M Pascal CHRISTORY
Président de MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY
M Pascal CHRISTORY a 50 ans ( naissance en 1974), est Président de la société MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY
M Pascal CHRISTORY peut être contacté au siège de la société MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY par courrier à l'adresse MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY MAJUNGA LA DEFENSE 9 TOUR 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FRANCE
La société MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY est principalement dirigée par M Pascal CHRISTORY qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/08/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53410724800039.
- M Jean-Brice DE TURCKHEIM, Commissaire aux comptes suppléant (1954) depuis le 13 janvier 2017
- M Pascal CHRISTORY, Président (1974) depuis le 24 janvier 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY est de 60 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Armand LIMONGI, Président (1951) du 20 août 2011 au 11 août 2012
- M Jean-Brice DE TURCKHEIM, Commissaire aux comptes suppléant (1954) du 13 janvier 2017 au 14 juillet 2017
- MME Odette CESARI, Président (1957) du 11 août 2012 au 24 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
- COLISEE GERANCE, Directeur général depuis le 18 mai 2017
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY | |
Entrepreneurs individuels | MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY | |
Identifiant de l'entreprise | 534107248 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 6 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 22 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 août 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | -14 582,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 695 020 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 472 892 |
Placement | 222 128 |
Total Actif | 695 020 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 678 802 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 16 218 |
Total Passif | 695 020 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 21 886 |
Résultat d'exploitation | -21 886 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -14 582 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -14 582 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53410724800039 | MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY MAJUNGA LA DEFENSE 9 TOUR 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
La propriété, l'acquisition, l'exploitation de tous biens mobiliers et immobiliers, la participation directe ou indirecte et la prise d'intérêts dans toutes opérations pouvant se rattacher aux objets précités, ou susceptibles de les favoriser, soit par voie de création de sociétés, d'apport à ces sociétés ou à des sociétés existantes de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, de fusion ou d'alliance avec elles, de cession ou de location Desdits biens à ces sociétés ou à toutes autres personnes physiques et morales, achat et vente de titres de toute nature, de parts d'intérêts et de droits sociaux, de commandites, d'avances de prêts ou de toutes autres manières.
Commissaire aux comptes suppléant : de Turckheim Jean-Brice en fonction le 09 Août 2012 Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 09 Août 2012 Président : CHRISTORY Pascal en fonction le 22 Janvier 2013
Commissaire aux comptes suppléant : de Turckheim Jean-Brice en fonction le 09 Août 2012 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 09 Août 2012 ; Président : CHRISTORY Pascal en fonction le 22 Janvier 2013 ; Directeur général : COLISEE GERANCE en fonction le 16 Mai 2017
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 09 Août 2012 ; Président : CHRISTORY Pascal en fonction le 22 Janvier 2013 ; Directeur général : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE en fonction le 13 Décembre 2017
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 09 Août 2012 ; Directeur général : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE en fonction le 13 Décembre 2017 ; Président : BONTE Matthieu en fonction le 19 Juillet 2019
Président : BONTE Matthieu ; Directeur général : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS