M Romain FAROUX
Président de AIRINOV
M Romain FAROUX a 41 ans ( naissance en 1981), est Président de la société AIRINOV
M Romain FAROUX peut être contacté au siège de la société AIRINOV par courrier à l'adresse AIRINOV DOMAINE DU PONT DES PARS 86460 MAUPREVOIR FRANCE
La société AIRINOV est principalement dirigée par M Romain FAROUX qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ,achat-vente fond de commerce, achat-vente de brevets, expertise bijoux, expertise antiquités, agences météorologique, prévisions météorologiques, prévisions météo, conseil en agronomie, conseil en sécurité, conseil environnemental, conseil technique,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7490B (Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses), les activités sont :
- Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
- l'intermédiation en fonds de commerce, c'est-à -dire l'organisation de l'achat ou de la vente de petits et moyens fonds de commerce, y compris de cabinets de professions libérales, à l'exclusion toutefois du courtage immobilier
- le courtage de brevets (organisation de l'achat et de la vente de brevets)
- les activités d'expertise autres que celles ayant trait à l'immobilier et à l'assurance (antiquités, bijoux, etc.)
- la vérification de factures et l'information sur les tarifs de transport
- les activités concernant les prévisions météorologiques
- les services de conseil en sécurité
- les services de conseil en agronomie
- les services de conseil en environnement
- les autres services de conseil technique
- les activités des consultants autres que les consultants en architecture, ingénierie et gestion
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles d'occasion par vente aux enchères (cf45.1)
- les activités de vente aux enchères en ligne (commerce de détail) (cf.47.91A et 47.91B)
- les activités de vente aux enchères hors magasin (commerce de détail hors internet) (47.99Z)
- les activités des courtiers en immobilier (cf68.3)
- les activités de tenue de livres (cf69.20Z)
- les activités des consultants en gestion (cf70.22Z)
- les activités des consultants en architecture et ingénierie (cf71.1)
- la conception de machines et le design industriel (cf71.12B, 74.10Z)
- l'analyse et le contrôle vétérinaires en relation avec la production alimentaire (cf71.20B)
- les activités de publicité et de création publicitaire (cf73.11Z)
- la création de stands et d'autres structures et sites d'affichage (cf73.11Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
- l'organisation de salons professionnels et congrès (cf82.30Z)
- les activités des commissaires-priseurs indépendants (cf82.99Z)
- l'administration des programmes de fidélisation (cf82.99Z)
- le conseil en matière de crédit à la consommation et d'endettement (cf.82.99Z)
La société AIRINOV est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/12/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52853043900066.
- M Gabriel GUINOISEAU, Administrateur (1958) depuis le 12 mars 2014
- M Henri SEYDOUX FORNIER DE CLAUSONNE, Administrateur (1960) depuis le 12 mars 2014
- M Henri SEYDOUX FORNIER DE CLAUSONNE, Président (1960) depuis le 15 août 2017
- M Romain FAROUX, Président (1981) depuis le 11 décembre 2010
- M Romain FAROUX, Administrateur (1981) depuis le 12 mars 2014
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société AIRINOV est de 54 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Corentin CHERON, Directeur général (1986) du 11 décembre 2010 au 29 janvier 2016
- M Corentin CHERON, Administrateur (1986) du 12 mars 2014 au 29 janvier 2016
- M Florent MAINFROY, Président (1984) du 11 décembre 2010 au 09 août 2016
- M Florent MAINFROY, Administrateur (1984) du 12 mars 2014 au 09 août 2016
- M Romain FAROUX, Président (1981) du 11 décembre 2010 au 15 août 2017
- M Romain FAROUX, Administrateur (1981) du 12 mars 2014 au 15 août 2017
Dirigeants personne morale:
- ALTHABARZ, Directeur général depuis le 15 août 2017
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 janvier 2016
- ERNST YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 janvier 2016
- PARROT, Administrateur depuis le 06 août 2014
- PARROT DRONES, Administrateur depuis le 29 janvier 2016
- PARROT, Administrateur du 06 août 2014 au 15 août 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AIRINOV | |
Entrepreneurs individuels | AIRINOV | |
Identifiant de l'entreprise | 528530439 | |
Numéro interne du siège | 00066 | |
Adresse | 174 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 17 juillet 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 20 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 03 novembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 488 000,00 | |
Résultat net | -1 019 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7490B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Activité principale de l'entreprise | 7490B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | |
Synonyme | achat-vente fond de commerce, achat-vente de brevets, expertise bijoux, expertise antiquités, agences météorologique, prévisions météorologiques, prévisions météo, conseil en agronomie, conseil en sécurité, conseil environnemental, conseil technique, |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 414 000 |
Immobilisation incorporelle | 53 000 |
Immobilisation corporelle | 352 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 6 700 000 |
Stock | 679 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 860 000 |
Placement | 5 159 000 |
Total Actif | 7 114 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 422 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 175 000 |
Dette | 516 000 |
Total Passif | 7 114 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 488 000 |
Produit d'exploitation | 2 617 000 |
Charge d'exploitation | 3 838 000 |
Résultat d'exploitation | -1 221 000 |
Produit financier net | 17 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 10 000 |
Résultat courrant | -1 211 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 11 000 |
Résultat exceptionnel | -11 000 |
Résultat net | -1 019 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52853043900066 | AIRINOV 174 178 174 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS FRANCE |
52853043900025 | AIRINOV DOMAINE DU PONT DES PARS 86460 MAUPREVOIR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 02409 Travaux publics cadres
La conception, fabrication, vente, maintenance et location d'aéronefs non habités ainsi que leurs systèmes associés ou constitutifs, leurs accessoires et leurs charges utiles; prestations de conseils résultant de l'acquisition ou de l'analyse de ces données; formations
modification du Président et Administrateur Mainfroy, Florent, modification du Directeur général et Administrateur Cheron, Corentin, modification du Directeur général et Administrateur Faroux, Romain, nomination de l'Administrateur : Guinoiseau, Gabriel, nomination de l'Administrateur : Seydoux Fornier De Clausonne, Henri
Administrateur partant : Seydoux Fornier De Clausonne, Henri, nomination de l'Administrateur : PARROT
Directeur général et Administrateur partant : Cheron, Corentin, Administrateur partant : Guinoiseau, Gabriel, nomination de l'Administrateur : PARROT DRONES, nomination de l'Administrateur : Seydoux Fornier De Clausonne, Henri, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président et Administrateur partant : Mainfroy, Florent, nomination du Président et Administrateur : Faroux, Romain, Directeur général et Administrateur partant : Faroux, Romain, nomination de l'Administrateur : Guinoiseau, Gabriel
Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
Président et Administrateur partant : Seydoux Fornier De Clausonne, Henri ; modification du Liquidateur PARROT DRONES ; Administrateur partant : Guinoiseau, Gabriel ; Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES