MME Sandrine MARCILLE
Directeur général de AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS
MME Sandrine MARCILLE a 47 ans ( naissance en 1975), elle est Directeur général de la société AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS
MME Sandrine MARCILLE peut être contacté au siège de la société AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS par courrier à l'adresse AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS A&CE LA TOUR DES OLIVIERS 133 RUE DE LA TOUR 34980 ST GELY DU FESC FRANCE
La société AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS est principalement dirigée par MME Sandrine MARCILLE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/01/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52866976500026.
- MME Sandrine MARCILLE, Président (1975) depuis le 29 janvier 2011
- MME Sandrine MARCILLE, Directeur général (1975) depuis le 04 avril 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS est de 47 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 47 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Michel OUVRELLE, Président (1980) du 21 mai 2011 au 01 octobre 2011
- M Jean-Pierre OUVRELLE, Président (1980) du 29 janvier 2011 au 21 mai 2011
- MME Nadine SAIGNOL, Président (1959) du 01 octobre 2011 au 06 février 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS | |
Entrepreneurs individuels | AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS | |
Identifiant de l'entreprise | 528669765 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 133 RUE DE LA TOUR 34980 SAINT GELY DU FESC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 17 février 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 24 novembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011) | 54 728,00 | |
Résultat net | 642,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 596 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 596 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 13 807 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 10 163 |
Placement | 3 644 |
Total Actif | 14 402 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 642 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 12 760 |
Total Passif | 14 402 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 54 728 |
Produit d'exploitation | 54 729 |
Charge d'exploitation | 53 974 |
Résultat d'exploitation | 755 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 755 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 642 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52866976500026 | AUDITS ET CONSEILS D EXPERTS A&CE LA TOUR DES OLIVIERS 133 RUE DE LA TOUR 34980 ST GELY DU FESC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Président : SAIGNOL Nadine né(e) BOUCHET Directeur général : MARCILLE Sandrine
Président directeur général : MARCILLE Sandrine