M Gil SANVERT
Président de LE CERCLE
M Gil SANVERT a 60 ans ( naissance en 1962), est Président de la société LE CERCLE
M Gil SANVERT peut être contacté au siège de la société LE CERCLE par courrier à l'adresse LE CERCLE 1 ALLEE DE LA CHARTREUSE 91080 COURCOURONNES FRANCE
La société LE CERCLE est principalement dirigée par M Gil SANVERT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société LE CERCLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/04/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53041196600035.
- M Etienne BORIS, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 11 juin 2015
- M Gil SANVERT, Président (1962) depuis le 17 juin 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LE CERCLE est de 63 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe LABBE, Président (1952) du 26 mars 2011 au 17 juin 2014
- M Xavier MARIN, Président (1957) du 19 février 2011 au 26 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE CERCLE | |
Entrepreneurs individuels | LE CERCLE | |
Identifiant de l'entreprise | 530411966 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 1 ALL DE LA CHARTREUSE 91080 COURCOURONNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 08 février 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 3 081,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 19 902 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 12 815 |
Placement | 7 087 |
Total Actif | 19 902 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -67 005 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 86 906 |
Total Passif | 19 901 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 3 013 |
Résultat d'exploitation | -3 013 |
Produit financier net | 251 632 |
Charge financière | 252 860 |
Résultat financier | -1 228 |
Résultat courrant | -4 241 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 3 081 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53041196600035 | LE CERCLE 1 ALLEE DE LA CHARTREUSE 91080 COURCOURONNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Prise de participation, détention et gestion de titres de la société Ctp Invest, Rcs Paris N° 529 218 174
Président partant : Marin, Xavier, nomination du Président : Labbe, Philippe
Président : LABBE Philippe en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : MARIN Xavier en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : MARIN Xavier en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014 Président : SANVERT Gil en fonction le 13 Juin 2014
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 13 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 13 Avril 2011 Membre du comité de surveillance : GUIRCHOUN Patrick en fonction le 21 Mai 2014 Membre du comité de surveillance : VAN OBBERGEN Marie-Odile en fonction le 21 Mai 2014 Président : SANVERT Gil modification le 15 Septembre 2016