M Thierry PILLET
Commissaire aux comptes titulaire de GROUPE EVENTEAM
M Thierry PILLET a 69 ans ( naissance en 1953), est Commissaire aux comptes titulaire de la société GROUPE EVENTEAM
M Thierry PILLET peut être contacté au siège de la société GROUPE EVENTEAM par courrier à l'adresse GROUPE EVENTEAM 75 T RUE DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 61Â 06Â 71
La société GROUPE EVENTEAM est principalement dirigée par M Thierry PILLET qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société GROUPE EVENTEAM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/03/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53119781200013.
- M Bruno BILLIERE, Directeur général délégué (1966) depuis le 09 avril 2011
- M Igor JUZON, Président (1972) depuis le 26 mars 2011
- M Igor JUZON, Administrateur (1972) depuis le 09 avril 2011
- M Igor JUZON, Président du conseil d`administration (1972) depuis le 18 juillet 2015
- M Jean-Louis COLLART, Administrateur (1965) depuis le 18 juillet 2015
- M Thierry PILLET, Commissaire aux comptes titulaire (1953) depuis le 18 juillet 2015
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société GROUPE EVENTEAM est de 55 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Emmanuel GABAS, Administrateur (1970) du 09 avril 2011 au 18 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- LMBH ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE EVENTEAM | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE EVENTEAM | |
Identifiant de l'entreprise | 531197812 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 75 T RUE DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 mars 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 11 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 21 mars 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 186 000,00 | |
Résultat net | 128 369,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 10 980 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 10 980 000 |
Actif circulant net | 434 613 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 364 795 |
Placement | 69 818 |
Total Actif | 11 414 612 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 11 323 420 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 91 192 |
Total Passif | 11 414 612 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 186 000 |
Produit d'exploitation | 186 153 |
Charge d'exploitation | 200 344 |
Résultat d'exploitation | -14 191 |
Produit financier net | 157 500 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 157 500 |
Résultat courrant | 143 309 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 14 941 |
Résultat exceptionnel | -14 941 |
Résultat net | 128 369 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53119781200013 | GROUPE EVENTEAM 75 T RUE DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
la détention, la gestion de valeurs mobilières, tant en France qu'à l'étranger, simples ou composées, et de parts sociales ainsi que la prise de toutes participations et de tous intérêts sous toutes formes, dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, quel que soit leur objet et notamment celles exerçant une activité dans le domaine de l'Ãvènementiel sportif et Corporate; la fourniture de toutes prestations administratives, techniques, commerciales, financières, informatiques, juridiques à toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, dans lesquelles la société détient, directement ou indirectement, une participation ou des intérêts.
Présidente et membre du conseil d'administration : JUZON Igor modification le 07 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PILLET Thierry en fonction le 07 Avril 2011 Administrateur et directeur général délégué : BILLIERE Bruno en fonction le 07 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LMBH & ASSOCIES en fonction le 07 Avril 2011 Administrateur : GABAS Emmanuel en fonction le 07 Avril 2011
Président : JUZON Igor modification le 11 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PILLET Thierry en fonction le 07 Avril 2011 Directeur général délégué Administrateur : BILLIERE Bruno en fonction le 07 Avril 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LMBH & ASSOCIES en fonction le 07 Avril 2011 Président du conseil d'administration Administrateur : JUZON Igor en fonction le 11 Avril 2011 Administrateur : COLLART Jean-Louis en fonction le 16 Juillet 2015