M Fabrice FOUQUET
Directeur général de SOC DE REVETEMENTS DE SOLS
M Fabrice FOUQUET a 53 ans ( naissance en 1969), est Directeur général de la société SOC DE REVETEMENTS DE SOLS
M Fabrice FOUQUET peut être contacté au siège de la société SOC DE REVETEMENTS DE SOLS par courrier à l'adresse SOC DE REVETEMENTS DE SOLS S R S 123 RUE MICHEL BEGON 41000 BLOIS FRANCE, par téléphone au 0238720185
La société SOC DE REVETEMENTS DE SOLS est principalement dirigée par M Fabrice FOUQUET qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de revêtement des sols et des murs ,revêtement sols, revêtement murs, carreleur, poseur de revêtement, solier, moquettiste, parqueteur
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4333Z (Travaux de revêtement des sols et des murs), les activités sont :
- Travaux de revêtement des sols et des murs
- la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille ; installation de poêles en céramique
- parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtements muraux en bois
- moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou en matières plastiques
- revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise
- papiers peints
La société SOC DE REVETEMENTS DE SOLS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/08/1972 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 59722068000024.
- M Alexandre GAUTIER, Président (1971) depuis le 25 février 2014
- M Aurelien GAUTIER, Directeur général délégué (1982) depuis le 25 février 2014
- M Fabrice FOUQUET, Directeur général (1969) depuis le 18 septembre 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOC DE REVETEMENTS DE SOLS est de 48 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alexandre GAUTHIER, Président (1971) du 14 février 2014 au 25 février 2014
- M Aurelien GAUTHIER, Directeur général délégué (1982) du 14 février 2014 au 25 février 2014
- M Fabrice FOUQUET, Directeur général (1969) du 07 février 2006 au 18 septembre 2010
- M Jacques GAUTIER, Président (1952) du 19 janvier 2005 au 14 février 2014
- MME Marie-Claude GIRARD, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 07 février 2006
Dirigeants personne morale:
- KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 juillet 2015
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 juillet 2015
123 RUE MICHEL BEGON
41000 BLOIS
Téléphone : 0238720185 Société
SOC DE REVETEMENTS DE SOLS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC DE REVETEMENTS DE SOLS | |
Entrepreneurs individuels | SOC DE REVETEMENTS DE SOLS | |
Identifiant de l'entreprise | 597220680 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 123 RUE MICHEL BEGON 41000 BLOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1988 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1972 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 21 333 000,00 | |
Résultat net | 380 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4333Z : Travaux de revêtement des sols et des murs | |
Activité principale de l'entreprise | 4333Z : Travaux de revêtement des sols et des murs | |
Activité principale | 4333Z | |
Première activité | 4333Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de revêtement des sols et des murs | |
Synonyme | revêtement sols, revêtement murs, carreleur, poseur de revêtement, solier, moquettiste, parqueteur | |
Principal | revêtement des sols |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 596 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 583 000 |
Immobilisation financière | 13 000 |
Actif circulant net | 11 032 000 |
Stock | 5 193 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 731 000 |
Placement | 2 108 000 |
Total Actif | 11 628 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 953 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 451 000 |
Dette | 8 223 000 |
Total Passif | 11 628 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 21 333 000 |
Produit d'exploitation | 22 329 000 |
Charge d'exploitation | 21 807 000 |
Résultat d'exploitation | 522 000 |
Produit financier net | 20 000 |
Charge financière | 25 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 517 000 |
Produit exceptionnel | 98 000 |
Charges exceptionnelles | 85 000 |
Résultat exceptionnel | 14 000 |
Résultat net | 380 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 54 78 07 91 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-blois.fr.
Les greffiers sont : MAILLARD Céline , MAILLARD Olivier
Le greffe est ouvert 09 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Président : GAUTHIER Alexandre Directeur général : FOUQUET FABRICE, AIME, MAURICE Directeur général délégué : GAUTHIER Aurélien Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE DE FRANCE KMG représenté par VERGES JEAN Commissaire aux comptes suppléant : RENAULT JACQUES
Président : GAUTIER Alexandre Directeur général : FOUQUET FABRICE, AIME, MAURICE Directeur général délégué : GAUTIER Aurélien Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SA)