M Loic EVRARD
Gérant de BARLOV
M Loic EVRARD a 57 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société BARLOV
M Loic EVRARD peut être contacté au siège de la société BARLOV par courrier à l'adresse BARLOV SENS UNIQUES 44 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18 , par téléphone au 0142230463
La société BARLOV est principalement dirigée par M Loic EVRARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société BARLOV est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/08/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53427777700023.
- M Loic EVRARD, Gérant (1965) depuis le 04 février 2012
Anciens dirigeants :
- MME Laure BARBIER, Gérant (1981) du 27 août 2011 au 04 février 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BARLOV | |
Entrepreneurs individuels | BARLOV | |
Identifiant de l'entreprise | 534277777 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 44 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 08 septembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 août 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 444 720,00 | |
Résultat net | -176 445,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 827 757 |
Immobilisation incorporelle | 600 000 |
Immobilisation corporelle | 226 031 |
Immobilisation financière | 1 726 |
Actif circulant net | 141 959 |
Stock | 17 240 |
Avance | 9 892 |
Créance | 103 615 |
Placement | 11 212 |
Total Actif | 969 715 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -212 235 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 181 949 |
Total Passif | 969 715 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 444 720 |
Produit d'exploitation | 445 035 |
Charge d'exploitation | 616 247 |
Résultat d'exploitation | -171 212 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 5 233 |
Résultat financier | -5 233 |
Résultat courrant | -176 445 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -176 445 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53427777700023 | BARLOV SENS UNIQUES 44 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18 |
BARLOV est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Les conventions collectives applicables à BARLOV de part son activité de 5610A (Restauration traditionnelle) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Gérant : Barbier, Laure.
Toutes activités et prestations de services relevant des secteurs de la restauration.
Toutes activités et prestations de services relevant des secteurs de la restauration.
Autre achat, apport, attribution
séquestre juridique de l'Ordre des avocats de Paris 11 place Dauphine 75001 Paris pour la validité, Evbach 15 rue des Saules 75018 Paris pour la correspondance .
séquestre juridique de l'Ordre des avocats de Paris 11 place Dauphine 75001 Paris pour la validité, Evbach 15 rue des Saules 75018 Paris pour la correspondance .
modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'adresse du siège
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Barbier, Laure, nomination du Gérant : Evrard, Loïc
Gérant partant : Barbier, Laure, nomination du Gérant : Evrard, Loïc