M David ROUGETET
Co-gérant de ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74
M David ROUGETET a 50 ans ( naissance en 1972), est Co-gérant de la société ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74
M David ROUGETET peut être contacté au siège de la société ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74 par courrier à l'adresse ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74 BLUE INFO 7 PLACE DU MARCHE 74200 THONON LES BAINS FRANCE
La société ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74 est principalement dirigée par M David ROUGETET qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Gestion d'installations informatiques ,installation informatique, assistance informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6203Z (Gestion d'installations informatiques), les activités sont :
- Gestion d'installations informatiques
- les services de gestion et d'exploitation sur site des systèmes informatiques et/ou de traitement des données du client, ainsi que les services d'assistance connexes
La société ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/05/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52205253900031.
- M Jerome SANCHEZ, Président (1980) depuis le 28 août 2010
Anciens dirigeants :
- M David ROUGETET, Co-gérant (1972) du 28 août 2010 au 21 mars 2012
- M Jerome SANCHEZ, Gérant (1980) du 08 mai 2010 au 28 août 2010
Dirigeants personne morale:
7 PL DU MARCHE
74200 THONON LES BAINS
Téléphone : Société
ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74 | |
Sigle de l'entreprise | A.I.M 74 | |
Entrepreneurs individuels | ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74 | |
Identifiant de l'entreprise | 522052539 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 7 PL DU MARCHE 74200 THONON LES BAINS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 27 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 08 avril 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 190 570,00 | |
Résultat net | 31 266,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6203Z : Gestion d'installations informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6203Z : Gestion d'installations informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Gestion d'installations informatiques | |
Synonyme | installation informatique, assistance informatique | |
Principal | installation informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 10 814 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 8 815 |
Immobilisation financière | 1 999 |
Actif circulant net | 113 163 |
Stock | 24 540 |
Avance | 47 362 |
Créance | 615 |
Placement | 40 646 |
Total Actif | 123 979 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 74 656 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 49 321 |
Total Passif | 123 979 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 190 570 |
Produit d'exploitation | 190 581 |
Charge d'exploitation | 153 790 |
Résultat d'exploitation | 36 791 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 5 |
Résultat financier | -5 |
Résultat courrant | 36 786 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 17 |
Résultat exceptionnel | -17 |
Résultat net | 31 266 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52205253900031 | ALPES INFORMATIQUE MAINTENANCE 74 BLUE INFO 7 PLACE DU MARCHE 74200 THONON LES BAINS FRANCE |
52205253900049 | BLUE INFO LE MELTINGSPOT 8 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 74200 THONON LES BAINS FRANCE |
52205253900049 | BLUE INFO LE MELTINGSPOT 8 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 74200 THONON LES BAINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 72 13 20 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-thononlesbains.fr.
Les greffiers sont : LOUISE Patrick , MALLOL Robert
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Installation de gros systèmes et d'ordinateurs similaires, la programmation informatique, les services de conseils informatiques, la gestion d'installations informatiques, le traitement et l'hébergement des données ainsi que les activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non classées ailleurs, telles que les services de récupération après un sinistre informatique, l'installation (la configuration) d'ordinateurs personnels, les services d'installation de logiciels (la vente matériel informatique et tout autre produit dérivé, la formation, l'audit formation, le développement de logiciel)
Installation de gros systèmes et d'ordinateurs similaires, la programmation informatique, les services de conseils informatiques, la gestion d'installations informatiques, le traitement et l'hébergement des données ainsi que les activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non classées ailleurs, telles que les services de récupération après un sinistre informatique, l'installation (la configuration) d'ordinateurs personnels, les services d'installation de logiciels (la vente matériel informatique et tout autre produit dérivé, la formation, l'audit formation, le développement de logiciel)
Co-Gérant : SANCHEZ Jérôme Co-Gérant : ROUGETET David
Gérant(e) : SANCHEZ Jérôme