M Alain BERTOCCHI
Président de DUVAL ELECTRICITE
M Alain BERTOCCHI a 63 ans ( naissance en 1961), est Président de la société DUVAL ELECTRICITE
M Alain BERTOCCHI peut être contacté au siège de la société DUVAL ELECTRICITE par courrier à l'adresse DUVAL ELECTRICITE RUE GUSTAVE EIFFEL ESPACE LEADER 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX FRANCE, par téléphone au 0235614444 ou par fax au 02Â 35Â 60Â 35Â 25
La société DUVAL ELECTRICITE est principalement dirigée par M Alain BERTOCCHI qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société DUVAL ELECTRICITE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/06/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 56050126400041.
- M Alain BERTOCCHI, Président (1961) depuis le 21 juillet 2016
Anciens dirigeants :
- M Francois LANDAIS, Président (1958) du 03 février 2015 au 21 juillet 2016
- M Lionel MORYSSE, Président (1948) du 01 juin 2004 au 02 août 2005
- M Philippe GOULAIN, Président (1959) du 23 avril 2011 au 03 février 2015
- M Richard BRASSE, Président (1958) du 02 août 2005 au 23 avril 2011
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 avril 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 avril 2017
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire du 21 juillet 2016 au 01 avril 2017
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant du 21 juillet 2016 au 01 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DUVAL ELECTRICITE | |
Entrepreneurs individuels | DUVAL ELECTRICITE | |
Identifiant de l'entreprise | 560501264 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | RUE GUSTAVE EIFFEL 76230 76235 BOIS-GUILLAUME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 janvier 1992 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 258 240,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 6 341 000,00 | |
Résultat net | 274 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale | 4321A | |
Première activité | 4321A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 420 000 |
Immobilisation incorporelle | 251 000 |
Immobilisation corporelle | 163 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 2 322 000 |
Stock | 0 |
Avance | 2 000 |
Créance | 2 320 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 2 742 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 290 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 133 000 |
Dette | 2 318 000 |
Total Passif | 2 742 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 341 000 |
Produit d'exploitation | 6 656 000 |
Charge d'exploitation | 6 432 000 |
Résultat d'exploitation | 224 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 217 000 |
Produit exceptionnel | 57 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 53 000 |
Résultat net | 274 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
56050126400041 | DUVAL ELECTRICITE RUE GUSTAVE EIFFEL ESPACE LEADER 76235 BOIS GUILLAUME CEDEX FRANCE |
56050126400066 | DUVAL ELECTRICITE 171 RUE DU LUXEMBOURG 27018 EVREUX CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : BRASSE Richard Marcel Roland Narcisse. Commissaire aux comptes titulaire : SALUSTRO REYDEL (SAD). Commissaire aux comptes suppléant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP).
Président : BRASSE Richard Marcel Roland Narcisse. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Audit (SACA). Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe.
Au siège du fonds vendu 20, rue de Rouen Zone Industrielle Grandin Noury 76500 Elbeuf
Président : GOULAIN Philippe, Régis, Roger Commissaire aux comptes titulaire : KPMG Audit (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : MATHIS Philippe
Président : GOULAIN Philippe, Régis, Roger Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
Président : LANDAIS François, Charles, Pierre, Donatien Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
Président : BERTOCCHI Alain, François Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
Président : BERTOCCHI Alain, François ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
Président : QUANDIEU David, Daniel, Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS