M Thierry BOUQUET
Commissaire aux comptes suppléant de SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB
M Thierry BOUQUET a 74 ans ( naissance en 1950), est Commissaire aux comptes suppléant de la société SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB
M Thierry BOUQUET peut être contacté au siège de la société SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB par courrier à l'adresse SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB 2 RUE RABELAIS 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 56Â 59Â 15Â 50 ou par fax au 01Â 49Â 53Â 09Â 25
La société SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB est principalement dirigée par M Thierry BOUQUET qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/12/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57221001100019.
- M Eric CAILLARD D`AILLIERES, Président du conseil d`administration (1954) depuis le 10 juillet 2010
- M Eric PALLUAT DE BESSET, Administrateur (1945) depuis le 10 juillet 2010
- M Geraud DU POUGET DE NADAILLAC, Administrateur (1955) depuis le 17 juillet 2013
- M Jean-Paul LAMAIN, Commissaire aux comptes titulaire (1949) depuis le 14 octobre 2016
- M Roland GUYON DE MONTLIVAULT, Administrateur (1943) depuis le 14 octobre 2016
- M Thierry BOUQUET, Commissaire aux comptes suppléant (1950) depuis le 14 octobre 2016
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB est de 75 ans. Le plus jeune à 69 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexandre DE LA ROCHEFOUCAULD, Administrateur (1917) du 19 janvier 2005 au 20 août 2011
- M Baudoin DE LA VALLEE DE RARECOURT DE PIMODAN DE LA GRANDIERE, Administrateur (1949) du 23 octobre 2007 au 20 août 2011
- M Baudoin DE LA VALLEE DE RARECOURT DE PINODAN DE LA GRANDIERE, Administrateur (1949) du 23 octobre 2007 au 10 juillet 2010
- M Bertrand DE VIRIEU, Administrateur (1945) du 10 juillet 2010 au 11 juillet 2013
- M Eric CAILLARD D`AILLIERES, Président du conseil d`administration (1954) du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2010
- M Eric CAILLARD D`AILLIERES, Directeur général (1954) du 02 août 2005 au 10 juillet 2010
- M Eric PALLUAT DE BESSET, Administrateur (1945) du 19 janvier 2005 au 02 août 2005
- M Gerard DE CHAUNAC LANZAC, Administrateur (1919) du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2010
- M Gerard DU POUGET DE NADAILLAC, Administrateur (1955) du 11 juillet 2013 au 17 juillet 2013
- M Louis DE CAUMONT LA FORCE, Administrateur (1946) du 23 octobre 2007 au 14 octobre 2016
- M Robert DE LA ROCHEFOUCAULD, Administrateur (1923) du 19 janvier 2005 au 05 août 2008
- M Xavier DE POILLOUE DE SAINT MARS, Administrateur (1954) du 20 août 2011 au 14 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- L`ASSOCIATION JOCKEY CLUB, Administrateur depuis le 18 juillet 2014
- ASSOCIATION JOCKEY CLUB, Administrateur du 19 janvier 2005 au 02 août 2005
- L`ASSOCIATION JOCKEY CLUB, Administrateur du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2010
- L`ASSOCIATION JOCKEY CLUB, Administrateur du 10 juillet 2010 au 18 juillet 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB | |
Identifiant de l'entreprise | 572210011 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 2 RUE RABELAIS 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 509 000,00 | |
Résultat net | 44 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 629 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 625 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 847 000 |
Stock | 223 000 |
Avance | 13 000 |
Créance | 363 000 |
Placement | 248 000 |
Total Actif | 1 476 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 659 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 817 000 |
Total Passif | 1 476 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 509 000 |
Produit d'exploitation | 2 568 000 |
Charge d'exploitation | 2 526 000 |
Résultat d'exploitation | 42 000 |
Produit financier net | 340 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 340 |
Résultat courrant | 43 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | 44 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57221001100019 | SOCIETE ANONYME DU JOCKEY CLUB 2 RUE RABELAIS 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Administrateur partant : De La Rochefoucauld, Robert Guy Jean Marie
Administrateur partant : ARMAND CHARLES ANTOINE ROGER MARIE.
Administrateur partant : Benoist D'azy, Denys, Administrateur partant : De Vogue Geoffroy Marie Francois.
Administrateur partant : De Chaunac-Lanzac, Gerard, nomination de l'Administrateur : De Virieu, Bertrand
Administrateur partant : De La Rochefoucauld, Alexandre
Administrateur partant : De La Vallee De Rarecourt De Pimodan De La Grandiere, Baudoin, nomination de l'Administrateur : De Poilloüe De Saint Mars, Xavier
Administrateur partant : De Virieu, Bertrand, nomination de l'Administrateur : Du Pouget De Nadaillac, Géraud
modification de l'Administrateur L'ASSOCIATION JOCKEY CLUB représenté par , Du Luart de Montsaulnin Roland Adresse : domaine du Luart 72390 Le Luart
Administrateur partant : De Caumont La Force, Louis, Administrateur partant : De Poilloüe De Saint Mars, Xavier, nomination de l'Administrateur : Guyon De Montlivault, Roland
Administrateur partant : Palluat De Besset, Eric Andre ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Bouquet, Thierry ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INTERNATIONALE D'EXPERTISE INDEX
nomination de l'Administrateur : De Salviac De Viel Castel, Gilles ; nomination de l'Administrateur : Arminjon, Frédéric