MME Marie-Christine LEVET
Administrateur de MONNIER FRERES
MME Marie-Christine LEVET a 57 ans ( naissance en 1967), elle est Administrateur de la société MONNIER FRERES
MME Marie-Christine LEVET peut être contacté au siège de la société MONNIER FRERES par courrier à l'adresse MONNIER FRERES 103 RUE REAUMUR 75002 PARIS FRANCE, par téléphone au 0142669724
La société MONNIER FRERES est principalement dirigée par MME Marie-Christine LEVET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Vente à distance sur catalogue général ,vente par catalogue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4791A (Vente à distance sur catalogue général), les activités sont :
- Vente à distance sur catalogue général
- le commerce de détail de tous types de produits par correspondance
- le commerce de détail de tous types de produits par Internet
- les activités de vente aux enchères au détail sur Internet
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles par Internet (cf45.1 et 45.3)
- le commerce de détail de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles par Internet (cf45.40Z)
La société MONNIER FRERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/12/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52925619000032.
- M Jean MONNIER, Président (1965) depuis le 21 mai 2011
Anciens dirigeants :
- M Guillaume MONNIER, Directeur général (1969) du 21 mai 2011 au 16 septembre 2016
- MME Francoise MONTENAY, Administrateur (1944) du 21 mai 2011 au 17 novembre 2012
- MME Marie-Christine LEVET, Administrateur (1967) du 21 mai 2011 au 17 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
- EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 août 2017
- EXPONENS SYNERGIE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 janvier 2017
- SOCIETE D`AUDIT ARNOULD BACOT - S A A B, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 septembre 2016
- EXPONENS SYNERGIE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 04 janvier 2017 au 11 août 2017
- SOCIETE D`AUDIT ARNOULD BACOT - S A A B, Commissaire aux comptes suppléant du 16 septembre 2016 au 11 août 2017
- SYNERGIE-AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 16 septembre 2016 au 04 janvier 2017
103 RUE REAUMUR
75002 PARIS 2
Téléphone : 0142669724 Société
MONNIER FRERES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MONNIER FRERES | |
Entrepreneurs individuels | MONNIER FRERES | |
Identifiant de l'entreprise | 529256190 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 103 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 décembre 2010 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 9 185 000,00 | |
Résultat net | -3 609 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4791A : Vente à distance sur catalogue général | |
Activité principale de l'entreprise | 4791A : Vente à distance sur catalogue général | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Vente à distance sur catalogue général | |
Synonyme | vente par catalogue | |
Principal | vente par catalogue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 409 000 |
Immobilisation incorporelle | 376 000 |
Immobilisation corporelle | 19 000 |
Immobilisation financière | 15 000 |
Actif circulant net | 7 161 000 |
Stock | 5 303 000 |
Avance | 813 000 |
Créance | 843 000 |
Placement | 203 000 |
Total Actif | 7 571 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 252 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 8 823 000 |
Total Passif | 7 571 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 185 000 |
Produit d'exploitation | 9 468 000 |
Charge d'exploitation | 13 035 000 |
Résultat d'exploitation | -3 567 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 55 000 |
Résultat financier | -52 000 |
Résultat courrant | -3 619 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 20 |
Résultat exceptionnel | -20 |
Résultat net | -3 609 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52925619000032 | MONNIER FRERES 103 RUE REAUMUR 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger: toutes activités d'achat et de commercialisation, notamment sur internet de tous articles de luxe, de créateurs, ou haut de gamme (et notamment sacs, foulards, lunetterie et autres accessoires)
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE-AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S.A.A.B
nomination du Membre du conseil d'administration : Monnier, Jean, nomination du Membre du conseil d'administration : Monnier, Guillaume, nomination du Membre du conseil d'administration : Rapin, nom d'usage : Montenay, Françoise, nomination du Membre du conseil d'administration : Levet, Marie-Christine
modification du Président du conseil d'administration Monnier, Jean
Président du conseil d'administration partant : Monnier, Jean, Membre du conseil d'administration partant : Monnier, Guillaume, Membre du conseil d'administration partant : Rapin, nom d'usage : Montenay, Françoise, Membre du conseil d'administration partant : Levet, Marie-Christine
Directeur général partant : Monnier, Guillaume
Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPONENS SYNERGIE AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE, Commissaire aux comptes suppléant partant : SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S.A.A.B
Président partant : Monnier, Jean ; nomination du Président : Kaiser, André
nomination du Président : ODYSSEE 2045 ; modification du Directeur général Kaiser, André
Directeur général partant : Kaiser, André