M Sylvain ABALEA
Gérant non associé de SCI POLY EDONIA
M Sylvain ABALEA a 53 ans ( naissance en 1969), est Gérant non associé de la société SCI POLY EDONIA
M Sylvain ABALEA peut être contacté au siège de la société SCI POLY EDONIA par courrier à l'adresse SCI POLY EDONIA CENTRE EDONIA BATIMENT H RUE DE LA TERRE VICTORIA 35760 ST GREGOIRE FRANCE
La société SCI POLY EDONIA est principalement dirigée par M Sylvain ABALEA qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI POLY EDONIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/06/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52295684600029.
- M Sylvain ABALEA, Gérant non associé (1969) depuis le 16 juin 2017
Anciens dirigeants :
- M Paul COIRRE, Gérant (1948) du 19 juin 2010 au 16 juin 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI POLY EDONIA | |
Entrepreneurs individuels | SCI POLY EDONIA | |
Identifiant de l'entreprise | 522956846 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | RUE DE LA TERRE VICTORIA 35760 SAINT GREGOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 avril 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 2 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 mai 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
52295684600029 | SCI POLY EDONIA CENTRE EDONIA BATIMENT H RUE DE LA TERRE VICTORIA 35760 ST GREGOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
achat propriété vente gestion administration entre tien exploitation de tous immeubles
Gérant associé indéfiniment responsable : COIRRE Paul Philippe Marie Associé indéfiniment responsable : LE GAL Michel Pierre Louis Associé indéfiniment responsable : SIX Robert Associé indéfiniment responsable : SOUHAITE Antoine Associé indéfiniment responsable : ABALEA Sylvain Associé indéfiniment responsable : KALALOU Adil Associé indéfiniment responsable : LEBOURDAIS Francois Associé indéfiniment responsable : FOUGERAY Nicolas Associé indéfiniment responsable : FORGEOIS Bruno Associé indéfiniment responsable : CLAVIER Erwan Georges Albert
Associé indéfiniment responsable : LE GAL Michel Pierre Louis ; Associé indéfiniment responsable : SOUHAITE Antoine ; Associé indéfiniment responsable : FOUGERAY Nicolas ; Associé indéfiniment responsable : FORGEOIS Bruno ; Associé indéfiniment responsable : STERWEN en fonction le 05 Décembre 2013 ; Associé indéfiniment responsable : AK WAINE IMMO en fonction le 07 Juillet 2016 ; Associé indéfiniment responsable : HOLDING SYLVAIN ABALEA en fonction le 07 Juillet 2016 ; Associé indéfiniment responsable : VEPE en fonction le 29 Décembre 2016 ; Gérant non associé : ABALEA Sylvain en fonction le 14 Juin 2017 ; Associé indéfiniment responsable : A3PN GESTION en fonction le 14 Juin 2017