M Christophe MARTIRE
Président de EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS
M Christophe MARTIRE a 58 ans ( naissance en 1966), est Président de la société EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS
M Christophe MARTIRE peut être contacté au siège de la société EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS par courrier à l'adresse EUROFINS LABO PATHOLOGIE VEGETALE SAS 81 RUE BERNARD PALISSY 62750 LOOS EN GOHELLE FRANCE
La société EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS est principalement dirigée par M Christophe MARTIRE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Analyses, essais et inspections techniques ,laboratoire d'analyses techniques, essais techniques, inspections techniques, analyses physiques, analyses chimiques, essais acoustiques, hygiène alimentaire, contrôle vétérinaire, analyse de défaillance, pollution de l'air, pollution de l'eau, cert
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7120B (Analyses, essais et inspections techniques), les activités sont :
- Analyses, essais et inspections techniques
- la réalisation d'analyses physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de produits :
- essais acoustiques et de vibration
- analyses de la composition et de la pureté de minéraux, etc.
- activités d'analyse dans le domaine de l'hygiène alimentaire, y compris l'analyse et le contrôle vétérinaires en relation avec la production alimentaire
- contrôle des caractéristiques et performances physiques de matériaux telles que leur résistance, leur épaisseur, leur durabilité, leur radioactivité, etc.
- essais de qualification et de fiabilité
- essais de performance de machines complètes : moteurs, automobiles, équipements électroniques, etc.
- contrôle radiographique des soudures et des joints
- analyse de défaillance
- contrôle et mesure d'indicateurs environnementaux : pollution de l'air et de l'eau, etc.
- la certification de produits, y compris de biens de consommation, d'aéronefs, de conteneurs sous pression, d'installations nucléaires, etc.
- les essais à l'aide de modèles ou de maquettes (aéronefs, navires, barrages, etc.)
- les services des laboratoires de police
Mais sont exclues les activités :
- les essais sur des prélèvements animaux (cf75.00Z)
- l'imagerie diagnostique, les tests et l'analyse de prélèvements médicaux et dentaires (cf86)
La société EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/06/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53872431100021.
- M Henri DE VALICOURT, Président (1975) depuis le 25 février 2016
- M Marc HUMBERT, Directeur général (1975) depuis le 24 janvier 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS est de 49 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 49 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe MARTIRE, Président (1966) du 31 décembre 2011 au 10 janvier 2014
- M Christophe MARTIRE, Président (1966) du 10 janvier 2014 au 29 avril 2014
- M Rodolphe LABAL, Président (1972) du 29 avril 2014 au 25 février 2016
Dirigeants personne morale:
- H L P AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 juillet 2015
- OSIS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 juillet 2015
81 RUE BERNARD PALISSY
62750 LOOS EN GOHELLE
Téléphone : Société
EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS | |
Entrepreneurs individuels | EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VEGETALE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 538724311 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 81 RUE BERNARD PALISSY 62750 LOOS EN GOHELLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 37 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 12 décembre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 565 064,00 | |
Résultat net | 10 159,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7120B : Analyses, essais et inspections techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7120B : Analyses, essais et inspections techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Analyses, essais et inspections techniques | |
Synonyme | laboratoire d'analyses techniques, essais techniques, inspections techniques, analyses physiques, analyses chimiques, essais acoustiques, hygiène alimentaire, contrôle vétérinaire, analyse de défaillance, pollution de l'air, pollution de l'eau, cert |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 322 534 |
Immobilisation incorporelle | 246 193 |
Immobilisation corporelle | 76 341 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 291 215 |
Stock | 9 787 |
Avance | 0 |
Créance | 205 784 |
Placement | 75 644 |
Total Actif | 613 748 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 65 072 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 30 809 |
Dette | 517 867 |
Total Passif | 613 748 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 565 064 |
Produit d'exploitation | 595 968 |
Charge d'exploitation | 543 947 |
Résultat d'exploitation | 52 021 |
Produit financier net | 40 |
Charge financière | 16 313 |
Résultat financier | -16 273 |
Résultat courrant | 35 748 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 9 774 |
Résultat exceptionnel | -9 774 |
Résultat net | 10 159 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53872431100021 | EUROFINS LABO PATHOLOGIE VEGETALE SAS 81 RUE BERNARD PALISSY 62750 LOOS EN GOHELLE FRANCE |
53872431100021 | EUROFINS LABO PATHOLOGIE VEGETALE SAS 81 RUE BERNARD PALISSY 62750 LOOS EN GOHELLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00044 Industries chimiques
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
Président : MARTIRE Christophe Directeur général : HUMBERT Marc Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PRIGENT Claudine
Président : LABAL Rodolphe Directeur général : HUMBERT Marc Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : PRIGENT Claudine
Président : LABAL Rodolphe Directeur général : HUMBERT Marc Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
Président : DE VALICOURT Henri Directeur général : HUMBERT Marc Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
Président : DE VALICOURT Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
Président : POIRET Jérémy ; Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
Président, Bénéficiaire Effectif : PANNIER Josselin ; Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : OSIS (SARL)
Président : BELIN Tristanà; Commissaire aux comptes titulaire : H.L.P. AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : OSIS
Président : BELIN Tristan ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES