M Philippe CARTIER
Contrôleur de gestion de R.P.P. DISTRIBUTION
M Philippe CARTIER a 61 ans ( naissance en 1961), est Contrôleur de gestion de la société R.P.P. DISTRIBUTION
M Philippe CARTIER peut être contacté au siège de la société R.P.P. DISTRIBUTION par courrier à l'adresse R P P DISTRIBUTION AVENUE DE LA GARE 30820 CAVEIRAC FRANCE, par téléphone au 0634292152
La société R.P.P. DISTRIBUTION est principalement dirigée par M Philippe CARTIER qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société R.P.P. DISTRIBUTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/07/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53367331500016.
- M Laurent ROCHE, Administrateur (1965) depuis le 23 juillet 2011
- M Philippe CARTIER, Contrôleur de gestion (1961) depuis le 20 août 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société R.P.P. DISTRIBUTION est de 59 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe TERRISSON CARTIER, Contrôleur de gestion (1961) du 23 juillet 2011 au 20 août 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 janvier 2022 : ROCHE Laurent Thierry nom d'usage : ROCHE n'est plus Administrateur. Sté par actions simplifiée CSW HOLDING devient Administrateur représenté(e) par CAPDESSUS Gilles nom d'usage : CAPDESSUS)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | R.P.P. DISTRIBUTION | |
Entrepreneurs individuels | R.P.P. DISTRIBUTION | |
Identifiant de l'entreprise | 533673315 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | AV DE LA GARE 30820 CAVEIRAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 27 juin 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 27 juin 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
53367331500016 | R P P DISTRIBUTION AVENUE DE LA GARE 30820 CAVEIRAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
La conclusion de contrats d'achat au nom et pour le compte de ses adhérents auprès des fournisseurs référencés. A cet effet, le groupement pourra effectuer toutes études et marchés, organiser toute prospection, prendre tous contacts, participer à toute manifestation, passer tous accords susceptibles, de favoriser du but poursuivi.
ROCHE Laurent Thierry nom d'usage : ROCHE n'est plus Administrateur. Sté par actions simplifiée CSW HOLDING devient Administrateur représenté(e) par CAPDESSUS Gilles nom d'usage : CAPDESSUS