MME Marine LEONI
Directeur général de FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR
MME Marine LEONI a 36 ans ( naissance en 1986), elle est Directeur général de la société FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR
MME Marine LEONI peut être contacté au siège de la société FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR par courrier à l'adresse FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR 40 BOULEVARD DU ROI RENE 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE
La société FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR est principalement dirigée par MME Marine LEONI qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/01/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53510825200037.
- MME Camille THIERY, Président (1939) depuis le 23 janvier 2013
- MME Marine LEONI, Directeur général (1986) depuis le 23 janvier 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR est de 60 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 83 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre MARTIN, Président (1949) du 15 octobre 2011 au 23 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
- DELTA FINANCES ET EXPERTISES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 juin 2015
- IN EXTENSO PROVENCE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR | |
Identifiant de l'entreprise | 535108252 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 40 BD DU ROI RENE 13100 AIX EN PROVENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 mai 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 5 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 octobre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 672 321,00 | |
Résultat net | -224 218,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 271 715 |
Immobilisation incorporelle | 5 317 |
Immobilisation corporelle | 100 034 |
Immobilisation financière | 1 166 364 |
Actif circulant net | 12 734 371 |
Stock | 12 137 827 |
Avance | 0 |
Créance | 498 708 |
Placement | 97 835 |
Total Actif | 14 006 084 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 568 980 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 9 437 104 |
Total Passif | 14 006 084 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 672 321 |
Produit d'exploitation | 715 060 |
Charge d'exploitation | 835 744 |
Résultat d'exploitation | -120 684 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 99 771 |
Résultat financier | -99 771 |
Résultat courrant | -220 455 |
Produit exceptionnel | 3 060 150 |
Charges exceptionnelles | 3 063 913 |
Résultat exceptionnel | -3 763 |
Résultat net | -224 218 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53510825200037 | FINANCIERE INVESTISSEMENT AZUR 40 BOULEVARD DU ROI RENE 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO PROVENCE en fonction le 07 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : DELTA FINANCES ET EXPERTISES en fonction le 07 Octobre 2011 Président : LEONI Marine Prune Jacotte en fonction le 28 Mai 2012
En France et à l'étranger, acheter et/où revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés, d'effectuer toutes transactions immobilières en tant que marchand de biens
Président : THIERY Camille Directeur général : LEONI Marine, Prune, Jacotte Commissaire aux comptes suppléant : IN EXTENSO PROVENCE (SACA) Commissaire aux comptes titulaire : DELTA FINANCES ET EXPERTISES (SARL)
Président : LEONI Claude, Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : DELTA FINANCES ET EXPERTISES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RUINET Jacques