M Patrick THEVENET
Gérant de LE HAMEAU DE LA MORRAZ
M Patrick THEVENET a 70 ans ( naissance en 1952), est Gérant de la société LE HAMEAU DE LA MORRAZ
M Patrick THEVENET peut être contacté au siège de la société LE HAMEAU DE LA MORRAZ par courrier à l'adresse LE HAMEAU DE LA MORRAZ RESIDENCE LA FLECHERE 2 AVENUE DES DUCS DE SAVOIE 74200 THONON LES BAINS FRANCE
La société LE HAMEAU DE LA MORRAZ est principalement dirigée par M Patrick THEVENET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société LE HAMEAU DE LA MORRAZ est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/12/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53842195900031.
- M Michel TROUSSIER, Gérant (1954) depuis le 28 mai 2015
- M Patrick THEVENET, Gérant (1952) depuis le 16 octobre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LE HAMEAU DE LA MORRAZ est de 69 ans. Le plus jeune à 68 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel TROUSSIER, Gérant (1954) du 22 mai 2012 au 16 octobre 2013
- M Sebastien MASSON, Gérant (1979) du 17 décembre 2011 au 22 mai 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 juillet 2012 : MASSON Sébastien nom d'usage : MASSON n'est plus gérant. TROUSSIER Michel nom d'usage : TROUSSIER devient gérant.)
- 07 novembre 2013 : TROUSSIER Michel nom d'usage : TROUSSIER n'est plus gérant. THEVENET Patrick Pierre Gilbert nom d'usage : THEVENET devient gérant.)
- 19 juin 2015 : TROUSSIER Michel Joseph Francis nom d'usage : TROUSSIER devient gérant.)
- 07 avril 2022 : THEVENET Patrick Pierre Gilbert nom d'usage : THEVENET n'est plus gérant. TROUSSIER Michel Joseph Francis nom d'usage : TROUSSIER n'est plus gérant. TROUSSIER Michel Joseph Francis nom d'usage : TROUSSIER devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE HAMEAU DE LA MORRAZ | |
Entrepreneurs individuels | LE HAMEAU DE LA MORRAZ | |
Identifiant de l'entreprise | 538421959 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 2 AV DES DUCS DE SAVOIE 74200 THONON LES BAINS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 08 décembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 60 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 décembre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 108 000,00 | |
Résultat net | 121 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 5 063 000 |
Stock | 2 048 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 553 000 |
Placement | 462 000 |
Total Actif | 5 063 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 303 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 760 000 |
Total Passif | 5 063 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 108 000 |
Produit d'exploitation | 1 542 000 |
Charge d'exploitation | 1 378 000 |
Résultat d'exploitation | 164 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 16 000 |
Résultat financier | -16 000 |
Résultat courrant | 148 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | 121 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53842195900031 | LE HAMEAU DE LA MORRAZ RESIDENCE LA FLECHERE 2 AVENUE DES DUCS DE SAVOIE 74200 THONON LES BAINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Promotion immobilière - Marchand de biens - Lotisseur - L'achat en vue de la revente ou non de tous immeubles - La vente en totalité ou par fractions des immeubles acquis ou construits.
MASSON Sébastien nom d'usage : MASSON n'est plus gérant. TROUSSIER Michel nom d'usage : TROUSSIER devient gérant.
TROUSSIER Michel nom d'usage : TROUSSIER n'est plus gérant. THEVENET Patrick Pierre Gilbert nom d'usage : THEVENET devient gérant.
TROUSSIER Michel Joseph Francis nom d'usage : TROUSSIER devient gérant.
THEVENET Patrick Pierre Gilbert nom d'usage : THEVENET n'est plus gérant. TROUSSIER Michel Joseph Francis nom d'usage : TROUSSIER n'est plus gérant. TROUSSIER Michel Joseph Francis nom d'usage : TROUSSIER devient liquidateur