MME Marion MOLINS-YSAL
Administrateur de YSAL S.A.
MME Marion MOLINS-YSAL a 88 ans ( naissance en 1934), elle est Administrateur de la société YSAL S.A.
MME Marion MOLINS-YSAL peut être contacté au siège de la société YSAL S.A. par courrier à l'adresse YSAL S A PRATS DE FOURNIER ROUTE NATIONALE 20 09390 L HOSPITALET PRES L ANDORRE FRANCE, par téléphone au 05Â 61Â 64Â 01Â 91 ou par fax au 05Â 61Â 05Â 20Â 19
La société YSAL S.A. est principalement dirigée par MME Marion MOLINS-YSAL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Affrètement et organisation des transports ,douane, douanier, commissaire de transport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- Affrètement et organisation des transports
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
- l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- les activités de commissionnaire en douane
- les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
Mais sont exclues les activités :
- la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
La société YSAL S.A. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/06/1963 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 63420037200049.
- M Georges MOLINS-YSAL, Président (1938) depuis le 05 décembre 2009
- M Georges MOLINS-YSAL, Directeur général (1938) depuis le 05 juillet 2012
- M Patrick PUJO, Commissaire aux comptes suppléant (1954) depuis le 18 janvier 2017
- MME Aude MOLINS-YSAL, Administrateur (1985) depuis le 17 juillet 2013
- MME Marion MOLINS-YSAL, Administrateur (1934) depuis le 03 août 2012
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société YSAL S.A. est de 72 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Augustin MOLINE, Administrateur (1939) du 19 janvier 2005 au 19 mars 2011
- M Francois CLOUET, Administrateur (1940) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2012
- M Francois CLOUET, Président du conseil d`administration (1940) du 25 avril 2006 au 26 décembre 2006
- M Georges MOLINS YSAL, Président du conseil d`administration (1968) du 03 février 2009 au 05 décembre 2009
- M Jean-Louis MARTY, Directeur général (1960) du 06 décembre 2005 au 05 décembre 2009
- MME Anne CALVET, Administrateur (1943) du 19 janvier 2005 au 17 juillet 2013
- MME Marion SERRET, Président du conseil d`administration (1934) du 14 mars 2006 au 03 février 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 septembre 2012 : CLOUET François nom d'usage : CLOUET n'est plus administrateur.)
- 25 octobre 2012 : SERRET Marion nom d'usage : MOLINS-YSAL devient administrateur.)
- 06 décembre 2013 : MOLINS Anne Marie nom d'usage : CALVET n'est plus administrateur. MOLINS-YSAL Aude nom d'usage : MOLINS-YSAL devient administrateur.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | YSAL S.A. | |
Entrepreneurs individuels | YSAL S.A. | |
Identifiant de l'entreprise | 634200372 | |
Numéro interne du siège | 00049 | |
Adresse | 09390 L HOSPITALET L ANDORRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 180 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012) | 1 153 000,00 | |
Résultat net | -86 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale de l'entreprise | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Affrètement et organisation des transports | |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport | |
Principal | douane |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 243 000 |
Immobilisation incorporelle | 67 000 |
Immobilisation corporelle | 59 000 |
Immobilisation financière | 118 000 |
Actif circulant net | 588 000 |
Stock | 0 |
Avance | 4 000 |
Créance | 364 000 |
Placement | 220 000 |
Total Actif | 831 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 350 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 69 000 |
Dette | 412 000 |
Total Passif | 831 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 153 000 |
Produit d'exploitation | 1 213 000 |
Charge d'exploitation | 1 372 000 |
Résultat d'exploitation | -159 000 |
Produit financier net | 7 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 5 000 |
Résultat courrant | -154 000 |
Produit exceptionnel | 98 000 |
Charges exceptionnelles | 30 000 |
Résultat exceptionnel | 68 000 |
Résultat net | -86 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
63420037200049 | YSAL S A PRATS DE FOURNIER ROUTE NATIONALE 20 09390 L HOSPITALET PRES L ANDORRE FRANCE |
63420037200106 | YSAL S A EUROCENTRE 23 AVENUE DE SAINT GUILLAN 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 02 64 73 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-foix.fr.
Les greffiers sont : BASTIDE Béatrice , BASTIDE Didier
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 00016 Transports routiers
Me Frédéric REYNES 17 RUE LEJEUNE 31000 TOULOUSE
Président du conseil d'administration : MOLINS-YSAL Georges André Alex Marc. Directeur général : MARTY Jean Louis Gilbert. Administrateur : MOLINE Augustin. Administrateur : MOLINS Anne Marie. Administrateur : CLOUET François. Administrateur : MOLINS-YSAL Georges André Alex Marc. Commissaire aux comptes titulaire : CUBAYNE Jean Paul. Commissaire aux comptes suppléant : PUJO Patrick Jacques Michel.
Président directeur général : MOLINS-YSAL Georges André Alex Marc Administrateur : MOLINE Augustin Administrateur : MOLINS Anne Marie Administrateur : CLOUET François Administrateur : MOLINS-YSAL Georges André Alex Marc Commissaire aux comptes titulaire : CUBAYNE Jean Paul Commissaire aux comptes suppléant : PUJO Patrick Jacques Michel
Président directeur général : MOLINS-YSAL Georges André Alex Marc Administrateur : MOLINS Anne Marie Administrateur : CLOUET François Administrateur : MOLINS-YSAL Georges André Alex Marc Commissaire aux comptes titulaire : CUBAYNE Jean Paul Commissaire aux comptes suppléant : PUJO Patrick Jacques Michel
CLOUET François nom d'usage : CLOUET n'est plus administrateur.
SERRET Marion nom d'usage : MOLINS-YSAL devient administrateur.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Selarl Brenac et Associes Prise en la Personne de Me Brenac Jean-Lucien 23 rue Delcassé 09000 Foix. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
MOLINS Anne Marie nom d'usage : CALVET n'est plus administrateur. MOLINS-YSAL Aude nom d'usage : MOLINS-YSAL devient administrateur.
Jugement convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et désignant administrateur SCP Caviglioli Baron Fourquie Prise en la Personne de Me Fourquie 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de cession et prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Brenac et Associes Prise en la Personne de Me Brenac Jean-Lucien 23 rue Delcassé 09000 Foix.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.