M Louis ETCHENAUSIA
Directeur général de ENTSIA S.A.S.
M Louis ETCHENAUSIA a 65 ans ( naissance en 1957), est Directeur général de la société ENTSIA S.A.S.
M Louis ETCHENAUSIA peut être contacté au siège de la société ENTSIA S.A.S. par courrier à l'adresse ENTSIA S A S PERGUY ZONE INDUSTRIELLE LES JONCAUX 21 RUE DE L INDUSTRIE 64700 HENDAYE FRANCE
La société ENTSIA S.A.S. est principalement dirigée par M Louis ETCHENAUSIA qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de menuiserie bois et PVC ,menuisier, menuiserie, bois, pvc
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4332A (Travaux de menuiserie bois et PVC), les activités sont :
- Travaux de menuiserie bois et PVC
- le montage de menuiseries extérieures en bois ou en matières plastiques
- le montage de menuiseries intérieures en bois ou en matières plastiques, la réalisation de placards, etc.
- le montage de fermetures de bâtiment en bois ou en matières plastiques : volets, portes de garage, etc.
- le montage de portails en bois ou en matières plastiques
- la mise en place de cuisines intégrées ou par éléments, de placards, d'escaliers d'intérieur en bois ou en matières plastiques
- le montage de serres, de vérandas pour particuliers
- l'aménagement de combles
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
- la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (cf16.23Z)
La société ENTSIA S.A.S. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/05/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57272071200031.
- M Louis ETCHENAUSIA, Directeur général (1957) depuis le 01 mai 2010
- M Michel ETCHENAUSIA, Président (1947) depuis le 26 décembre 2007
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ENTSIA S.A.S. est de 70 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean POSTEL, Directeur général (1963) du 09 août 2005 au 03 avril 2007
- M Louis ETCHENAUSIA, Directeur général (1957) du 19 janvier 2005 au 01 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- ASSISTANCE REVISION CONTROLE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 juillet 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENTSIA S.A.S. | |
Entrepreneurs individuels | ENTSIA S.A.S. | |
Identifiant de l'entreprise | 572720712 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 21 RUE DE L INDUSTRIE 64700 HENDAYE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 15 janvier 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 2 946 000,00 | |
Résultat net | 185 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC | |
Activité principale de l'entreprise | 4332A : Travaux de menuiserie bois et PVC | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de menuiserie bois et pvc | |
Synonyme | menuisier, menuiserie, bois, pvc | |
Principal | menuisier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 281 000 |
Immobilisation incorporelle | 31 000 |
Immobilisation corporelle | 198 000 |
Immobilisation financière | 52 000 |
Actif circulant net | 959 000 |
Stock | 137 000 |
Avance | 0 |
Créance | 616 000 |
Placement | 206 000 |
Total Actif | 1 239 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 660 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 579 000 |
Total Passif | 1 239 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 946 000 |
Produit d'exploitation | 2 991 000 |
Charge d'exploitation | 2 785 000 |
Résultat d'exploitation | 205 000 |
Produit financier net | 540 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | 192 000 |
Produit exceptionnel | 5 000 |
Charges exceptionnelles | 13 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | 185 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
57272071200031 | ENTSIA S A S PERGUY ZONE INDUSTRIELLE LES JONCAUX 21 RUE DE L INDUSTRIE 64700 HENDAYE FRANCE |
57272071200031 | ENTSIA S A S PERGUY ZONE INDUSTRIELLE LES JONCAUX 21 RUE DE L INDUSTRIE 64700 HENDAYE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00083 Menuiseries charpentes portes planes
- 00804 VRP
Président : ETCHENAUSIA Michel. Directeur général : ETCHENAUSIA Louis Michel. Commissaire aux comptes titulaire : SALANNE Jean-Marc. Commissaire aux comptes suppléant : ASSISTANCE REVISION CONTROLE ().
Président : ETCHENAUSIA Michel ; Directeur général : ETCHENAUSIA Louis, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE (SARL)
Président : ETCHENAUSIA Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE
Président : MILOG ; Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE