MME Celia BURDIN
Gérant de SELARL PUGET GROUX BURDIN
MME Celia BURDIN a 38 ans ( naissance en 1986), elle est Gérant de la société SELARL PUGET GROUX BURDIN
MME Celia BURDIN peut être contacté au siège de la société SELARL PUGET GROUX BURDIN par courrier à l'adresse SELARL PUGET GROUX BURDIN CLINIQUE VETERINAIRE DES DOCTEURS 27 ROUTE DE CRY 74930 REIGNIER ESERY FRANCE, par téléphone au 04Â 50Â 43Â 40Â 57
La société SELARL PUGET GROUX BURDIN est principalement dirigée par MME Celia BURDIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités vétérinaires ,vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7500Z (Activités vétérinaires), les activités sont :
- Activités vétérinaires
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie
- les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux
- les activités des ambulances pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf01.62Z)
- la tonte d'ovins (cf01.62Z)
- les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles (cf01.62Z)
- les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf01.62Z)
- les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (cf96.09Z)
La société SELARL PUGET GROUX BURDIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/08/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52376750700016.
- M Christian PUGET, Gérant (1961) depuis le 07 août 2010
- M Daniel GROUX, Gérant (1960) depuis le 07 août 2010
- MME Celia BURDIN, Gérant (1986) depuis le 29 avril 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SELARL PUGET GROUX BURDIN est de 55 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yannick KLEIN, Gérant (1980) du 07 août 2010 au 29 avril 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SELARL PUGET GROUX BURDIN | |
Entrepreneurs individuels | SELARL PUGET GROUX BURDIN | |
Identifiant de l'entreprise | 523767507 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 27 RTE DE CRY 74930 REIGNIER-ESERY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Capital social | 60 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juillet 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 826 008,00 | |
Résultat net | 56 175,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité principale de l'entreprise | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités vétérinaires | |
Synonyme | vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux | |
Principal | vétérinaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 330 722 |
Immobilisation incorporelle | 285 182 |
Immobilisation corporelle | 39 399 |
Immobilisation financière | 6 141 |
Actif circulant net | 213 827 |
Stock | 61 343 |
Avance | 0 |
Créance | 82 141 |
Placement | 70 343 |
Total Actif | 544 550 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 148 039 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 396 509 |
Total Passif | 544 549 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 826 008 |
Produit d'exploitation | 827 832 |
Charge d'exploitation | 757 914 |
Résultat d'exploitation | 69 918 |
Produit financier net | 7 110 |
Charge financière | 6 119 |
Résultat financier | 991 |
Résultat courrant | 70 909 |
Produit exceptionnel | 1 487 |
Charges exceptionnelles | 1 334 |
Résultat exceptionnel | 153 |
Résultat net | 56 175 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52376750700016 | SELARL PUGET GROUX BURDIN CLINIQUE VETERINAIRE DES DOCTEURS 27 ROUTE DE CRY 74930 REIGNIER ESERY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 72 13 20 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-thononlesbains.fr.
Les greffiers sont : LOUISE Patrick , MALLOL Robert
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01875 Cabinets et cliniques vétérinaires
- 02564 Vétérinaires praticiens salariés
Clinique vétérinaire des docteurs Puget-Groux-Klein
Clinique vétérinaire des docteurs Puget-Groux-Klein
Gérant, Associé : PUGET Christian, Gerard ; Gérant, Associé : GROUX Daniel, Charles, Georges ; Gérant, Associé : BURDIN Célia, Louise
PUGET Christian Gerard nom d\'usage : PUGET n\'est plus gérant. BURDIN Célia Louise nom d\'usage : BURDIN n\'est plus gérant