M Stephane HOURCASTAGNOU
Administrateur de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS
M Stephane HOURCASTAGNOU a 53 ans ( naissance en 1971), est Administrateur de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS
M Stephane HOURCASTAGNOU peut être contacté au siège de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS par courrier à l'adresse SOC D EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS 40 RUE JEAN AICARD 83600 FREJUS FRANCE
La société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS est principalement dirigée par M Stephane HOURCASTAGNOU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Organisation de jeux de hasard et d'argent ,française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9200Z (Organisation de jeux de hasard et d'argent), les activités sont :
- Organisation de jeux de hasard et d'argent
- la vente de billets de loterie
- l'exploitation de machines à sous automatiques
- l'exploitation de sites web de jeux de hasard virtuels
- la prise de paris et autres opérations de paris
- les paris mutuels hors hippodrome
La société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/08/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53391349700020.
- M Bertrand FOUCHER, Directeur général (1971) depuis le 20 novembre 2013
- M Christian HUBY, Directeur général (1965) depuis le 27 août 2011
- M David FREMONT, Directeur général délégué (1967) depuis le 30 mars 2017
- M Fabrice CAILLY, Directeur général (1974) depuis le 17 avril 2013
- M Luc LE BORGNE, Président (1963) depuis le 27 août 2011
- M Luc LECOMTE, Commissaire aux comptes titulaire (1965) depuis le 28 avril 2015
- M Romain FOUCHER, Directeur général (1979) depuis le 27 août 2011
- M Serge FOUCHER, Directeur général (1937) depuis le 27 août 2011
- M Stephane HOURCASTAGNOU, Directeur général (1971) depuis le 18 septembre 2013
- MME Christine LEHEC, Directeur général délégué (1970) depuis le 16 novembre 2013
- MME Laetitia LE BORGNE, Directeur général délégué (1987) depuis le 16 novembre 2013
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS est de 56 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 87 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand FOUCHER, Administrateur (1971) du 27 août 2011 au 16 novembre 2013
- M Christian HUBY, Administrateur (1965) du 27 août 2011 au 16 novembre 2013
- M Fabrice CAILLY, Directeur général délégué (1974) du 17 septembre 2011 au 16 novembre 2013
- M Gregory GEORGOPOULOS, Directeur général délégué (1963) du 23 mai 2015 au 12 janvier 2017
- M Luc LE BORGNE, Administrateur (1963) du 27 août 2011 au 03 septembre 2011
- M Stephane HOURCASTAGNOU, Administrateur (1971) du 26 septembre 2013 au 16 novembre 2013
Dirigeants personne morale:
- JPMG, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS | |
Sigle de l'entreprise | SECF | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS | |
Identifiant de l'entreprise | 533913497 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 40 RUE JEAN AICARD 83600 FREJUS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 21 juillet 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 | |
Résultat net | -333 200,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité principale de l'entreprise | 9200Z : Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Jeux | |
Activite | Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
Synonyme | française des jeux, loterie, casinos, paris, sites web de jeux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 4 202 500 |
Immobilisation incorporelle | 23 500 |
Immobilisation corporelle | 4 179 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 831 500 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 295 200 |
Placement | 536 300 |
Total Actif | 5 034 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -730 600 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 764 600 |
Total Passif | 5 034 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 230 200 |
Résultat d'exploitation | -230 200 |
Produit financier net | 11 900 |
Charge financière | 114 900 |
Résultat financier | -103 000 |
Résultat courrant | -333 200 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -333 200 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53391349700020 | SOC D EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS 40 RUE JEAN AICARD 83600 FREJUS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 94 53 61 68
Les greffiers sont : MERQUIT Ariane , COUTANT Nathalie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02257 Casinos
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 00650 Métallurgie cadres
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice Directeur général délégué et administrateur : HUBY Christian, Jean, Yvon Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe Administrateur : FOUCHER Serge, Claude Administrateur : FOUCHER Bertrand, Jean-Paul Administrateur : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice Administrateur : CAILLY Fabrice Directeur général délégué, Administrateur : HUBY Christian, Jean, Yvon Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe Administrateur : FOUCHER Serge, Claude Administrateur : FOUCHER Bertrand, Jean-Paul Administrateur : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice Administrateur : CAILLY Fabrice Directeur général délégué, Administrateur : HUBY Christian, Jean, Yvon Directeur général délégué : CAILLY Fabrice, Sébastien, Philippe Directeur général délégué : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard Administrateur : FOUCHER Serge, Claude Administrateur : FOUCHER Bertrand, Jean-Paul Administrateur : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon Directeur général : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard Directeur général : FOUCHER Serge, Claude Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier Directeur général : CAILLY Fabrice Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc Commissaire aux comptes suppléant : JPMG Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia Directeur général délégué : LEHEC Christine
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon Directeur général : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard Directeur général : FOUCHER Serge, Claude Directeur général délégué : LEHEC Christine Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier Directeur général : CAILLY Fabrice Directeur général : FOUCHER BERTRAND Commissaire aux comptes suppléant : JPMG Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc Directeur général délégué : GEORGOPOULOS Grégory
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : CAILLY Fabrice ; Directeur général : FOUCHER BERTRAND ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : CAILLY Fabrice ; Directeur général : FOUCHER BERTRAND ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Directeur général délégué : FREMONT David
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général : FOUCHER BERTRAND ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Directeur général délégué : MAUREL Christine ; Directeur général adjoint : MAUREL DIDIER
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général : FOUCHER BERTRAND ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Directeur général délégué : MAUREL DIDIER ; Directeur général délégué : CINQUINI Laetitia
Président : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : FOUCHER BERTRAND ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général délégué : MAUREL DIDIER ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : FOUCHER BERTRAND ; Directeur général : JALABER Arnaud ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général délégué : MAUREL DIDIER ; Directeur général délégué : VALEAU Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : FOUCHER BERTRAND ; Directeur général : JALABER Arnaud ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général délégué : VALEAU Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : FOUCHER BERTRAND ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général délégué : VALEAU Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : ZUCCOLOTTO Thierry ; Directeur général : FOUCHER Bertrand ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : LE BORGNE Laetitia ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général délégué : VALEAU Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : ZUCCOLOTTO Thierry ; Directeur général : FOUCHER Bertrand ; Directeur général délégué : LEHEC Christine ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernardà; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvonà; Directeur général : FOUCHER Serge, Claudeà; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavierà; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Mauriceà; Directeur général : ZUCCOLOTTO Thierryà; Directeur général : FOUCHER Bertrandà; Directeur général délégué : CAILLY Fabriceà; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Lucà; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : ZUCCOLOTTO Thierry ; Directeur général : FOUCHER Bertrand ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général délégué : SAWICKI Julien ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : ZUCCOLOTTO Thierry ; Directeur général : FOUCHER Bertrand ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG
Président : HOURCASTAGNOU Stéphane, Jacques, Bernard ; Directeur général : HUBY Christian, Jean, Yvon ; Directeur général : FOUCHER Serge, Claude ; Directeur général : FOUCHER Romain, Guillaume, Xavier ; Directeur général : LE BORGNE Luc, Denis, Maurice ; Directeur général : ZUCCOLOTTO Thierry ; Directeur général : FOUCHER Bertrand ; Directeur général délégué : CAILLY Fabrice ; Directeur général délégué : HUBERT Jacques, Emile ; Commissaire aux comptes titulaire : LECOMTE Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : JPMG