M Laurent TAFFET
Gérant de SARL ILLKIRCH BRANT 2010
M Laurent TAFFET a 47 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société SARL ILLKIRCH BRANT 2010
M Laurent TAFFET peut être contacté au siège de la société SARL ILLKIRCH BRANT 2010 par courrier à l'adresse SARL ILLKIRCH BRANT 2010 8 CHEMIN DE LA TERRASSE 31500 TOULOUSE FRANCE
La société SARL ILLKIRCH BRANT 2010 est principalement dirigée par M Laurent TAFFET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière d'autres bâtiments ,promoteur immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments), les activités sont :
- Promotion immobilière d'autres bâtiments
- la promotion immobilière de tous types de bâtiments non résidentiels exceptés les bâtiments destinés à l'usage de bureaux :
- bâtiments destinés à abriter des activités de production industrielle, par exemple usines, ateliers, usines d'assemblage, etc.
- hôpitaux, écoles
- hôtels magasins, centres commerciaux, restaurants
- bâtiments aéroportuaires
- salles de sport
- parkings couverts et souterrains
- entrepôts
- bâtiments religieux
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière d'infrastructures hors bâtiments (cf42)
La société SARL ILLKIRCH BRANT 2010 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/03/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52096895900012.
- M Frederic CELDRAN, Gérant (1961) depuis le 07 avril 2017
- M Laurent TAFFET, Gérant (1977) depuis le 07 avril 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SARL ILLKIRCH BRANT 2010 est de 55 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques MAURIAUD, Gérant (1953) du 20 mars 2010 au 07 avril 2017
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 avril 2017 : MAURIAUD Jacques nom d'usage : MAURIAUD n'est plus gérant. CELDRAN Frédéric nom d'usage : CELDRAN devient gérant. TAFFET Laurent nom d'usage : TAFFET devient gérant)
- 02 juin 2022 : TAFFET Laurent nom d'usage : TAFFET n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL ILLKIRCH BRANT 2010 | |
Entrepreneurs individuels | SARL ILLKIRCH BRANT 2010 | |
Identifiant de l'entreprise | 520968959 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 8 CHE DE LA TERRASSE 31500 TOULOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 mars 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 mars 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 | |
Résultat net | -9 677 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Synonyme | promoteur immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 380 881 000 |
Stock | 364 372 000 |
Avance | 0 |
Créance | 8 597 000 |
Placement | 7 912 000 |
Total Actif | 380 881 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 102 589 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 278 292 000 |
Total Passif | 380 881 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 1 000 |
Charge d'exploitation | 6 430 000 |
Résultat d'exploitation | -6 429 000 |
Produit financier net | 4 246 000 |
Charge financière | 7 493 000 |
Résultat financier | -3 247 000 |
Résultat courrant | -9 676 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -9 677 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52096895900012 | SARL ILLKIRCH BRANT 2010 8 CHEMIN DE LA TERRASSE 31500 TOULOUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01527 Immobilier
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01512 Promotion construction
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Achats de terrains, constructions et vente d'immeubles, location, obtention de prêts et cautionnements. Opérations financières.
MAURIAUD Jacques nom d'usage : MAURIAUD n'est plus gérant. CELDRAN Frédéric nom d'usage : CELDRAN devient gérant. TAFFET Laurent nom d'usage : TAFFET devient gérant
TAFFET Laurent nom d'usage : TAFFET n'est plus gérant
CELDRAN Frédéric nom d\'usage : CELDRAN n\'est plus gérant. COUVREUX Maëlle nom d\'usage : COUVREUX devient gérant