M Arnaud DE CARA
Gérant de KOCKA CONSEIL INTERNET ET DEVELOPPEMENT
M Arnaud DE CARA a 45 ans ( naissance en 1979), est Gérant de la société KOCKA CONSEIL INTERNET ET DEVELOPPEMENT
M Arnaud DE CARA peut être contacté au siège de la société KOCKA CONSEIL INTERNET ET DEVELOPPEMENT par courrier à l'adresse KOCKA CONSEIL INTERNET DEVELOPPEMENT FULL MICRO LIEU DIT LA LANDE DU CAMP 72230 RUAUDIN FRANCE, par téléphone au 0485025651
La société KOCKA CONSEIL INTERNET ET DEVELOPPEMENT est principalement dirigée par M Arnaud DE CARA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société KOCKA CONSEIL INTERNET ET DEVELOPPEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/08/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52403688600025.
- M Arnaud DE CARA, Gérant (1979) depuis le 23 août 2010
- M Chi PHAN, Gérant (1978) depuis le 23 août 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société KOCKA CONSEIL INTERNET ET DEVELOPPEMENT est de 46 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 46 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel CASSON, Gérant (1964) du 23 août 2010 au 23 octobre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KOCKA CONSEIL INTERNET ET DEVELOPPEMENT | |
Entrepreneurs individuels | KOCKA CONSEIL INTERNET ET DEVELOPPEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 524036886 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | LA LANDE DU CAMP 72230 RUAUDIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 décembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 36 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 août 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 154 786,00 | |
Résultat net | -20 838,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 25 299 |
Immobilisation incorporelle | 21 300 |
Immobilisation corporelle | 3 999 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 104 985 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 97 586 |
Placement | 7 399 |
Total Actif | 130 286 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 70 716 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 59 570 |
Total Passif | 130 286 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 154 786 |
Produit d'exploitation | 154 827 |
Charge d'exploitation | 175 603 |
Résultat d'exploitation | -20 776 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -20 776 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 62 |
Résultat exceptionnel | -62 |
Résultat net | -20 838 |
Le greffe peut être appelé au 02 43 14 18 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lemans.fr.
Les greffiers sont : GRAS Philippe , GENESTE Victor
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Conseils en matière informatique et de système d'informations mise en place et déploiements de tels systèmes conception de logiciels progiciels et sites web
Conseils en matière informatique et de système d'informations mise en place et déploiements de tels systèmes conception de logiciels progiciels et sites web
Gérant : DE CARA Arnaud Gérant : PHAN Chi, Tuong
Maître BOUVET 4, rue de l'Eventail 72000 Le Mans- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Election de domicile au fonds vendu pour la correspondance : Maître Cécile JARRY 15 Boulevard Karl Marx 95100 Argenteuil Opposition dans les 10 jours
Jugement prononçant l\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 15 Août 2024 , désignant mandataire judiciaire SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître Bertrand BOUDEVIN 7, avenue François Mitterrand - Bureaux de l\'Etoile - 72000 Le Mans . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.