M Philippe FAUR
Administrateur de CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS
M Philippe FAUR a 51 ans ( naissance en 1971), est Administrateur de la société CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS
M Philippe FAUR peut être contacté au siège de la société CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS par courrier à l'adresse CTRE ABATTAGE TRANSFORMATION COUSERANS LE PRADAS 09190 LORP SENTARAILLE FRANCE, par téléphone au 0534143900 ou par fax au 05Â 34Â 14Â 03Â 66
La société CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS est principalement dirigée par M Philippe FAUR qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Transformation et conservation de la viande de boucherie ,fabricant de produits alimentaires, boucher industriel, boucherie industrielle, abattoirs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie), les activités sont :
- Transformation et conservation de la viande de boucherie
- l'exploitation d'abattoirs se livrant à l'abattage d'animaux de boucherie, à la préparation et à l'emballage de la viande : bÅuf, porc, agneau, lapin, mouton, buffles, bisons, etc.
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en carcasses
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en morceaux
- la production de cuirs et de peaux bruts provenant de l'activité des abattoirs, y compris le délainage
- la production de saindoux et d'autres graisses animales comestibles
- la préparation des abats
- la production de laine de délainage
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de graisses de volailles comestibles (cf10.12Z)
- le conditionnement de viandes de boucherie, pour compte propre (cf46.32A) ou pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/04/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 52957678700012.
- M Alain GARCIA, Directeur général délégué (1955) depuis le 16 avril 2011
- M Bartus RIETBROEK, Administrateur (1966) depuis le 01 mai 2013
- M Bernard LAMARY, Administrateur (1959) depuis le 08 avril 2015
- M Christophe GOUAZE, Directeur général (1969) depuis le 16 avril 2011
- M Claude PUJOL, Administrateur (1947) depuis le 16 avril 2011
- M Jean-Jacques MERIC, Président du conseil d`administration (1955) depuis le 16 avril 2011
- M Jerome BARRAU, Administrateur (1976) depuis le 16 avril 2011
- M Philippe FAUR, Administrateur (1971) depuis le 08 avril 2015
- M Philippe FERRE, Directeur général délégué (1962) depuis le 16 avril 2011
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS est de 60 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain SELLARES, Administrateur (1947) du 16 avril 2011 au 08 avril 2015
- M Luc DAUDIN, Président (1962) du 16 avril 2011 au 01 mai 2013
- MME Catherine DONES, Administrateur (1970) du 16 avril 2011 au 08 avril 2015
Dirigeants personne morale:
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L`AGGLOMERATION DE ST GIRONS, Administrateur depuis le 16 avril 2011
- EURL BOSC, Administrateur depuis le 16 avril 2011
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 09 août 2013 : DAUDIN Luc Louis nom d'usage : DAUDIN n'est plus président. MERIC Jean-Jacques nom d'usage : MERIC n'est plus administrateur. MERIC Jean-Jacques nom d'usage : MERIC devient président du conseil d'administration. RIETBROEK Bartus Anthonius nom d'usage : RIETBROEK devient administrateur.)
- 17 décembre 2015 : DONES Catherine nom d'usage : DONES n'est plus administrateur. SELLARES Alain Marie Georges nom d'usage : SELLARES n'est plus administrateur. LAMARY Bernard nom d'usage : LAMARY devient administrateur. FAUR Philippe Pierre Jean nom d'usage : FAUR devient administrateur.)
- 03 septembre 2020 : GARCIA Alain Edouard Raymond nom d'usage : GARCIA n'est plus directeur général délégué. GARCIA Patrick André nom d'usage : GARCIA devient directeur général délégué)
- 14 mai 2021 : PUJOL Claude René nom d'usage : PUJOL n'est plus administrateur. METGE Alain Jean-Marie nom d'usage : METGE devient administrateur. FERNANDEZ Jean-Luc René nom d'usage : FERNANDEZ devient administrateur. SIRGANT Daniel Gilbert Dominique nom d'usage : SIRGANT devient administrateur. LAMARY Bernard nom d'usage : LAMARY n'est plus administrateur. FAUR Philippe Pierre Jean nom d'usage : FAUR n'est plus administrateur)
- 10 juin 2021 : MERIC Jean-Jacques nom d'usage : MERIC n'est plus président du conseil d'administration. METGE Alain Jean-Marie nom d'usage : METGE devient président du conseil d'administration. BRUNET Laëtitia nom d'usage : BRUNET devient directeur général. MERIC Jean-Jacques nom d'usage : MERIC devient administrateur. GOUAZE Christophe nom d'usage : GOUAZE n'est plus directeur général. GOUAZE Christophe nom d'usage : GOUAZE devient administrateur. FERRE Philippe nom d'usage : FERRE n'est plus directeur général délégué. FERRE Philippe nom d'usage : FERRE devient administrateur. GARCIA Patrick André nom d'usage : GARCIA n'est plus directeur général délégué. GARCIA Patrick André nom d'usage : GARCIA devient administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS | |
Entrepreneurs individuels | CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS | |
Identifiant de l'entreprise | 529576787 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | ZONE INDUSTRIELLE DU PRADAS 09190 LORP SENTARAILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 13 janvier 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 13 janvier 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 711 629,00 | |
Résultat net | 17 049,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie | |
Activité principale de l'entreprise | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie | |
Activité principale au registre des métiers | 1011ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Transformation et conservation de la viande de boucherie | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boucher industriel, boucherie industrielle, abattoirs | |
Principal | abattoirs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 9 034 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 9 004 |
Immobilisation financière | 30 |
Actif circulant net | 256 888 |
Stock | 2 729 |
Avance | 0 |
Créance | 114 172 |
Placement | 139 987 |
Total Actif | 265 922 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 103 890 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 162 031 |
Total Passif | 265 921 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 711 629 |
Produit d'exploitation | 739 170 |
Charge d'exploitation | 722 358 |
Résultat d'exploitation | 16 812 |
Produit financier net | 693 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 697 |
Résultat courrant | 17 505 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 457 |
Résultat exceptionnel | -457 |
Résultat net | 17 049 |
Siret | Etablissement |
---|---|
52957678700012 | CTRE ABATTAGE TRANSFORMATION COUSERANS LE PRADAS 09190 LORP SENTARAILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 02 64 73 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-foix.fr.
Les greffiers sont : BASTIDE Béatrice , BASTIDE Didier
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
- 00112 Industrie laitière
- 01938 Industries transformation volaille
Président de la société : DAUDIN Luc Louis Directeur général : GOUAZE Christophe Administrateur : BARRAU Jérôme Jean-Louis Norbert Administrateur : EURL BOSC, représenté par M BOSC Jean Marcel Administrateur : DONES Catherine Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE, représenté par M MURILLO François Joseph Administrateur : SELLARES Alain Marie Georges Administrateur : PUJOL Claude René Administrateur : MERIC Jean-Jacques Directeur général délégué : FERRE Philippe Directeur général délégué : GARCIA Alain Edouard Raymond
DAUDIN Luc Louis nom d'usage : DAUDIN n'est plus président. MERIC Jean-Jacques nom d'usage : MERIC n'est plus administrateur. MERIC Jean-Jacques nom d'usage : MERIC devient président du conseil d'administration. RIETBROEK Bartus Anthonius nom d'usage : RIETBROEK devient administrateur.
DONES Catherine nom d'usage : DONES n'est plus administrateur. SELLARES Alain Marie Georges nom d'usage : SELLARES n'est plus administrateur. LAMARY Bernard nom d'usage : LAMARY devient administrateur. FAUR Philippe Pierre Jean nom d'usage : FAUR devient administrateur.
GARCIA Alain Edouard Raymond nom d'usage : GARCIA n'est plus directeur général délégué. GARCIA Patrick André nom d'usage : GARCIA devient directeur général délégué
PUJOL Claude René nom d'usage : PUJOL n'est plus administrateur. METGE Alain Jean-Marie nom d'usage : METGE devient administrateur. FERNANDEZ Jean-Luc René nom d'usage : FERNANDEZ devient administrateur. SIRGANT Daniel Gilbert Dominique nom d'usage : SIRGANT devient administrateur. LAMARY Bernard nom d'usage : LAMARY n'est plus administrateur. FAUR Philippe Pierre Jean nom d'usage : FAUR n'est plus administrateur
MERIC Jean-Jacques nom d'usage : MERIC n'est plus président du conseil d'administration. METGE Alain Jean-Marie nom d'usage : METGE devient président du conseil d'administration. BRUNET Laëtitia nom d'usage : BRUNET devient directeur général. MERIC Jean-Jacques nom d'usage : MERIC devient administrateur. GOUAZE Christophe nom d'usage : GOUAZE n'est plus directeur général. GOUAZE Christophe nom d'usage : GOUAZE devient administrateur. FERRE Philippe nom d'usage : FERRE n'est plus directeur général délégué. FERRE Philippe nom d'usage : FERRE devient administrateur. GARCIA Patrick André nom d'usage : GARCIA n'est plus directeur général délégué. GARCIA Patrick André nom d'usage : GARCIA devient administrateur