M Claude LAFON-LELIEVRE
Directeur général de ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL
M Claude LAFON-LELIEVRE a 64 ans ( naissance en 1958), est Directeur général de la société ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL
M Claude LAFON-LELIEVRE peut être contacté au siège de la société ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL par courrier à l'adresse ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL 2 RUE DES FRERES MONTGOLFIER 95500 GONESSE FRANCE
La société ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL est principalement dirigée par M Claude LAFON-LELIEVRE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Traitement et revêtement des métaux ,métallurgie, traitement des métaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2561Z (Traitement et revêtement des métaux), les activités sont :
- Traitement et revêtement des métaux
- les opérations de traitement ou de revêtement des métaux exécutées pour des tiers :
- traitements thermiques (trempe superficielle, etc.) et thermochimiques (cémentation, nitruration,etc.) des métaux
- revêtements métalliques des métaux par électrolyse ou immersion
- anodisation des métaux légers
- polissage et autres traitements mécaniques des métaux
- revêtements protecteurs et décoratifs des métaux (émaillage, vernissage, phosphatation, peinture, marquage sérigraphique, etc.)
- plastification des métaux
- gravure sur métaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités des maréchaux-ferrants (cf01.62Z)
- le doublage ou le placage de métaux précieux (cf24.41Z)
La société ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 59200478200039.
- M Claude LAFON-LELIEVRE, Président du conseil d`administration (1958) depuis le 25 juillet 2010
- M Claude LAFON-LELIEVRE, Directeur général (1958) depuis le 04 septembre 2013
- M Remy LAFON LELIEVRE, Administrateur (1982) depuis le 19 janvier 2005
- M Rene ROCH, Commissaire aux comptes suppléant (1929) depuis le 02 juin 2015
- MME Stephanie LAFON LELIEVRE, Administrateur (1988) depuis le 03 février 2009
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL est de 59 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 93 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude LAFON LELIEVRE, Président-directeur général (1958) du 19 janvier 2005 au 25 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
- CABINET COUTY, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL | |
Entrepreneurs individuels | ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL | |
Identifiant de l'entreprise | 592004782 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 2 RUE DES FRERES MONTGOLFIER 95500 GONESSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 mars 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 80 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1959 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2011 ) | 1 037,00 | |
Résultat net | 60,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale de l'entreprise | 2561Z : Traitement et revêtement des métaux | |
Activité principale | 2561Z | |
Première activité | 6820B | |
Deuxième activité | 2561Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Traitement et revêtement des métaux | |
Synonyme | métallurgie, traitement des métaux | |
Principal | traitement des métaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 858 |
Immobilisation incorporelle | 379 |
Immobilisation corporelle | 453 |
Immobilisation financière | 26 |
Actif circulant net | 698 |
Stock | 84 |
Avance | 0 |
Créance | 612 |
Placement | 1 |
Total Actif | 1 556 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 377 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 179 |
Total Passif | 1 556 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 037 |
Produit d'exploitation | 1 046 |
Charge d'exploitation | 1 264 |
Résultat d'exploitation | -218 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 15 |
Résultat financier | -15 |
Résultat courrant | -233 |
Produit exceptionnel | 374 |
Charges exceptionnelles | 74 |
Résultat exceptionnel | 299 |
Résultat net | 60 |
Siret | Etablissement |
---|---|
59200478200039 | ETS PERRIEN INDUSTRIE MONTREUIL 2 RUE DES FRERES MONTGOLFIER 95500 GONESSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 03053 Métallurgie Haute-Saône
- 00934 Métallurgie Indre
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01809 Métallurgie Jura
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00911 Métallurgie Seine et Marne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUTY modification le 17 Août 2001Président directeur général : LAFON-LELIEVRE Claude Henri modification le 11 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : ROCH Rene en fonction le 17 Août 2001. Administrateur : LAFON LELIEVRE Remy modification le 10 Juillet 2003. Administrateur : LAFON LELIEVRE Stéphanie en fonction le 06 Mai 2008.
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Cabinet R ROCH 101 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SEFJ 10 Rue DE TURBIGO 75001 PARIS
Au Mandataire pour la validité et pour la correspondance SOCIETE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES 10 rue de Turbigo 75001 PARIS
Commissaire aux comptes suppléant : ROCH Rene en fonction le 14 Février 2015 Administrateur : LAFON LELIEVRE Stephanie en fonction le 14 Février 2015 Administrateur : LAFON LELIEVRE Remy en fonction le 14 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COUTY en fonction le 14 Février 2015 Président du conseil d'administration Directeur général : LAFON-LELIEVRE Claude Henri en fonction le 14 Février 2015
Jugement d'extension d'une procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL PERRIEN MONTREUIL GONESSE dont le siège social est 2 rue des Frères Montgolfier 95500 GONESSE et confirmant la désignation de administrateur Me Valdman Daniel 8 Impasse Chabanne 95300 Pontoise avec les pouvoirs : assister, mandataire judiciaire Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.