MME Sylvie PERRIN
Commissaire aux comptes suppléant de FUNE OUEST
MME Sylvie PERRIN a 65 ans ( naissance en 1959), elle est Commissaire aux comptes suppléant de la société FUNE OUEST
MME Sylvie PERRIN peut être contacté au siège de la société FUNE OUEST par courrier à l'adresse FUNE OUEST LIEU DIT LA FONTAINE 72220 LAIGNE EN BELIN FRANCE
La société FUNE OUEST est principalement dirigée par MME Sylvie PERRIN qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FUNE OUEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/07/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52378911300017.
- MME Sylvie PERRIN, Commissaire aux comptes suppléant (1959) depuis le 09 décembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Christophe NAIL, Gérant (1971) du 25 juillet 2010 au 09 décembre 2016
- M Jean-Luc DULUARD, Président (1955) du 25 juillet 2010 au 07 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- ALEXIA PECCI LEGRIS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 décembre 2016
- FUNE SPHERE, Président depuis le 09 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FUNE OUEST | |
Entrepreneurs individuels | FUNE OUEST | |
Identifiant de l'entreprise | 523789113 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | LD LA FONTAINE 72220 LAIGNE EN BELIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 29 juin 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 29 juin 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 534 150,00 | |
Résultat net | 341 508,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 737 106 |
Immobilisation incorporelle | 4 342 |
Immobilisation corporelle | 4 258 |
Immobilisation financière | 2 728 506 |
Actif circulant net | 470 241 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 469 769 |
Placement | 472 |
Total Actif | 3 207 348 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 277 914 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 929 434 |
Total Passif | 3 207 348 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 534 150 |
Produit d'exploitation | 566 785 |
Charge d'exploitation | 540 708 |
Résultat d'exploitation | 26 077 |
Produit financier net | 301 057 |
Charge financière | 30 248 |
Résultat financier | 270 809 |
Résultat courrant | 296 886 |
Produit exceptionnel | 750 |
Charges exceptionnelles | 201 |
Résultat exceptionnel | 549 |
Résultat net | 341 508 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52378911300017 | FUNE OUEST LIEU DIT LA FONTAINE 72220 LAIGNE EN BELIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 43 14 18 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lemans.fr.
Les greffiers sont : GRAS Philippe , GENESTE Victor
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
L'acquisition de tous droits sociaux, la fourniture de prestation de services, holding animatrice
L'acquisition de tous droits sociaux, la fourniture de prestation de services, holding animatrice
Président : DULUARD Jean-Luc, André ; Directeur général : FUNE SPHERE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : ALEXIA PECCI LEGRIS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : PERRIN Sylvie
Président : FUNE SPHERE (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : ALEXIA PECCI LEGRIS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : PERRIN Sylvie