M Pierre-Henri POISSON
Commissaire aux comptes titulaire de COEL PARTICIPATION
M Pierre-Henri POISSON a 70 ans ( naissance en 1952), est Commissaire aux comptes titulaire de la société COEL PARTICIPATION
M Pierre-Henri POISSON peut être contacté au siège de la société COEL PARTICIPATION par courrier à l'adresse COEL PARTICIPATION 37 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES FRANCE
La société COEL PARTICIPATION est principalement dirigée par M Pierre-Henri POISSON qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société COEL PARTICIPATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/07/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53352170400023.
- M Frederic CAMPANA, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 12 février 2016
- M Lionel GARREAU, Président (1965) depuis le 23 juillet 2011
- M Pierre-Henri POISSON, Commissaire aux comptes titulaire (1952) depuis le 12 février 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société COEL PARTICIPATION est de 61 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yves MICHELIN, Directeur général (1953) du 23 juillet 2011 au 12 février 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COEL PARTICIPATION | |
Entrepreneurs individuels | COEL PARTICIPATION | |
Identifiant de l'entreprise | 533521704 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 37 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 juillet 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 240 000,00 | |
Résultat net | 53 800,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 874 100 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 874 100 |
Actif circulant net | 7 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 700 |
Placement | 5 300 |
Total Actif | 881 200 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 253 600 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 627 600 |
Total Passif | 881 200 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 240 000 |
Produit d'exploitation | 240 000 |
Charge d'exploitation | 248 000 |
Résultat d'exploitation | -8 000 |
Produit financier net | 105 000 |
Charge financière | 38 400 |
Résultat financier | 66 600 |
Résultat courrant | 58 600 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 4 800 |
Résultat exceptionnel | -4 800 |
Résultat net | 53 800 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53352170400023 | COEL PARTICIPATION 37 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises françaises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de Ces participations, l'acquisition de tous titres et droits, l'acquisition de brevets et de licences.
Président : GARREAU Lionel Roger modification le 12 Juillet 2011 Commissaire aux comptes titulaire : POISSON Pierre-Henri en fonction le 12 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CAMPANA Frédéric en fonction le 12 Juillet 2011