M Philippe LECOEUR
Gérant de SOCIETE DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DE SURFACES
M Philippe LECOEUR a 61 ans ( naissance en 1962), est Gérant de la société SOCIETE DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DE SURFACES
M Philippe LECOEUR peut être contacté au siège de la société SOCIETE DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DE SURFACES par courrier à l'adresse SOC TRAITEMENT REVETEMENT SURFACES 2 CHEMIN DE LA HAGUETTE 27230 LE THEIL NOLENT FRANCE
La société SOCIETE DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DE SURFACES est principalement dirigée par M Philippe LECOEUR qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Traitement et revêtement des métaux ,métallurgie, traitement des métaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2561Z (Traitement et revêtement des métaux), les activités sont :
- Traitement et revêtement des métaux
- les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :
- traitements thermiques (trempe superficielle, etc.) et thermochimiques (cémentation, nitruration,etc.) des métaux
- revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion
- anodisation des métaux légers
- polissage et autres traitements mécaniques des métaux
- revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.)
- plastification des métaux
- gravure sur métaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités des maréchaux-ferrants (cf01.62Z)
- le doublage ou le placage de métaux précieux (cf24.41Z)
La société SOCIETE DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DE SURFACES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/05/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52266950600019.
- M Jean-Luc VOLARD, Gérant (1964) depuis le 05 juin 2010
- M Michael LALLEMAND, Gérant (1971) depuis le 13 juillet 2016
- M Philippe LECOEUR, Gérant (1962) depuis le 05 juin 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DE SURFACES est de 57 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe AUBRY, Co-gérant (1970) du 15 septembre 2012 au 13 août 2014
- M Jean-Paul PARENT, Co-gérant (1964) du 31 juillet 2010 au 15 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 15 mars 2020 : LALLEMAND Michaël Marcel Simon nom d'usage : LALLEMAND n'est plus gérant. LEGER Valentin Sébastien Pierre nom d'usage : LEGER devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DE SURFACES | |
Sigle de l'entreprise | S.T.R.S. | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DE TRAITEMENT ET REVETEMENT DE SURFACES | |
Identifiant de l'entreprise | 522669506 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 2 CHE DE LA HAGUETTE 27230 LE THEIL NOLENT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 avril 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 100 088,00 | |
Résultat net | 47,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale de l'entreprise | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale au registre des métiers | 2561ZB | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Traitement et revêtement des métaux | |
Synonyme | métallurgie, traitement des métaux | |
Principal | traitement des métaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 229 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 229 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 41 226 |
Stock | 4 052 |
Avance | 0 |
Créance | 19 174 |
Placement | 18 000 |
Total Actif | 42 455 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 30 784 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 670 |
Total Passif | 42 454 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 100 088 |
Produit d'exploitation | 100 204 |
Charge d'exploitation | 100 013 |
Résultat d'exploitation | 191 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 136 |
Résultat financier | -136 |
Résultat courrant | 55 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 47 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52266950600019 | SOC TRAITEMENT REVETEMENT SURFACES 2 CHEMIN DE LA HAGUETTE 27230 LE THEIL NOLENT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 32 44 78 27 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bernay.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre-Philippe , LE PAGE Nicolas
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12H00/13h15-16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 00934 Métallurgie Indre
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
Peinture industrielle et tous traitements de surfaces sur les métaux négoce de tous produits de rétention et autres produits liés à l'environnement
Peinture industrielle et tous traitements de surfaces sur les métaux négoce de tous produits de rétention et autres produits liés à l'environnement
Co-Gérant : LECOEUR Philippe, Elie, Jules Co-Gérant : VOLARD Jean-Luc, Raymond, André Co-Gérant : PARENT Jean-Paul
Co-Gérant : LECOEUR Philippe, Elie, Jules Co-Gérant : VOLARD Jean-Luc, Raymond, André Co-Gérant : AUBRY Christophe, François
Gérant : LECOEUR Philippe, Elie, Jules Gérant : VOLARD Jean-Luc, Raymond, André
Gérant : LECOEUR Philippe, Elie, Jules Gérant : VOLARD Jean-Luc, Raymond, André Gérant : LALLEMAND Michaël, Marcel, Simon
LALLEMAND Michaël Marcel Simon nom d'usage : LALLEMAND n'est plus gérant. LEGER Valentin Sébastien Pierre nom d'usage : LEGER devient gérant