M Pierre BRUN
Président du conseil d`administration de ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN
M Pierre BRUN a 77 ans ( naissance en 1945), est Président du conseil d`administration de la société ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN
M Pierre BRUN peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN COURS VICTOR HUGO BP 16 84808 L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX FRANCE
La société ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN est principalement dirigée par M Pierre BRUN qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement ,fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de couvertures, fabricant de plaids, fabricant de linge de maison, fabricant de textiles d'ameublement
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1392Z (Fabrication d'articles textiles, sauf habillement), les activités sont :
- Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
- la fabrication d'articles en toutes matières textiles y compris en étoffes à mailles :
- couvertures et plaids
- linge de maison tel que linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine
- édredons, couettes, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage etc.
- la fabrication d'articles textiles d'ameublement :
- rideaux, draperies, stores, couvre-lits, housses pour machines et mobilier, etc.
- bâches, bannes et stores d'extérieur, tentes, matériel de campement en textile, voiles de bateau, housses de protection pour voitures, appareils ou meubles, etc.
- drapeaux, bannières, banderoles et fanions
- chiffons à poussière, serpillières, torchons et articles similaires, gilets de sauvetage, parachutes etc.
- la fabrication de la partie textile des couvertures chauffantes
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles textiles à usage technique (cf13.96Z)
- les activités des tapissiers décorateurs
- la fabrication des draps chirurgicaux (cf32.50A)
La société ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/07/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 56262063300015.
- M Antoine BRUN, Administrateur (1971) depuis le 01 août 2014
- M Claude GUTAPFEL, Administrateur (1940) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Louis BRUN, Directeur général délégué (1970) depuis le 13 décembre 2005
- M Jean-Louis BRUN, Administrateur (1970) depuis le 20 janvier 2009
- M Louis AMALRIC, Administrateur (1930) depuis le 06 décembre 2005
- M Pierre BRUN, Président du conseil d`administration (1945) depuis le 19 janvier 2005
- M Pierre BRUN, Directeur général (1945) depuis le 06 décembre 2005
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN est de 69 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 92 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Juliette BRUN, Administrateur (1920) du 19 janvier 2005 au 06 décembre 2005
- MME Juliette BRUN, Administrateur (1920) du 06 décembre 2005 au 16 août 2006
- MME Simone BRUN, Administrateur (1928) du 19 janvier 2005 au 10 février 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN | |
Sigle de l'entreprise | BVT | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN | |
Identifiant de l'entreprise | 562620633 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | CRS VICTOR HUGO 84800 84808 L' ISLE SUR LA SORGUE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1392Z : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | |
Activité principale de l'entreprise | 1392Z : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie textile | |
Activite | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de couvertures, fabricant de plaids, fabricant de linge de maison, fabricant de textiles d'ameublement | |
Principal | fabricant de linge de maison |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
56262063300015 | ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN COURS VICTOR HUGO BP 16 84808 L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX FRANCE |
56262063300049 | ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN BOULEVARD PAUL PONS 84800 L ISLE SUR LA SORGUE FRANCE |
56262063300064 | ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN 7 CHE PIERRE CURIE 84800 L' ISLE SUR LA SORGUE |
56262063300031 | ETABLISSEMENTS BRUN DE VIAN TIRAN REYDET 84250 LE THOR |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01618 Camping
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 01626 Métallurgie Hautes Pyrénées
- 01423 Navigation de plaisance
- 00292 Plasturgie
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
Président du conseil d'administration et Directeur général : BRUN PierreDirecteur général délégué et administrateur : BRUN Jean-Louis. Administrateur : AMALRIC Louis. Administrateur : GUTAPFEL Claude. Administrateur : BRUN Simone. Commissaire aux comptes titulaire : GERMAIN Jean-Claude. Commissaire aux comptes suppléant : PEDROLI Michel.
Président du conseil d'administration et Directeur général : BRUN Pierre Directeur général délégué et administrateur : BRUN Jean-Louis Administrateur : AMALRIC Louis Administrateur : GUTAPFEL Claude Administrateur : BRUN Simone Commissaire aux comptes titulaire : GERMAIN Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ET ASSOCIES (SARL)
Directeur général, Président du conseil d'administration : BRUN Pierre Directeur général délégué, Administrateur : BRUN Jean-Louis Administrateur : AMALRIC Louis Administrateur : GUTAPFEL Claude Administrateur : BRUN Simone Administrateur : BRUN Antoine Commissaire aux comptes titulaire : GERMAIN Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ET ASSOCIES (SARL)
Président du conseil d'administration, Directeur général : BRUN Pierre Directeur général délégué, Administrateur : BRUN Jean-Louis Administrateur : AMALRIC Louis Administrateur : GUTAPFEL Claude Administrateur : BRUN Antoine Commissaire aux comptes titulaire : GERMAIN Jean-Claude Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ET ASSOCIES (SARL)
Président du conseil d'administration, Directeur général : BRUN Pierre ; Directeur général délégué, Administrateur : BRUN Jean-Louis ; Administrateur : BRUN Antoine ; Administrateur : GUTAPFEL Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : GERMAIN Jean-Claude ; Commissaire aux comptes suppléant : GERMAIN ET ASSOCIES