M Nicolas DMITRIEFF
Président du directoire de CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE
M Nicolas DMITRIEFF a 54 ans ( naissance en 1970), est Président du directoire de la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE
M Nicolas DMITRIEFF peut être contacté au siège de la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE par courrier à l'adresse CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRAN 118 ROUTE DEPARTEMENTALE RUE D ORSAY 91140 VILLEJUST FRANCE, par téléphone au 0320232521
La société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE est principalement dirigée par M Nicolas DMITRIEFF qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de fours et brûleurs ,fabricant de fours, fabricant de brûleurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2821Z (Fabrication de fours et brûleurs), les activités sont :
- la fabrication de fours électriques et d'autres fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs
- la fabrication de brûleurs
- la fabrication de chauffages électriques de locaux à montage permanent, de chauffages électriques de piscines
- la fabrication de chauffages autres qu'électriques et à usage domestique à montage permanent, comme le chauffage solaire, chauffage à la vapeur, chauffage à l'huile et systèmes similaires de chauffage
- la fabrication de fourneaux électrique à usage domestique (installations électriques à air pulsé, pompes à chaleur, etc.), installations non électriques à air pulsé
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de fours pour usages domestiques (cf27.51Z)
- la fabrication de séchoirs pour produits agricoles (cf28.93Z)
- la fabrication de fours de boulangerie (cf28.93Z)
- la fabrication de séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, les papiers ou les cartons (cf28.99B)
- la fabrication de stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires (cf32.50A)
- la fabrication de fours de laboratoires (dentaires) (cf32.50A)
La société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/10/1966 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 66204359500138.
- M Nicolas DMITRIEFF, Président du directoire (1970) depuis le 15 septembre 2009
- MME Christiane DMITRIEFF, Président du conseil de surveillance (1935) depuis le 29 juin 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE est de 72 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 89 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois CANELLAS, Président du directoire (1936) du 16 décembre 2003 au 05 septembre 2006
- M Francois CANELLAS, Vice-président (1936) du 22 mai 2010 au 11 décembre 2010
- M Philippe SOULIE, Président du directoire (1956) du 10 janvier 2006 au 15 septembre 2009
- M Vsevolod DMITRIEFF, Président du conseil de surveillance (1922) du 16 décembre 2003 au 29 juin 2016
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 octobre 2015
- DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 octobre 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 octobre 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 octobre 2015
RTE D ORSAY
91140 VILLEJUST
Téléphone : 0320232521 Société
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE | |
Sigle de l'entreprise | CNIM | |
Entrepreneurs individuels | CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES MEDITERRANEE | |
Identifiant de l'entreprise | 662043595 | |
Numéro interne du siège | 00138 | |
Adresse | 35 RUE DE BASSANO 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 1982 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Capital social | 6 056 220,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 000 à 1 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1000 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1966 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2013 ) | 551 933 000,00 | |
Résultat net | 35 360 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 2821Z : Fabrication de fours et brûleurs | |
Activité principale | 2821Z | |
Première activité | 7112B | |
Deuxième activité | 2821Z | |
Troisième activité | 2540Z | |
Quatrième activité | 2530Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de fours et brûleurs | |
Synonyme | fabricant de fours, fabricant de brûleurs | |
Principal | fabricant de fours et brûleurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 200 595 000 |
Immobilisation incorporelle | 26 426 000 |
Immobilisation corporelle | 35 906 000 |
Immobilisation financière | 138 263 000 |
Actif circulant net | 466 083 000 |
Stock | 4 487 000 |
Avance | 5 207 000 |
Créance | 315 839 000 |
Placement | 140 550 000 |
Total Actif | 666 678 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 149 674 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 42 861 000 |
Dette | 474 142 000 |
Total Passif | 666 677 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 551 933 000 |
Produit d'exploitation | 575 169 000 |
Charge d'exploitation | 552 600 000 |
Résultat d'exploitation | 22 569 000 |
Produit financier net | 21 505 000 |
Charge financière | 6 710 000 |
Résultat financier | 14 795 000 |
Résultat courrant | 37 364 000 |
Produit exceptionnel | 5 540 000 |
Charges exceptionnelles | 4 059 000 |
Résultat exceptionnel | 1 481 000 |
Résultat net | 35 360 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00018 Industries textiles
- 00914 Métallurgie Ain
- 00898 Métallurgie Allier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00937 Métallurgie Creuse Haute Vienne
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 01813 Métallurgie Nord Maubeuge
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00822 Métallurgie Savoie
- 00965 Métallurgie Var
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes titulaire partant : CALAN RAMOLINO ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET CONSTANTIN, Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP ROUCOU GAULIN ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Membre du Directoire partant : Guichard, Christian.
modification du Président du Directoire Dmitrieff, Nicolas, Président du Directoire partant : Soulie, Philippe Christian Michel, Membre du conseil de surveillance partant : MAXA SA représentée par CHIARISOLI, Olivier, Adresse : 12 rue de Belfort 94300 Vincennes, Membre du conseil de surveillance partant : Jeanjean, nom d'usage : Chiarisoli, Marie Helene
nomination du Membre du Directoire : Lepage, nom d'usage : Delcroix, Catherine, nomination du Membre du Directoire : Demigne, Philippe, nomination du Membre du Directoire : Arie, Michel, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dmitrieff, Lucile, nomination du Membre du conseil de surveillance : Herlicq, Stéphane
nomination du Membre du conseil de surveillance : Martin, Johannes
Membre du Directoire partant : Delahaye, Dominique
Au siège de l'acquéreur SA CNIM Place des Mouissèques 83500 LA SEYNE SUR MER pour la validité et pour la correspondance SAS CNIM TRANSPORT 72 Rue Emile Zola 93120 LA COURNEUVE
nomination du Membre du conseil de surveillance : Finelle, Fabrice
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG & AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
Membre du directoire partant : Lepage, nom d'usage : Delcroix, Catherine
Membre du conseil de surveillance partant : Finelle, Fabrice, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dmitrieff, Sophie, nomination du Membre du conseil de surveillance : Sonnette, Alain
Membre du directoire partant : Costa, Stefano, nomination du Membre du directoire : Ancel, Stanislas, nomination du Membre du directoire : Favrellle, Christophe
modification du Président du conseil de surveillance Herlicq, nom d'usage : Dmitrieff, Christiane, Président du conseil de surveillance partant : Dmitrieff, Vsevolod, modification du Président du conseil de surveillance Herlicq, nom d'usage : Dmitrieff, Christiane, Membre du conseil de surveillance partant : Lefoulon, Jean-Pierre, Membre du conseil de surveillance partant : JOHES SA, Membre du conseil de surveillance partant : Armand, Richard, nomination du Membre du conseil de surveillance : Burgard, Louis, nomination du Membre du conseil de surveillance : Helms, nom d'usage : Duhamel, Sigrid
modification du Membre du conseil de surveillance MARTIN GMBH FUR UMWELT UND ENERGIETECHNIK représenté par , Martin Ulrich Johannes Adresse : Destouchesstr Munich 80796
Article L.236-21 du code de commerce
Article L.236-21 du code de commerce
Article L.236-21 du code de commerce
Article L.236-21 du code de commerce
Article L.236-21 du code de commerce
modification du Membre du Directoire et Directeur général Burgard, Louis Roch
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
modification du Président du conseil d'administration Dmitrieff, Nicolas ; modification du Vice-président du conseil d'administration Herlicq, nom d'usage : Dmitrieff, Christiane ; Membre du directoire partant : Demigne, Philippe ; Vice-président du conseil de surveillance partant : Canellas, Francois ; Membre du directoire partant : Ancel, Stanislas ; Membre du directoire partant : Favrelle, Christophe ; modification du Directeur général et Administrateur Burgard, Louis Roch ; Membre du conseil de surveillance partant : Herlicq, Andre ; Membre du conseil de surveillance partant : MARTIN GMBH FUR UMWELT UND ENERGIETECHNIK ; Membre du conseil de surveillance partant : Dmitrieff, Lucile ; Membre du conseil de surveillance partant : Herlicq, Stéphane ; Membre du conseil de surveillance partant : Martin, Johannes ; modification de l'Administrateur FREL (SA) ; modification de l'Administrateur Dmitrieff, Sophie ; modification de l'Administrateur Sonnette, Alain ; modification de l'Administrateur Helms, nom d'usage : Duhamel, Sigrid ; nomination de l'Administrateur : Martin, Ulrich ; nomination de l'Administrateur : Grelier, Estelle ; nomination de l'Administrateur : Girre, Xavier ; nomination de l'Administrateur représentant les salariés actionnaires : Polidori, Jean-Pierre
les études, les missions d'expertise, la conception, la fabrication, la construction, l'assemblage, le montage, la mise en service, l'exploitation et la maintenance d'équipements, systèmes et installations industrielles dans les domaines de l'environnement et de l'energie, de la défense et de l'industrie. la fourniture de tous services liés aux types d'installations, équipements et systèmes ci-dessus.
les études, les missions d'expertise, la conception, la fabrication, la construction, l'assemblage, le montage, la mise en service, l'exploitation et la maintenance d'équipements, systèmes et installations industrielles dans les domaines de l'environnement et de l'energie, de la défense et de l'industrie. la fourniture de tous services liés aux types d'installations, équipements et systèmes ci-dessus.
Jugement d'homologation de l'accord intervenu dans la procédure de conciliation. Le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
nomination de l'Administrateur : SOLUNI représenté par Dmitrieff Sophie Adresse : 29 rue de Tolbiac 75013 Paris
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & Rousselet en la personne de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, Selarl Thevenot Partners en la personne de Me Christophe Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec les pouvoirs : de surveiller, mandataire judiciaire SCP Btsg en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Scp pellier en la personne de me marie-sophie pellier Villa Lesterelle 61 avenue du XVe Corps 83600 Fréjus. Les déclarations des créances sont àadresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois àcompter de la publication au Bodacc.
Administrateur partant : Helms, nom d'usage : Duhamel, Sigrid ; Administrateur partant : Martin, Ulrich ; Administrateur partant : Grelier, Estelle ; Administrateur partant : Girre, Xavier
Jugement convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le .
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Btsg en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l\'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selarl pellier - les mandataires - en la personne de me marie-sophie pellier Villa Lesterelle 61 avenue du XVe Corps 83600 Fréjus.