M Jacques PENICAUT
Administrateur de SOCIETE DE MONCEAU
M Jacques PENICAUT a 68 ans ( naissance en 1954), est Administrateur de la société SOCIETE DE MONCEAU
M Jacques PENICAUT peut être contacté au siège de la société SOCIETE DE MONCEAU par courrier à l'adresse SOCIETE DE MONCEAU 44 RUE DE LA SANTE 75014 PARIS FRANCE
La société SOCIETE DE MONCEAU est principalement dirigée par M Jacques PENICAUT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société SOCIETE DE MONCEAU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/06/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57217760800039.
- M Dariusz PURGAL, Administrateur (1962) depuis le 10 juin 2016
- M Dominique LE BRENN, Administrateur (1947) depuis le 10 juin 2016
- M Dominique MICHEL, Président du conseil d`administration (1957) depuis le 12 mars 2011
- M Dominique MICHEL, Directeur général (1957) depuis le 10 juin 2016
- M Jacques PENICAUT, Administrateur (1954) depuis le 10 juin 2016
- M Jad CHOUITY, Administrateur (1975) depuis le 12 mars 2011
- M Jean-Claude LEBRASSEUR, Administrateur (1947) depuis le 10 juin 2016
- M Jean-Edouard GATUINGT, Administrateur (1949) depuis le 10 juin 2016
- M Jean-Marie LECLERC, Administrateur (1965) depuis le 10 juin 2016
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société SOCIETE DE MONCEAU est de 65 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain GERVET, Président du conseil d`administration (1938) du 27 avril 2004 au 10 juin 2016
- M Alain GERVET, Directeur général (1938) du 12 octobre 2004 au 10 juin 2016
- M Bernard VIAL, Administrateur (1925) du 31 octobre 2009 au 12 mars 2011
- M Dominique DABAS, Administrateur (1934) du 31 octobre 2009 au 10 juin 2016
- M Elie GOSSE, Administrateur (1928) du 31 octobre 2009 au 02 avril 2014
- M Jean MILCENDEAU, Administrateur (1949) du 27 avril 2004 au 10 juin 2016
- M Jean-Claude FOUCRAS, Administrateur (1933) du 31 octobre 2009 au 12 mars 2011
- M Michel EUDIER, Administrateur (1945) du 31 octobre 2009 au 10 juin 2016
- M Yves SCHELKER, Administrateur (1945) du 23 mai 2006 au 12 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- AB ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 juillet 2015
- KPMG AUDIT SUD OUEST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 juillet 2015
- ASSOCIATION DES ANCIENS DE SAINT MARIE, Administrateur du 27 avril 2004 au 31 octobre 2009
- ASSOCIATION DES ANCIENS DE SAINT MARIE (LOI 19O1), Administrateur du 31 octobre 2009 au 10 juin 2016
- LA REGION YZEURIENNE, Administrateur du 27 juin 2006 au 10 juin 2016
- LA REGION YZEURIENNE S A, Administrateur du 31 octobre 2009 au 02 avril 2014
- LA REGION YZEURIENNE SA, Administrateur du 27 avril 2004 au 27 juin 2006
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DE MONCEAU | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DE MONCEAU | |
Identifiant de l'entreprise | 572177608 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 44 RUE DE LA SANTE 75014 PARIS 14 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 29 février 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 375 200,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 541 000,00 | |
Résultat net | 684 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 11 605 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 7 506 000 |
Immobilisation financière | 4 099 000 |
Actif circulant net | 462 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 377 000 |
Placement | 85 000 |
Total Actif | 12 067 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 772 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 295 000 |
Total Passif | 12 067 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 541 000 |
Produit d'exploitation | 1 582 000 |
Charge d'exploitation | 813 000 |
Résultat d'exploitation | 770 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 149 000 |
Résultat financier | -149 000 |
Résultat courrant | 621 000 |
Produit exceptionnel | 73 000 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | 68 000 |
Résultat net | 684 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57217760800039 | SOCIETE DE MONCEAU 44 RUE DE LA SANTE 75014 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Administrateur : GOSSE ELIE Administrateur : ASSOCIATION DES ANCIENS DE SAINT MARIE (LOI 19O1) représenté par LECOCQ Frédéric modification le 26 Octobre 2009 Administrateur : LA REGION YZEURIENNE S. A. représenté par HÃE Antoine modification le 04 Mai 2006 Administrateur : VIAL BERNARD Administrateur : FOUCRAS JEAN-CLAUDE Commissaire aux comptes suppléant : JALLET AUGUSTE PIERRE RENE Administrateur : EUDIER MICHEL MAURICE ANDRE Administrateur : DABAS DOMINIQUE Commissaire aux comptes titulaire : ADRIEN BELOEUVRE ET ASSOCIES SARL Administrateur : MILCENDEAU Jean Yves en fonction le 03 Avril 2003 Président du conseil d'administration et directeur général : GERVET Alain modification le 27 Septembre 2004 Administrateur : SCHELKER Yves en fonction le 04 Mai 2006
Administrateur : GOSSE ELIE Administrateur : ASSOCIATION DES ANCIENS DE SAINT MARIE (LOI 19O1) représenté par LECOCQ Frédéric modification le 26 Octobre 2009 Administrateur : LA REGION YZEURIENNE S. A. représenté par HÃE Antoine modification le 04 Mai 2006 Administrateur : EUDIER MICHEL MAURICE ANDRE Administrateur : DABAS DOMINIQUE Commissaire aux comptes titulaire : AB ET ASSOCIES modification le 09 Mars 2011 Administrateur : MILCENDEAU Jean Yves en fonction le 03 Avril 2003 Président du conseil d'administration et directeur général : GERVET Alain modification le 27 Septembre 2004 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 09 Mars 2011 Administrateur : CHOUITY Jad en fonction le 09 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST en fonction le 09 Mars 2011
Administrateur : ASSOCIATION DES ANCIENS DE SAINT MARIE (LOI 19O1) représenté par LECOCQ Frédéric modification le 26 Octobre 2009 Administrateur : LA REGION YZEURIENNE représenté par HÃE Antoine modification le 31 Mars 2014 Administrateur : EUDIER MICHEL MAURICE ANDRE Administrateur : DABAS DOMINIQUE Commissaire aux comptes titulaire : AB ET ASSOCIES modification le 10 Mars 2011 Administrateur : MILCENDEAU Jean Yves en fonction le 03 Avril 2003 Président du conseil d'administration Directeur général : GERVET Alain modification le 27 Septembre 2004 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 09 Mars 2011 Administrateur : CHOUITY Jad en fonction le 09 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST en fonction le 09 Mars 2011
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
L'exploitation directe ou indirecte par location ou autrement des immeubles actuellement en sa propriété ainsi que tous autres immeubles que la société viendrait à acquérir par la suite toutes prises de participations directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales industrielles ou immobilières seule ou avec un tiers pour son propre compte ou celui d'un tiers, au moyen d'achat, vente ou échange de toutes actions, parts sociales ou valeurs mobilières quelconques et, d'une manière générale, par la détention de tous titres de sociétés. Toutes prestations de services dans le domaine de l'étude, la création, la promotion, l'organisation, la gestion, le contrôle, la direction, la politique commerciale de toutes sociétés filiales ou non, et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Toutes opérations de financement, de crédit, de gestion de trésorerie, de prêts, d'avances dans toutes participations et d'une manière générale, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Administrateur partant : Lebrasseur, Jean-Claude ; Administrateur partant : Leclerc, Jean-Marie ; nomination de l'Administrateur : Guillo Du Bodan, Hervé
Article L.236-14 du code de commerce