M Dieter THUER
Directeur général délégué de CARBOGEN AMCIS SAS
M Dieter THUER a 65 ans ( naissance en 1957), est Directeur général délégué de la société CARBOGEN AMCIS SAS
M Dieter THUER peut être contacté au siège de la société CARBOGEN AMCIS SAS par courrier à l'adresse CARBOGEN AMCIS SAS 10 RUE DES BOULES 63200 RIOM FRANCE
La société CARBOGEN AMCIS SAS est principalement dirigée par M Dieter THUER qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement en biotechnologie ,chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7211Z (Recherche-développement en biotechnologie), les activités sont :
- Recherche-développement en biotechnologie
- Cette sous-classe comprend la recherche et le développement expérimental en biotechnologie
- ADN/ARN : génomique, pharmacogénomique, sondes géniques, génie génétique, séquençage/synthèse/amplification de l'ADN/ARN, profilage de l'expression génétique et utilisation de la technologie antisens
- protéines et autres molécules : séquençage/synthèse/ingénierie de protéines et peptides (y compris hormones à grandes molécules) ; amélioration des méthodes d'administration de médicaments à grandes molécules ; protéomique, isolation et purification
- culture et ingénierie des cellules et tissus : culture de cellules/tissus, génie tissulaire (y compris structures d'échafaudage tissulaires et génie biomédical), fusion cellulaire, stimulants vaccinaux/immunitaires, manipulation embryonnaire
- techniques biotechnologiques des procédés : fermentation au moyen de bioréacteurs, biotraitement, biolessivage, biopulpage, bioblanchiment, biodésulphuration, biorestauration, biofiltration et phytorestauration
- vecteurs de gènes et d'ARN : thérapie génique, vecteurs viraux
- bioinformatique : construction de bases de données sur les génomes, les séquences de protéines, modélisation de processus biologiques complexes, y compris biologie systémique
- nanobiotechnologie : application des outils et procédés de nano/microfabrication pour construire des dispositifs permettant d'étudier les biosystèmes, avec des applications dans l'administration des médicaments, le diagnostic, etc.
La société CARBOGEN AMCIS SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/01/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53909906900012.
- M Dieter THUER, Directeur général délégué (1957) depuis le 17 septembre 2013
- M Marc BERTAUD, Directeur général délégué (1969) depuis le 21 janvier 2012
- M Pascal VILLEMAGNE, Président (1970) depuis le 21 janvier 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CARBOGEN AMCIS SAS est de 57 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Mark GRIFFITHS, Président (1965) du 21 janvier 2012 au 17 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
- CARBOGEN AMCIS HOLDING AG, Directeur général délégué depuis le 01 novembre 2016
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 novembre 2016
- KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 novembre 2016
- DISHMAN PHARMA SOLUTIONS, Directeur général délégué du 21 janvier 2012 au 01 novembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARBOGEN AMCIS SAS | |
Entrepreneurs individuels | CARBOGEN AMCIS SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 539099069 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 10 RUE DES BOULES 63200 RIOM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 11 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 300 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 11 janvier 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 462 000,00 | |
Résultat net | -309 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité principale de l'entreprise | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en biotechnologie | |
Synonyme | chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie | |
Principal | recherche-développement en biotechnologie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 651 000 |
Immobilisation incorporelle | 136 000 |
Immobilisation corporelle | 515 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 816 000 |
Stock | 31 000 |
Avance | 10 000 |
Créance | 657 000 |
Placement | 119 000 |
Total Actif | 1 467 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 894 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 51 000 |
Dette | 523 000 |
Total Passif | 1 467 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 462 000 |
Produit d'exploitation | 2 063 000 |
Charge d'exploitation | 2 450 000 |
Résultat d'exploitation | -387 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | -401 000 |
Produit exceptionnel | 70 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | -2 000 |
Résultat net | -309 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53909906900012 | CARBOGEN AMCIS SAS 10 RUE DES BOULES 63200 RIOM FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00112 Industrie laitière
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 01930 Meunerie
Président : GRIFFITHS Mark Directeur général pharmacien responsable : BERTAUD Marc Directeur général délégué : VILLEMAGNE Pascal Directeur général délégué : DISHMAN PHARMA SOLUTIONS AG (SDE) Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS)
Président : VILLEMAGNE Pascal Directeur général délégué : BERTAUD Marc Directeur général délégué : DISHMAN PHARMA SOLUTIONS AG (SDE) Directeur général délégué : THUER Dieter Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS)
Président : VILLEMAGNE Pascal ; Directeur général délégué : BERTAUD Marc ; Directeur général délégué : CARBOGEN AMCIS HOLDING AG (SDE) ; Directeur général délégué : THUER Dieter ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO RHONE ALPES (SAS)
Président : VILLEMAGNE Pascal ; Directeur général délégué : BERTAUD Marc ; Directeur général délégué : THUER Dieter ; Directeur général délégué : CARBOGEN AMCIS INNOVATIONS AG ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO RHONE ALPES
Président : VILLEMAGNE Pascal ; Directeur général délégué : BERTAUD Marc ; Directeur général délégué : THUER Dieter ; Directeur général délégué : CARBOGEN AMCIS INNOVATIONS AG ; Directeur général délégué : MAZUEL Hélène, Anne, Nicole ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO RHONE ALPES
Président : VILLEMAGNE Pascal ; Directeur général délégué : BERTAUD Marc ; Directeur général délégué : THUER Dieter ; Directeur général délégué : CARBOGEN AMCIS INNOVATIONS AG ; Directeur général délégué : MAZUEL Hélène, Anne, Nicole ; Directeur général délégué : VYAS Arpit Jannejay ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO RHONE ALPES