M Eric TRESVAUX DU FRAVAL
Commissaire aux comptes suppléant de SURGIMAB SAS
M Eric TRESVAUX DU FRAVAL a 62 ans ( naissance en 1962), est Commissaire aux comptes suppléant de la société SURGIMAB SAS
M Eric TRESVAUX DU FRAVAL peut être contacté au siège de la société SURGIMAB SAS par courrier à l'adresse SURGIMAB SAS BATIMENT 10 PARC CLUB DU MILLENAIRE 1025 AVENUE HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER FRANCE
La société SURGIMAB SAS est principalement dirigée par M Eric TRESVAUX DU FRAVAL qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement en biotechnologie ,chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7211Z (Recherche-développement en biotechnologie), les activités sont :
- Recherche-développement en biotechnologie
- Cette sous-classe comprend la recherche et le développement expérimental en biotechnologie
- ADN/ARN : génomique, pharmacogénomique, sondes géniques, génie génétique, séquençage/synthèse/amplification de l'ADN/ARN, profilage de l'expression génétique et utilisation de la technologie antisens
- protéines et autres molécules : séquençage/synthèse/ingénierie de protéines et peptides (y compris hormones à grandes molécules) ; amélioration des méthodes d'administration de médicaments à grandes molécules ; protéomique, isolation et purification
- culture et ingénierie des cellules et tissus : culture de cellules/tissus, génie tissulaire (y compris structures d'échafaudage tissulaires et génie biomédical), fusion cellulaire, stimulants vaccinaux/immunitaires, manipulation embryonnaire
- techniques biotechnologiques des procédés : fermentation au moyen de bioréacteurs, biotraitement, biolessivage, biopulpage, bioblanchiment, biodésulphuration, biorestauration, biofiltration et phytorestauration
- vecteurs de gènes et d'ARN : thérapie génique, vecteurs viraux
- bioinformatique : construction de bases de données sur les génomes, les séquences de protéines, modélisation de processus biologiques complexes, y compris biologie systémique
- nanobiotechnologie : application des outils et procédés de nano/microfabrication pour construire des dispositifs permettant d'étudier les biosystèmes, avec des applications dans l'administration des médicaments, le diagnostic, etc.
La société SURGIMAB SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/08/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53389282400012.
- M Eric TRESVAUX DU FRAVAL, Commissaire aux comptes suppléant (1962) depuis le 08 septembre 2015
- MME Francoise CAILLER, Président (1970) depuis le 22 octobre 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SURGIMAB SAS est de 58 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel BARBELANNE, Président (1973) du 27 août 2011 au 22 octobre 2011
Dirigeants personne morale:
- FP AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 décembre 2016
- LEAUDIT GROUPE FIDUCIAIRE PARISIENNE, Commissaire aux comptes titulaire du 08 septembre 2015 au 02 décembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SURGIMAB SAS | |
Entrepreneurs individuels | SURGIMAB SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 533892824 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 1025 AV HENRI BECQUEREL 34000 MONTPELLIER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 juillet 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 12 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 29 juillet 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -480 678,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité principale de l'entreprise | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en biotechnologie | |
Synonyme | chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie | |
Principal | recherche-développement en biotechnologie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 62 067 |
Immobilisation incorporelle | 54 528 |
Immobilisation corporelle | 7 504 |
Immobilisation financière | 35 |
Actif circulant net | 1 167 985 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 71 841 |
Placement | 1 096 144 |
Total Actif | 1 230 052 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 846 326 |
Autres fonds | 315 000 |
Provision | 0 |
Dette | 68 726 |
Total Passif | 1 230 052 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 22 006 |
Charge d'exploitation | 581 100 |
Résultat d'exploitation | -559 094 |
Produit financier net | 17 752 |
Charge financière | 4 |
Résultat financier | 17 748 |
Résultat courrant | -541 346 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -480 678 |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00112 Industrie laitière
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 01930 Meunerie
En France et à l'étranger d'opérer dans les domaines associés aux biotechnologies et plus particulierment la recherche le développement la mise sur le marche et la commercialisation de matériel d'origine chimique et biologique
En France et à l'étranger d'opérer dans les domaines associés aux biotechnologies et plus particulierment la recherche le développement la mise sur le marche et la commercialisation de matériel d'origine chimique et biologique
Président : CAILLER Françoise Commissaire aux comptes titulaire : LEAUDIT GROUPE FIDUCIAIRE PARISIENNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric
Président : CAILLER Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : FP AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : TRESVAUX DU FRAVAL Eric
Président : CAILLER Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : FP AUDIT
Président : CAILLER Françoise ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDU.Audit