MME Francoise BARON
Administrateur de L'HABITATION CONFORTABLE
MME Francoise BARON a 70 ans ( naissance en 1954), elle est Administrateur de la société L'HABITATION CONFORTABLE
MME Francoise BARON peut être contacté au siège de la société L'HABITATION CONFORTABLE par courrier à l'adresse L HABITATION CONFORTABLE 183 BOULEVARD DAVOUT 75020 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 73Â 56Â 59
La société L'HABITATION CONFORTABLE est principalement dirigée par MME Francoise BARON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société L'HABITATION CONFORTABLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/11/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57219645900075.
- M Antoine DAMBRINE, Administrateur (1958) depuis le 03 août 2012
- M Carl VALEAU, Directeur général (1974) depuis le 25 mars 2016
- M Michel CHEVALLIER, Administrateur (1941) depuis le 17 avril 2010
- M Roger MADEC, Président du conseil d`administration (1950) depuis le 22 décembre 2016
- M Stephane DAUPHIN, Administrateur (1971) depuis le 07 février 2017
- MME Francoise BARON, Administrateur (1954) depuis le 25 septembre 2010
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société L'HABITATION CONFORTABLE est de 66 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 83 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine DAMBRINE, Administrateur (1958) du 11 juillet 2012 au 03 août 2012
- M Antoine DAMBRINE, Administrateur (1958) du 03 août 2012 au 20 juillet 2017
- M Bertrand BRET, Président du conseil d`administration (1956) du 06 juin 2006 au 25 septembre 2010
- M Christophe SABATTIER, Administrateur (1980) du 19 janvier 2005 au 06 juin 2006
- M Felix FORDANT, Administrateur (1940) du 06 juin 2006 au 25 septembre 2010
- M Francois ADAM, Administrateur (1971) du 17 avril 2010 au 25 septembre 2010
- M Gauthier CARON-THIBAULT, Administrateur (1981) du 17 avril 2010 au 11 juillet 2012
- M Gilles CHATTO, Administrateur (1963) du 25 septembre 2010 au 22 décembre 2016
- M Jean AUTEXIER, Président du conseil d`administration (1950) du 19 janvier 2005 au 06 juin 2006
- M Jean GUEULLETTE, Administrateur (1951) du 19 décembre 2009 au 17 avril 2010
- M Jean VUILLERMOZ, Administrateur (1950) du 19 janvier 2005 au 06 juin 2006
- M Jean-Yves NESSI, Administrateur (1942) du 06 juin 2006 au 17 avril 2010
- M Lucien MEADEL, Administrateur (1935) du 06 juin 2006 au 16 juillet 2015
- M Pierre GATIGNON, Administrateur (1960) du 17 avril 2010 au 11 juillet 2012
- M Pierre-Rene LEMAS, Administrateur (1951) du 17 avril 2010 au 11 juillet 2012
- MME Amrie CHARZAT, Administrateur (1943) du 19 décembre 2009 au 09 octobre 2010
- MME Francoise BARON, Directeur général (1954) du 25 septembre 2010 au 25 mars 2016
- MME Marguerite HORNECKER, Administrateur (1944) du 06 juin 2006 au 25 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDIT ETOILE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 juillet 2015
- AXIMO, Administrateur depuis le 13 août 2016
- CAISSE D`EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Administrateur depuis le 13 août 2016
- CREDIT MUTUEL ARKEA, Administrateur depuis le 13 août 2016
- G P E AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 juillet 2015
- LE DEPARTEMENT DE PARIS, Administrateur depuis le 16 juillet 2015
- PARIS HABITAT-OPH, Administrateur depuis le 18 juin 2011
- RSM PARIS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 juillet 2017
- AUDIT ETOILE, Commissaire aux comptes suppléant du 16 juillet 2015 au 20 juillet 2017
- G P E AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire du 16 juillet 2015 au 20 juillet 2017
- LE DEPARTEMENT DE PARIS, Administrateur du 26 juin 2013 au 16 juillet 2015
- OFFICE PUBLIC D`AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE, Administrateur du 06 juin 2006 au 19 décembre 2009
- OFFICE PUBLIC D`AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE PARIS, Administrateur du 19 décembre 2009 au 25 septembre 2010
- PARIS HABITAT-OPH, Administrateur du 25 septembre 2010 au 18 juin 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L'HABITATION CONFORTABLE | |
Entrepreneurs individuels | L'HABITATION CONFORTABLE | |
Identifiant de l'entreprise | 572196459 | |
Numéro interne du siège | 00075 | |
Adresse | 21 B RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS 5 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 10 novembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA de HLM Ã conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2011) | 841 006,00 | |
Résultat net | 881 613,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 3 318 615 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 302 813 |
Immobilisation financière | 15 802 |
Actif circulant net | 3 509 673 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 194 825 |
Placement | 3 314 848 |
Total Actif | 6 828 289 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 304 266 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 267 680 |
Dette | 4 256 345 |
Total Passif | 6 828 291 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 841 006 |
Produit d'exploitation | 1 007 465 |
Charge d'exploitation | 1 164 270 |
Résultat d'exploitation | -156 805 |
Produit financier net | 5 959 |
Charge financière | 58 858 |
Résultat financier | -52 899 |
Résultat courrant | -209 704 |
Produit exceptionnel | 1 509 878 |
Charges exceptionnelles | 418 562 |
Résultat exceptionnel | 1 091 316 |
Résultat net | 881 613 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57219645900075 | L HABITATION CONFORTABLE 21 B RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS FRANCE |
57219645900075 | L HABITATION CONFORTABLE 21 B RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS FRANCE |
57219645900067 | L HABITATION CONFORTABLE 183 BOULEVARD DAVOUT 75020 PARIS FRANCE |
57219645900067 | L HABITATION CONFORTABLE 183 BOULEVARD DAVOUT 75020 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Administrateur partant : Nessi, Jean-Yves, nomination de l'Administrateur : Adam, François
nomination de l'Administrateur : Gatignon, Pierre André, nomination de l'Administrateur : Chevallier, Michel
Administrateur partant : Gueullette, Jean Francois, nomination de l'Administrateur : Lemas, Pierre-René, nomination de l'Administrateur : Caron, nom d'usage : Caron-thibault, Gauthier Mathieu Laurent
Administrateur partant : Hornecker, Marguerite, Administrateur partant : Fordant, Felix
modification de l'Administrateur PARIS HABITAT-OPH représentée par BONNEFOY, Marie-Françoise, nom d'usage : LEGRAND, Adresse : 55 avenue Jean Jaurès 94250 Gentilly
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Bret, Bertrand, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Baron, Françoise Jacqueline Christiane, Administrateur partant : Adam, François, nomination de l'Administrateur : Chatto, Gilles Marcel Léon
Administrateur partant : Auradou, nom d'usage : Charzat, Amrie France
Commissaire aux comptes suppléant partant : Lepage, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ETOILE
Administrateur partant : Gatignon, Pierre André, Administrateur partant : Lemas, Pierre-René, Administrateur partant : Caron, nom d'usage : Caron-thibault, Gauthier Mathieu Laurent, nomination de l'Administrateur : Dambrine, Antoine
nomination de l'Administrateur : LE DEPARTEMENT DE PARIS représenté par Mano Jean-Yves Adresse : 52 rue Ribera 75016 Paris
modification du Commissaire aux comptes titulaire G.P.E. AUDIT ET CONSEIL
modification de l'Administrateur LE DEPARTEMENT DE PARIS représenté par , Jemni Halima Adresse : 25 rue des Lilas 75019 Paris
modification du Président du conseil d'administration Baron, Françoise Jacqueline Christiane, nomination du Directeur général : Valeau, Carl Christophe Alexandre
nomination de l'Administrateur : AXIMO représenté par Panon Desbassayns de Richemont Patrick Adresse : 24 rue de Longchamp 75016 Paris
nomination de l'Administrateur : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représenté par Bezaux Stéphane Adresse : 15 Grand rue 92310 Sèvres, nomination de l'Administrateur : CREDIT MUTUEL ARKEA représenté par Menigoz Philippe Adresse : 149 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie
nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Madec, Roger Jean Marcel, modification de l'Administrateur Baron, Françoise Jacqueline Christiane, Administrateur partant : Chatto, Gilles Marcel Léon
nomination de l'Administrateur : Dauphin, Stephane Marcel Andre
modification de l'Administrateur AXIMO représenté par , Penon Desbassayns de Richemont Guy Adresse : 185 rue de la Pompe 75116 Paris ; modification de l'Administrateur CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représenté par , Dubois Patricia Adresse : 26/28 rue Neuve Tolbiac 75013 Paris
modification de l'Administrateur CREDIT MUTUEL ARKEA représenté par , Lemoine Laurie Andrea Lucie Adresse : 20 allée des Vermonts 78280 Guyancourt
Président du conseil d'administration et Administrateur partant : Madec, Roger Jean Marcel ; nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Pliez, nom d'usage : Kouti, Eric
modification de l'Administrateur CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE représenté par , Blondel Samuel Adresse : 13 avenue du Général de Gaulle 78600 Maisons-Laffitte
modification du Président du conseil d'administration et Administrateur Pliez, Eric