MME Isabelle SIMONIN
Président de JUMAT
MME Isabelle SIMONIN a 57 ans ( naissance en 1967), elle est Président de la société JUMAT
MME Isabelle SIMONIN peut être contacté au siège de la société JUMAT par courrier à l'adresse JUMAT GRAND OPTICAL 20 RUE DES CHENES 84310 MORIERES LES AVIGNON , par téléphone au 0490013639 ou par fax au 04Â 90Â 01Â 36Â 22
La société JUMAT est principalement dirigée par MME Isabelle SIMONIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerces de détail d'optique ,opticien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- Commerces de détail d'optique
- les activités des opticiens
La société JUMAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/10/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52751945800030.
- MME Isabelle SIMONIN, Président (1967) depuis le 01 juin 2016
Anciens dirigeants :
- M Pierre-Yves SIMONIN, Président (1965) du 16 octobre 2010 au 01 juin 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JUMAT | |
Entrepreneurs individuels | JUMAT | |
Identifiant de l'entreprise | 527519458 | |
Numéro interne du siège | 00030 | |
Adresse | 20 RUE DES CHENES 84310 MORIERES LES AVIGNON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 août 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 4 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 08 octobre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 320 864,00 | |
Résultat net | -4 081,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité principale de l'entreprise | 4778A : Commerces de détail d'optique | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerces de détail d'optique | |
Synonyme | opticien | |
Principal | opticien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 184 297 |
Immobilisation incorporelle | 39 136 |
Immobilisation corporelle | 144 361 |
Immobilisation financière | 800 |
Actif circulant net | 101 174 |
Stock | 57 523 |
Avance | 0 |
Créance | 36 857 |
Placement | 6 794 |
Total Actif | 285 471 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 419 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 285 053 |
Total Passif | 285 471 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 320 864 |
Produit d'exploitation | 321 469 |
Charge d'exploitation | 316 975 |
Résultat d'exploitation | 4 494 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 8 575 |
Résultat financier | -8 575 |
Résultat courrant | -4 081 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -4 081 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52751945800030 | JUMAT GRAND OPTICAL 20 RUE DES CHENES 84310 MORIERES LES AVIGNON |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01431 Optique-lunetterie de détail
- 02162 Professions de la photographie
Président : SIMONIN Pierre-Yves Directeur technique : VERDU Marie
Président : SIMONIN Isabelle né(e) CROUZET Directeur technique : VERDU Marie
Scp D'avocats D.Voyant Et C.Denis 9 C, avenue Pierre Semard 84000 Avignon- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Liquidateur : SIMONIN Isabelle