M Alexandre DA SILVA
Liquidateur de ATVI
M Alexandre DA SILVA a 43 ans ( naissance en 1979), est Liquidateur de la société ATVI
M Alexandre DA SILVA peut être contacté au siège de la société ATVI par courrier à l'adresse ATVI 228 RUE DE L ECOSSAIS 69400 LIMAS FRANCE
La société ATVI est principalement dirigée par M Alexandre DA SILVA qui en est Liquidateur.
Cette société a pour activité principale : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels ,installateur d'équipements électriques, installateur de matériels électroniques, installateur de matériels optique, installateur de matériels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3320D (Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels), les activités sont :
- Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels
- l'installation d'équipements d'irradiation médicale et électromédicaux
- l'installation et le montage d'instruments de mesure et de contrôle
- l'installation et le montage d'instruments de mesure du temps
- le montage de matériel photographique, cinématographique et optique professionnel
- l'installation de gros systèmes et ordinateurs similaires
- l'installation et le montage de matériel audio-visuel professionnel (radio, TV, appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image) et d'équipements de communication
- l'installation de tubes et tuyaux en matières plastiques ou en verre et de tuyauterie en matières plastiques ou en verre dans des établissements industriels
- l'installation d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique
- l'installation et le montage de moteurs et autres machines et matériels électriques
- l'installation et le montage de matériel de distribution et de commande électrique
- le montage de matériels électriques pour moteurs, véhicules automobiles et motocycles
- l'installation et le montage de matériels électriques divers
- l'installation d'abrasifs agglomérés
- l'installation d'instruments de musique
- l'installation de matériels de sport
- l'installation de billards, de baby-foot, de flippers et d'autres jeux de société et divertissement
Mais sont exclues les activités :
- l'installation d'ordinateurs personnels et de logiciels (cf62.09Z)
La société ATVI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/09/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52483194800020.
- M Alexandre DA SILVA, Liquidateur (1979) depuis le 27 juin 2014
Anciens dirigeants :
- M Frederic CHERRIER, Gérant (1969) du 18 septembre 2010 au 01 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 juillet 2014 : DA SILVA Alexandre nom d'usage : DA SILVA devient gérant.)
- 10 septembre 2015 : CHERRIER Frédéric Laurent Marc nom d'usage : CHERRIER n'est plus gérant. DA SILVA Alexandre nom d'usage : DA SILVA n'est plus gérant. DA SILVA Alexandre nom d'usage : DA SILVA devient liquidateur.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATVI | |
Entrepreneurs individuels | ATVI | |
Identifiant de l'entreprise | 524831948 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 228 RUE DE L ECOSSAIS 69400 LIMAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 600,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 13 septembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 124 372,00 | |
Résultat net | 5 377,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3320D : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels | |
Activité principale de l'entreprise | 3320D : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels | |
Activité principale au registre des métiers | 3320DZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | |
Synonyme | installateur d'équipements électriques, installateur de matériels électroniques, installateur de matériels optique, installateur de matériels | |
Principal | installateur de matériels |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 16 744 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 16 744 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 71 852 |
Stock | 19 630 |
Avance | 0 |
Créance | 41 443 |
Placement | 10 779 |
Total Actif | 88 595 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 21 030 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 67 565 |
Total Passif | 88 595 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 124 372 |
Produit d'exploitation | 142 413 |
Charge d'exploitation | 136 371 |
Résultat d'exploitation | 6 042 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 386 |
Résultat financier | -386 |
Résultat courrant | 5 656 |
Produit exceptionnel | 669 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 669 |
Résultat net | 5 377 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52483194800020 | ATVI 228 RUE DE L ECOSSAIS 69400 LIMAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 09 02 86 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-villefranche-tarare.fr.
Les greffiers sont : BISSUEL Hugues
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 00860 Métallurgie Finistère
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Installation, dépannage, maintenance et commercialisation en téléphonie, vidéo, informatique, courants faibles et touts produits et services de télécommunication
DA SILVA Alexandre nom d'usage : DA SILVA devient gérant.
Me SARDA Christophe, cabinet d'avocats Levy Roche Sarda, 235 cours Lafayette, 69006 lyon
CHERRIER Frédéric Laurent Marc nom d'usage : CHERRIER n'est plus gérant. DA SILVA Alexandre nom d'usage : DA SILVA n'est plus gérant. DA SILVA Alexandre nom d'usage : DA SILVA devient liquidateur.