M Jean BALAS
Administrateur de GESTION ETUDES CORPS D'ETAT TECHNIQUES
M Jean BALAS a 67 ans ( naissance en 1955), est Administrateur de la société GESTION ETUDES CORPS D'ETAT TECHNIQUES
M Jean BALAS peut être contacté au siège de la société GESTION ETUDES CORPS D'ETAT TECHNIQUES par courrier à l'adresse GESTION ETUDES CORPS D ETAT TECHNIQUES ZONE INDUSTRIELLE N 2 31 RUE JOSEPH CUGNOT 37300 JOUE LES TOURS FRANCE, par téléphone au 0247738888 ou par fax au 02 47 67 56 87
La société GESTION ETUDES CORPS D'ETAT TECHNIQUES est principalement dirigée par M Jean BALAS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation ,installateur d'équipement thermique, chauffagiste, installateur de chauffage, installateur de climatisation, monteur en installations thermiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4322B (Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation), les activités sont :
- Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- systèmes de chauffage (à l'électricité, au gaz et au mazout)
- chaudières, tours de refroidissement
- capteurs d'énergie solaire non électriques
- matériel et conduites de ventilation et de climatisation
- conduites de distribution de vapeur
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de chauffage électrique par plinthe chauffante (cf43.21A)
La société GESTION ETUDES CORPS D'ETAT TECHNIQUES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/04/1970 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 57696003300024.
- M Christophe CHARIOT, Contrôleur de gestion (1966) depuis le 27 septembre 2013
- M Jean BALAS, Administrateur (1955) depuis le 20 juillet 2004
- M Jean-Michel DAO, Président (1954) depuis le 20 juillet 2004
- M Jean-Sebastien ZAMOLO, Administrateur (1979) depuis le 29 janvier 2015
- M Luc GRESLE, Administrateur (1968) depuis le 31 août 2004
- M Pascal GAYET, Administrateur (1959) depuis le 03 décembre 2011
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société GESTION ETUDES CORPS D'ETAT TECHNIQUES est de 59 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique ZAMOLO, Administrateur (1952) du 20 juillet 2004 au 03 décembre 2011
- M Dominique ZAMOLO, Administrateur (1952) du 03 décembre 2011 au 29 janvier 2015
- M Michel CHEZAUD, Contrôleur de gestion (1951) du 03 décembre 2011 au 27 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GESTION ETUDES CORPS D'ETAT TECHNIQUES | |
Sigle de l'entreprise | GECET | |
Entrepreneurs individuels | GESTION ETUDES CORPS D'ETAT TECHNIQUES | |
Identifiant de l'entreprise | 576960033 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 31 RUE JOSEPH CUGNOT 37300 JOUE LES TOURS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4322B : Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation | |
Activité principale de l'entreprise | 4322B : Travaux d'installation équipements thermiques et climatisation | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | |
Synonyme | installateur d'équipement thermique, chauffagiste, installateur de chauffage, installateur de climatisation, monteur en installations thermiques | |
Principal | installation équipement thermique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00998 Exploitation d'équipements thermiques OETAM
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
au siège du fonds : 31 rue Joseph Cugnot 37300 JOUE LES TOURS.