M Gabriel MOULAY
Gérant de BVLS
M Gabriel MOULAY a 60 ans ( naissance en 1964), est Gérant de la société BVLS
M Gabriel MOULAY peut être contacté au siège de la société BVLS par courrier à l'adresse BVLS 15 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON FRANCE
La société BVLS est principalement dirigée par M Gabriel MOULAY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Vente à distance sur catalogue général ,vente par catalogue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4791A (Vente à distance sur catalogue général), les activités sont :
- Vente à distance sur catalogue général
- le commerce de détail de tous types de produits par correspondance
- le commerce de détail de tous types de produits par Internet
- les activités de vente aux enchères au détail sur Internet
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles par Internet (cf45.1 et 45.3)
- le commerce de détail de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles par Internet (cf45.40Z)
La société BVLS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52790891700018.
- M Gabriel MOULAY, Gérant (1964) depuis le 09 juillet 2013
Anciens dirigeants :
- M Harold ABERLENC, Gérant (1980) du 30 octobre 2010 au 09 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 juillet 2013 : ABERLENC Harold nom d'usage : ABERLENC n'est plus gérant. MOULAY Gabriel nom d'usage : MOULAY devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BVLS | |
Entrepreneurs individuels | BVLS | |
Identifiant de l'entreprise | 527908917 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 15 BD VIVIER MERLE 69003 LYON 3EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 novembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 4 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 novembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 219 676,00 | |
Résultat net | 3 896,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4791A : Vente à distance sur catalogue général | |
Activité principale de l'entreprise | 4791A : Vente à distance sur catalogue général | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Vente à distance sur catalogue général | |
Synonyme | vente par catalogue | |
Principal | vente par catalogue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 20 442 |
Immobilisation incorporelle | 324 |
Immobilisation corporelle | 18 768 |
Immobilisation financière | 1 350 |
Actif circulant net | 86 575 |
Stock | 29 013 |
Avance | 0 |
Créance | 37 328 |
Placement | 20 234 |
Total Actif | 107 017 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 44 655 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 62 362 |
Total Passif | 107 017 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 219 676 |
Produit d'exploitation | 223 715 |
Charge d'exploitation | 230 549 |
Résultat d'exploitation | -6 834 |
Produit financier net | 1 |
Charge financière | 166 |
Résultat financier | -165 |
Résultat courrant | -6 999 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 416 |
Résultat exceptionnel | 9 584 |
Résultat net | 3 896 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52790891700018 | BVLS 15 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69003 LYON FRANCE |
52790891700026 | BVLS PARC DES MURONS RUE FRANCOIS DURAFOUR 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON FRANCE |
BVLS est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
Les conventions collectives applicables à BVLS de part son activité de 4791A (Vente à distance sur catalogue général) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Gérant : ABERLENC Harold nom d'usage : ABERLENC.
Négoce, commercialisation, distribution, import, export, vente par internet (site e-commerce) en gros et au détail, aux particuliers ou professionnels de tous produits et articles manufacturés
Négoce, commercialisation, distribution, import, export, vente par internet (site e-commerce) en gros et au détail, aux particuliers ou professionnels de tous produits et articles manufacturés
Modification de l'administration.
ABERLENC Harold nom d'usage : ABERLENC n'est plus gérant. MOULAY Gabriel nom d'usage : MOULAY devient gérant.
ABERLENC Harold nom d'usage : ABERLENC n'est plus gérant. MOULAY Gabriel nom d'usage : MOULAY devient gérant.
Jugement d'ouverture
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 8 janvier 2017, désignant liquidateur la Selarl Mj Synergie-Mandataires Judiciaires Représentée par Me Bruno Walczak 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 03. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 8 janvier 2017, désignant liquidateur la Selarl Mj Synergie-Mandataires Judiciaires Représentée par Me Bruno Walczak 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 03. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
Avis de dépôt
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement de clôture
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.