M Luc REINHARD
Gérant de S.R.G. MANAGEMENT, CONSEIL & ACQUISITION EN HOTELLERIE
M Luc REINHARD a 29 ans ( naissance en 1995), est Gérant de la société S.R.G. MANAGEMENT, CONSEIL & ACQUISITION EN HOTELLERIE
M Luc REINHARD peut être contacté au siège de la société S.R.G. MANAGEMENT, CONSEIL & ACQUISITION EN HOTELLERIE par courrier à l'adresse MANAGEMENT CONSEIL ACQUIS HOTEL 18 AVENUE DU GRAND JAS 06400 CANNES FRANCE
La société S.R.G. MANAGEMENT, CONSEIL & ACQUISITION EN HOTELLERIE est principalement dirigée par M Luc REINHARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société S.R.G. MANAGEMENT, CONSEIL & ACQUISITION EN HOTELLERIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/10/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53517156500026.
- M Luc REINHARD, Gérant (1995) depuis le 28 janvier 2016
Anciens dirigeants :
- M Serge REINHARD, Gérant (1969) du 15 octobre 2011 au 28 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.R.G. MANAGEMENT, CONSEIL & ACQUISITION EN HOTELLERIE | |
Sigle de l'entreprise | SRG | |
Entrepreneurs individuels | S.R.G. MANAGEMENT, CONSEIL & ACQUISITION EN HOTELLERIE | |
Identifiant de l'entreprise | 535171565 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 18 AV DU GRAND JAS 06400 CANNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 27 décembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 30 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 10 octobre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 65 842,00 | |
Résultat net | 6 105,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 714 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 714 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 49 659 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 19 854 |
Placement | 29 805 |
Total Actif | 51 373 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 39 708 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 666 |
Total Passif | 51 373 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 65 842 |
Produit d'exploitation | 65 844 |
Charge d'exploitation | 58 687 |
Résultat d'exploitation | 7 157 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 7 157 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 6 105 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53517156500026 | MANAGEMENT CONSEIL ACQUIS HOTEL 18 AVENUE DU GRAND JAS 06400 CANNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 83 14 21 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cannes.fr.
Les greffiers sont : VAN SANT Dany , VAN SANT Johan
Le greffe est ouvert 09h à 11h30/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
management d'hôtel via contrat de gestion, conseil et étude en hôtellerie et tourisme (gestion et acquisition), acquisition d'établissement hôtelier ou touristique.
Gérant : REINHARD Luc en fonction le 26 Janvier 2016