M Ricardo QUADRADO
Administrateur de RIGOLOT SA
M Ricardo QUADRADO a 65 ans ( naissance en 1957), est Administrateur de la société RIGOLOT SA
M Ricardo QUADRADO peut être contacté au siège de la société RIGOLOT SA par courrier à l'adresse RIGOLOT SA 35 AU 71 35 RUE ETIENNE DOLET 94146 ALFORTVILLE CEDEX FRANCE
La société RIGOLOT SA est principalement dirigée par M Ricardo QUADRADO qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Travaux de peinture et vitrerie ,peintre, vitrier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4334Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- Travaux de peinture et vitrerie
- la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
- la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
La société RIGOLOT SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/05/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 59201518400035.
- M Erasmo FRACCALVIERI, Administrateur (1963) depuis le 03 juin 2017
- M Jean-Charles POULLAIN, Président du conseil d`administration (1973) depuis le 31 janvier 2015
- M Patrick BOURDIN, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 04 juin 2015
- M Philippe BOURGUIGNON, Administrateur (1950) depuis le 04 juin 2015
- M Ricardo QUADRADO, Administrateur (1957) depuis le 03 juin 2017
- MME Anne POULLAIN, Administrateur (1979) depuis le 03 juin 2017
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société RIGOLOT SA est de 59 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique RIGOLOT, Administrateur (1929) du 27 janvier 2004 au 31 juillet 2010
- M Francis POULLAIN, Directeur général (1941) du 27 janvier 2004 au 31 janvier 2015
- M Gerard DAILLY, Administrateur (1950) du 27 janvier 2004 au 23 septembre 2008
- M Nicolas RIGOLOT, Administrateur (1959) du 27 janvier 2004 au 04 juin 2015
- M Philippe BOURGUIGNON, Administrateur (1950) du 04 juin 2015 au 03 juin 2017
- MME Christiane BERNASCONI, Administrateur (1923) du 27 janvier 2004 au 10 février 2009
Dirigeants personne morale:
- PRESENCE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 juin 2015
- BERNASCONI NEE GUILLAUMOT CHRISTIANE, Administrateur du 10 février 2009 au 28 juillet 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RIGOLOT SA | |
Entrepreneurs individuels | RIGOLOT SA | |
Identifiant de l'entreprise | 592015184 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 35 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 avril 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 1 555 600,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1959 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2013) | 7 287 000,00 | |
Résultat net | -450 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4334Z : Travaux de peinture et vitrerie | |
Activité principale de l'entreprise | 4334Z : Travaux de peinture et vitrerie | |
Activité principale | 4334Z | |
Première activité | 4334Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie | |
Synonyme | peintre, vitrier | |
Principal | peintre et vitrier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 33 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 15 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 3 933 000 |
Stock | 31 000 |
Avance | 31 000 |
Créance | 2 977 000 |
Placement | 895 000 |
Total Actif | 3 966 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -187 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 25 000 |
Dette | 4 128 000 |
Total Passif | 3 966 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 287 000 |
Produit d'exploitation | 7 790 000 |
Charge d'exploitation | 8 242 000 |
Résultat d'exploitation | -451 000 |
Produit financier net | 25 000 |
Charge financière | 60 |
Résultat financier | 25 000 |
Résultat courrant | -426 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 25 000 |
Résultat exceptionnel | -25 000 |
Résultat net | -450 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
59201518400035 | RIGOLOT SA 35 AU 71 35 RUE ETIENNE DOLET 94146 ALFORTVILLE CEDEX FRANCE |
59201518400035 | RIGOLOT SA 35 AU 71 35 RUE ETIENNE DOLET 94146 ALFORTVILLE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01499 Miroiterie transformation négoce du verre
Néant loi du 26/07/2005 pour la validité et pour la correspondance
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Baronnie Gilles 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec les pouvoirs : surveillance, mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 4 Rue Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.