M Mehdi ROUICHI
Gérant de O-LABS
M Mehdi ROUICHI a 36 ans ( naissance en 1986), est Gérant de la société O-LABS
M Mehdi ROUICHI peut être contacté au siège de la société O-LABS par courrier à l'adresse O LABS 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS FRANCE
La société O-LABS est principalement dirigée par M Mehdi ROUICHI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques ,fabrication de produits électroniques, fabricant d'ordinateurs, fabricant d'équipement informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2620Z (Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques), les activités sont :
- Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- Cette sous-classe comprend la fabrication et/ou l'assemblage d'ordinateurs, tels que des gros systèmes, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs, ainsi que des équipements informatiques périphériques, tels que systèmes de
- la fabrication ou l'assemblage d'ordinateurs de tous types : de bureau, portables, serveurs, gros systèmes, de poche (PDA)
- la fabrication de terminaux informatiques spécialisés
- la fabrication d'unités centrales
- la fabrication d'unités d'entrée ou de sortie ou d'autres unités périphériques :
- unités de stockage et de mémoire magnétiques, internes et externes (y compris clés USB)
- lecteurs de disques magnétiques, lecteurs flash et autres systèmes de stockage
- lecteurs de disques optiques (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, etc.)
- lecteurs de cartes à puce
- scanners y compris les lecteurs à code barre
- moniteurs et terminaux
- claviers et souris
- imprimantes
- transcodeurs
- vidéo projecteurs
- manettes de jeux
- casques à vision virtuelle
- la fabrication d'appareils multi fonctions effectuant deux ou plus des fonctions suivantes : impression, photocopie, télécopie, numérisation
Mais sont exclues les activités :
- la reproduction de supports enregistrés de tous types (cf18.2)
- la fabrication de composants électroniques et d'assemblages électroniques utilisés dans l'informatique tels que modems internes ou externes, modules et cartes électroniques assemblées (cf26.1)
- la fabrication de modems (équipement porteur) et d'interrupteurs de communication numérique, d'équipements de communication de données (par exemple ponts, routeurs, passerelles, etc.) (cf26.30Z)
- la fabrication de produits électroniques grand public, tels que lecteurs de CD et de DVD (cf26.40Z)
- la fabrication d'écrans de télévision de tous types (cf26.40Z)
- la fabrication de consoles de jeux vidéo (cf26.40Z)
- la fabrication de supports optiques et magnétiques vierges destinés à être utilisés avec les ordinateurs et d'autres appareils (cf26.80Z)
La société O-LABS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/05/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52197816300017.
- M Feroz MOHAMAD, Gérant (1985) depuis le 08 mai 2010
- M Mehdi ROUICHI, Gérant (1986) depuis le 20 juin 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société O-LABS est de 37 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 37 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pierre FRABOULET, Gérant (1984) du 20 juin 2012 au 02 mars 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | O-LABS | |
Entrepreneurs individuels | O-LABS | |
Identifiant de l'entreprise | 521978163 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mai 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 3 846,15 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 mai 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 170 742,00 | |
Résultat net | 1 352,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2620Z : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité principale de l'entreprise | 2620Z : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité principale au registre des métiers | 2620ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Synonyme | fabrication de produits électroniques, fabricant d'ordinateurs, fabricant d'équipement informatique | |
Principal | fabricant d'ordinateurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 4 080 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 741 |
Immobilisation financière | 2 339 |
Actif circulant net | 222 598 |
Stock | 3 295 |
Avance | 0 |
Créance | 132 161 |
Placement | 87 142 |
Total Actif | 226 680 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 20 401 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 206 275 |
Total Passif | 226 679 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 170 742 |
Produit d'exploitation | 170 742 |
Charge d'exploitation | 168 775 |
Résultat d'exploitation | 1 967 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 324 |
Résultat financier | -324 |
Résultat courrant | 1 642 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 352 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52197816300017 | O LABS 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
Etude, conception, prototypage et réalisation d'appareillages électroniques de toute nature. Conception et développement de solution logiciel au télécommunication. Formation, conseil, organisation d'évènements dans les domaines de l'électronique et de l'informatique.
nomination du Gérant : Rouichi, Mehdi, nomination du Gérant : Fraboulet, Pierre