M Patrick MONNIER
Commissaire aux comptes suppléant de AKCESORA
M Patrick MONNIER a 61 ans ( naissance en 1961), est Commissaire aux comptes suppléant de la société AKCESORA
M Patrick MONNIER peut être contacté au siège de la société AKCESORA par courrier à l'adresse AKCESORA 5 17 ZONE ARTISANALE LE CHATELLIER II 5 RUE DE CORBUSSON 53940 ST BERTHEVIN FRANCE
La société AKCESORA est principalement dirigée par M Patrick MONNIER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société AKCESORA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53076615300023.
- M Eric DANION, Gérant (1970) depuis le 15 juin 2016
- M Patrick MONNIER, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 30 juin 2017
- MME Marine COIC, Directeur général (1984) depuis le 30 juin 2017
- MME Valerie BERTHO, Gérant (1972) depuis le 12 mars 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FUTURA MODA est de 50 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit ROUSSEL, Co-gérant (1962) du 12 mars 2011 au 15 octobre 2015
- M Eric DANION, Gérant (1970) du 15 juin 2016 au 30 juin 2017
- MME Valerie BERTHO, Gérant (1972) du 12 mars 2011 au 30 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDIT GRAND OUEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 juin 2017
- GLOBAL CLEARANCE SOLUTION, Président depuis le 30 juin 2017
5 RUE DE CORBUSSON
53940 SAINT BERTHEVIN
Téléphone : Société
AKCESORA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FUTURA MODA | |
Entrepreneurs individuels | FUTURA MODA | |
Identifiant de l'entreprise | 530766153 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 5 RUE DE CORBUSSON 53940 SAINT BERTHEVIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 mars 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 mars 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 705 009,00 | |
Résultat net | 25 806,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 182 437 |
Stock | 0 |
Avance | 2 846 |
Créance | 71 746 |
Placement | 107 845 |
Total Actif | 182 439 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 52 621 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 129 817 |
Total Passif | 182 438 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 705 009 |
Produit d'exploitation | 725 628 |
Charge d'exploitation | 690 935 |
Résultat d'exploitation | 34 693 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 34 693 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 8 888 |
Résultat exceptionnel | -8 888 |
Résultat net | 25 806 |
Le greffe peut être appelé au 02 43 59 70 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-laval.fr.
Les greffiers sont : GUICHAOUA Patrick
Le greffe est ouvert 9h00 à 12h00/13h45 à 16h45 sauf le vendredi 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Toutes activités dans le domaine du marketing par la recherche des meilleures offres de biens dans le domaine des accessoires de mode, les bijoux, les chaussures et la maroquinerie, ainsi que toutes activités en matière de marketing de tous produits, biens et services permettant de commercialiser des offres aux meilleures conditions.
Toutes activités dans le domaine du marketing par la recherche des meilleures offres de biens dans le domaine des accessoires de mode, les bijoux, les chaussures et la maroquinerie, ainsi que toutes activités en matière de marketing de tous produits, biens et services permettant de commercialiser des offres aux meilleures conditions.
Président : GLOBAL CLEARANCE SOLUTION ; Directeur général : LE NOZAHIC Quentin ; Directeur général : CHOLET Salomé ; Commissaire aux comptes titulaire : ADITIS AUDIT CAC ; Commissaire aux comptes suppléant : MONNIER Patrick
Président : GLOBAL CLEARANCE SOLUTION ; Directeur général : LE NOZAHIC Quentin ; Directeur général : CHOLET Salomé ; Directeur général : HUBY Prescilia, Sandra, Sarah ; Commissaire aux comptes titulaire : ADITIS AUDIT CAC ; Commissaire aux comptes suppléant : MONNIER Patrick