M Thomas SCHWARZ
Président de LION ENVELOPPE SN
M Thomas SCHWARZ a 54 ans ( naissance en 1970), est Président de la société LION ENVELOPPE SN
M Thomas SCHWARZ peut être contacté au siège de la société LION ENVELOPPE SN par courrier à l'adresse LION ENVELOPPE SN LE ZONE INDUSTRIELLE BONVERT 42300 MABLY FRANCE
La société LION ENVELOPPE SN est principalement dirigée par M Thomas SCHWARZ qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'articles de papeterie ,papetier, fabricant de papier, fabricant d'articles de papeterie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1723Z (Fabrication d'articles de papeterie), les activités sont :
- Fabrication d'articles de papeterie
- la fabrication de papiers prêts à l'emploi pour l'écriture et l'imprimerie
- la fabrication de papiers pour imprimantes prêts à l'emploi
La société LION ENVELOPPE SN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53511581000025.
- M Jean-Gonzalve DE COUESPEL, Directeur général (1964) depuis le 14 janvier 2012
- M Pascal HAEFFNER, Directeur général (1967) depuis le 14 janvier 2012
- M Thomas SCHWARZ, Président (1970) depuis le 03 mai 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LION ENVELOPPE SN est de 57 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Edelf BARTL, Président (1950) du 15 octobre 2011 au 05 novembre 2011
- M Edlef BARTL, Président (1950) du 05 novembre 2011 au 03 mai 2014
- M Jean-Louis PETTIER, Directeur général (1961) du 14 janvier 2012 au 27 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
- ARTHAUD ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 septembre 2016
- COMPAGNIE D`ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L`ECONOMIE PRIVEE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 septembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LION ENVELOPPE SN | |
Entrepreneurs individuels | LION ENVELOPPE SN | |
Identifiant de l'entreprise | 535115810 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | BONVERT 42300 MABLY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 27 septembre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 713 000,00 | |
Résultat net | 68 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1723Z : Fabrication d'articles de papeterie | |
Activité principale de l'entreprise | 1723Z : Fabrication d'articles de papeterie | |
Activité principale | 1723Z | |
Première activité | 1723Z | |
Deuxième activité | 4649Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Fabrication d'articles de papeterie | |
Synonyme | papetier, fabricant de papier, fabricant d'articles de papeterie | |
Principal | fabricant d'articles de papeterie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 331 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 320 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 1 034 000 |
Stock | 659 000 |
Avance | 0 |
Créance | 359 000 |
Placement | 16 000 |
Total Actif | 1 365 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 300 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 065 000 |
Total Passif | 1 365 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 713 000 |
Produit d'exploitation | 4 800 000 |
Charge d'exploitation | 4 731 000 |
Résultat d'exploitation | 69 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 63 000 |
Produit exceptionnel | 37 000 |
Charges exceptionnelles | 29 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 68 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53511581000025 | LION ENVELOPPE SN LE ZONE INDUSTRIELLE BONVERT 42300 MABLY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 72 06 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-roanne.fr.
Les greffiers sont : BLETTERY Jérôme , BLETTERY Jean
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00489 Industries du cartonnage
- 01492 Production des papiers cartons OETAM
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
Président : BARTL Edlef Manfred modification le 02 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE modification le 28 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : GVGM AUDIT modification le 28 Octobre 2011 Directeur général : HAEFFNER Pascal Roger en fonction le 11 Janvier 2012 Directeur général : de COUESPEL Jean-Gonzalve Marie Jacques en fonction le 11 Janvier 2012 Directeur général : PETTIER Jean-Louis Joseph en fonction le 11 Janvier 2012
Président : BARTL Edlef Manfred modification le 02 Novembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE modification le 28 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : GVGM AUDIT modification le 28 Octobre 2011 Directeur général : HAEFFNER Pascal Roger en fonction le 11 Janvier 2012 Directeur général : de COUESPEL Jean-Gonzalve Marie Jacques en fonction le 11 Janvier 2012
Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE modification le 19 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : GVGM AUDIT modification le 19 Août 2013 Directeur général : HAEFFNER Pascal Roger en fonction le 11 Janvier 2012 Directeur général : de COUESPEL Jean-Gonzalve Marie Jacques en fonction le 11 Janvier 2012 Président : SCHWARZ Thomas en fonction le 30 Avril 2014
Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE D'ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECONOMIE PRIVEE modification le 19 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT modification le 14 Septembre 2016 Directeur général : HAEFFNER Pascal Roger en fonction le 11 Janvier 2012 Directeur général : de COUESPEL Jean-Gonzalve Marie Jacques en fonction le 11 Janvier 2012 Président : SCHWARZ Thomas en fonction le 30 Avril 2014
Président : SCHWARZ Thomas ; Directeur général : de COUESPEL Jean-Gonzalve Marie Jacques ; Directeur général : HAEFFNER Pascal Roger ; Commissaire aux comptes : ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT