M Christophe GILLE
Gérant de LIBERTY
M Christophe GILLE a 36 ans ( naissance en 1988), est Gérant de la société LIBERTY
M Christophe GILLE peut être contacté au siège de la société LIBERTY par courrier à l'adresse LIBERTY VET AFFAIRES LA GRANDE SOUREE RN6 ZONE ARTISANALE DES MACHERINS 89470 MONETEAU FRANCE
La société LIBERTY est principalement dirigée par M Christophe GILLE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ,vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
La société LIBERTY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/06/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53810629500032.
- M Alexandre MASSON, Gérant (1988) depuis le 03 décembre 2011
- M Christophe GILLE, Gérant (1988) depuis le 25 juin 2013
- MME Delphine DECHAZEAU, Gérant (1990) depuis le 03 décembre 2011
- MME Elodie MASSON, Gérant (1981) depuis le 03 décembre 2011
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LIBERTY est de 37 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 43 ans.
Anciens dirigeants :
- M Lyes AMER OUALI, Co-gérant (1986) du 03 décembre 2011 au 06 janvier 2015
- M M`Hamed TALLAT, Gérant (1979) du 03 décembre 2011 au 25 juin 2013
- M Sebastien DEPREUX, Gérant (1977) du 03 décembre 2011 au 08 août 2012
- MME Lise HUCHET, Gérant (1977) du 03 décembre 2011 au 08 août 2012
- MME Lydie DEPREUX, Gérant (1978) du 03 décembre 2011 au 08 août 2012
- MME Sarah ALTIE, Co-gérant (1983) du 25 juin 2013 au 06 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LIBERTY | |
Entrepreneurs individuels | LIBERTY | |
Identifiant de l'entreprise | 538106295 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | LA GRANDE SOUREE RN6 89470 MONETEAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 08 mars 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 15 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 octobre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements | |
Principal | boutique de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
53810629500032 | LIBERTY VET AFFAIRES LA GRANDE SOUREE RN6 ZONE ARTISANALE DES MACHERINS 89470 MONETEAU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 72 21 00
Les greffiers sont : MARTINI André
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
Le négoce en magasin de tous articles d' habillement, de sport, maroquinerie, articles complémentaires pour femme, enfant, homme, bébé et articles de Paris.
Gérant(e) : DECHAZEAU Delphine, Noëlla, Madeleine Gérant(e) : AMER OUALI Lyes Gérant(e) : TALLAT M'Hamed Gérant(e) : MASSON Ãlodie, Bénédicte, Marie Gérant(e) : MASSON Alexandre, Thomas, Pierre
Gérant partant : Amer Ouali, Lyes, Gérant partant : Altie, Sarah, Angèl, Renée, Sylvie
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2016, désignant liquidateur Maître Bernard Delibes 12 boulevard Davout 89000 Auxerre. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.