M Marc CHAPIN
Président de VALOMAINE
M Marc CHAPIN a 65 ans ( naissance en 1957), est Président de la société VALOMAINE
M Marc CHAPIN peut être contacté au siège de la société VALOMAINE par courrier à l'adresse VALOMAINE PROMENADE DE LA BAUMETTE 49000 ANGERS FRANCE
La société VALOMAINE est principalement dirigée par M Marc CHAPIN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Collecte et traitement des eaux usées ,collecte des eaux usées, traitement des eaux usées, assainissement des eaux usées
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3700Z (Collecte et traitement des eaux usées), les activités sont :
- Collecte et traitement des eaux usées
- l'exploitation de réseaux d'assainissement ou d'installations de traitement des eaux usées
- la collecte et le transport des eaux usées ménagères ou industrielles et des eaux de pluie au moyen de réseaux d'assainissement, de collecteurs, de fosses et d'autres moyens de transports (camions de vidange, etc.)
- la vidange et le nettoyage des puisards, des fosses septiques, des puits et des fosses, l'entretien des toilettes chimiques
- le traitement des eaux usées (ménagères ou industrielles, eaux usées des piscines, etc.) au moyen de procédés physiques, chimiques et biologiques, tels que la dilution, le criblage, la filtration, la sédimentation, etc.
- l'entretien et le nettoyage des égouts et des canalisations, y compris le curetage des égouts
Mais sont exclues les activités :
- la décontamination des eaux de surface et des eaux souterraines polluées, in situ (cf39.00Z)
- la construction ou la réparation de réseaux d'égouts (cf42.21Z)
- le nettoyage et le débouchage de tuyaux d'écoulement dans des bâtiments (cf43.22A)
La société VALOMAINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/12/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53870717500013.
- M Marc CHAPIN, Président (1957) depuis le 31 décembre 2011
- M Mathieu LANGE, Directeur général délégué (1971) depuis le 11 octobre 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société VALOMAINE est de 58 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois-Regis DE BAZELAIRE, Directeur général délégué (1952) du 31 décembre 2011 au 11 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VALOMAINE | |
Entrepreneurs individuels | VALOMAINE | |
Identifiant de l'entreprise | 538707175 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | PROMENADE DE LA BAUMETTE 49000 ANGERS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 21 décembre 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 21 décembre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 480 000,00 | |
Résultat net | -478 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3700Z : Collecte et traitement des eaux usées | |
Activité principale de l'entreprise | 3700Z : Collecte et traitement des eaux usées | |
Activité principale | 3700Z | |
Première activité | 3700Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Collecte et traitement des eaux usées | |
Synonyme | collecte des eaux usées, traitement des eaux usées, assainissement des eaux usées | |
Principal | collecte des eaux usées |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 106 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 106 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 1 106 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 583 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 688 000 |
Total Passif | 1 106 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 480 000 |
Produit d'exploitation | 3 480 000 |
Charge d'exploitation | 3 950 000 |
Résultat d'exploitation | -470 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -8 000 |
Résultat courrant | -478 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -478 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53870717500013 | VALOMAINE PROMENADE DE LA BAUMETTE 49000 ANGERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
- 02149 Activités du déchet
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02147 Entreprises des services d'eau et d'assainissement
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Exploitation de la situation d'épuration de la Baumette (Maine-et-Loire) pour le compte d'Angers Loire métropole
Exploitation de la situation d'épuration de la Baumette (Maine-et-Loire) pour le compte d'Angers Loire métropole
Président : CHAPIN Marc Directeur général délégué : LANGE Mathieu Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SASV) Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SASV)
Président : BESSE Laurent ; Directeur général délégué : LANGE Mathieu ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SASV) ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SASV)