M Hugues DENOYELLE
Directeur général de CARPENTIER & PREUX
M Hugues DENOYELLE a 59 ans ( naissance en 1963), est Directeur général de la société CARPENTIER & PREUX
M Hugues DENOYELLE peut être contacté au siège de la société CARPENTIER & PREUX par courrier à l'adresse CARPENTIER & PREUX 55 RUE DE BRUXELLES 59540 CAUDRY FRANCE, par téléphone au 0327750289 ou par fax au 03Â 27Â 75Â 02Â 89
La société CARPENTIER & PREUX est principalement dirigée par M Hugues DENOYELLE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Tissage ,fabricant de textile, filature, tissage
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1392Z (Fabrication d'articles textiles, sauf habillement), les activités sont :
- Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
- la fabrication d'articles en toutes matières textiles y compris en étoffes à mailles :
- couvertures et plaids
- linge de maison tel que linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine
- édredons, couettes, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage etc.
- la fabrication d'articles textiles d'ameublement :
- rideaux, draperies, stores, couvre-lits, housses pour machines et mobilier, etc.
- bâches, bannes et stores d'extérieur, tentes, matériel de campement en textile, voiles de bateau, housses de protection pour voitures, appareils ou meubles, etc.
- drapeaux, bannières, banderoles et fanions
- chiffons à poussière, serpillières, torchons et articles similaires, gilets de sauvetage, parachutes etc.
- la fabrication de la partie textile des couvertures chauffantes
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles textiles à usage technique (cf13.96Z)
- les activités des tapissiers décorateurs
- la fabrication des draps chirurgicaux (cf32.50A)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1320Z (Tissage), les activités sont :
- le tissage par toutes techniques de tissus en toutes matières pour chemiserie, habillement, linge de maison et usages techniques :
- le tissage de type cotonnier et de type lainier (cycles cardé ou peigné)
- la fabrication de velours, de tissus de chenille, de tissus éponge, de tissus à points de gaze, de tissus pour pansements, etc.
- la fabrication de soieries
- le tissage de lin, ramie, chanvre, jute, fibres dures et fils spéciaux
- le tissage de matières textiles synthétiques analogues (polypropylène, polyéthylène, etc.) pour emballage
- la fabrication de tissus en fibres de verre
- la fabrication de fils de carbone tissé ou d'aramide
- la fabrication d'imitations de fourrure par tissage et de fourrures artificielles
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'étoffes à mailles (cf13.91Z)
- la fabrication de tapis et moquettes (cf.13.93Z)
- la fabrication d'articles de rubanerie et de passementerie (cf13.96Z)
- la fabrication de non-tissés et de feutres (cf13.99Z)
La société CARPENTIER & PREUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/09/1963 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 68632036700010.
- M Arnaud DENOYELLE, Président du conseil de surveillance (1959) depuis le 19 janvier 2005
- M Hugues DENOYELLE, Directeur général (1963) depuis le 05 mars 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CARPENTIER & PREUX est de 61 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Laurent BRACQ, Administrateur (1958) du 19 janvier 2005 au 05 mars 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARPENTIER & PREUX | |
Entrepreneurs individuels | CARPENTIER & PREUX | |
Identifiant de l'entreprise | 686320367 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 55 RUE DE BRUXELLES 59540 CAUDRY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1963 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 11 418 000,00 | |
Résultat net | 59 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1392Z : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | |
Activité principale de l'entreprise | 1320Z : Tissage | |
Activité principale | 1320Z | |
Première activité | 1320Z | |
Deuxième activité | 1392Z | |
Troisième activité | 4641Z | |
Quatrième activité | 4941A | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie textile | |
Activite | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de couvertures, fabricant de plaids, fabricant de linge de maison, fabricant de textiles d'ameublement | |
Principal | fabricant de linge de maison | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie textile | |
Activite | Tissage | |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage | |
Principal | tissage |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 321 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 000 |
Immobilisation corporelle | 1 233 000 |
Immobilisation financière | 76 000 |
Actif circulant net | 7 223 000 |
Stock | 3 180 000 |
Avance | 9 000 |
Créance | 2 901 000 |
Placement | 1 133 000 |
Total Actif | 8 544 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 543 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 20 000 |
Dette | 2 981 000 |
Total Passif | 8 544 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 11 418 000 |
Produit d'exploitation | 12 427 000 |
Charge d'exploitation | 12 298 000 |
Résultat d'exploitation | 129 000 |
Produit financier net | 99 000 |
Charge financière | 155 000 |
Résultat financier | -56 000 |
Résultat courrant | 73 000 |
Produit exceptionnel | 86 000 |
Charges exceptionnelles | 106 000 |
Résultat exceptionnel | -20 000 |
Résultat net | 59 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
68632036700010 | CARPENTIER & PREUX 55 RUE DE BRUXELLES 59540 CAUDRY FRANCE |
68632036700044 | CARPENTIER & PREUX 53 RUE D HAUTEVILLE 75010 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 27 96 17 43 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-douai.fr.
Les greffiers sont : CHAUTEMPS Jean-Christophe , THOQUENNE Olivier
Le greffe est ouvert 9h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01618 Camping
- 01761 Commerce de gros des tissus tapis linge de maison
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 01626 Métallurgie Hautes Pyrénées
- 01423 Navigation de plaisance
- 00292 Plasturgie
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
Président et membre du conseil de surveillance : DENOYELLE Arnaud Membre du comité de surveillance : SOCIETE CIVILE HARDYL (SC) représenté par DENOYELLE Hugues, Maurice, Blaise Directeur général : DENOYELLE Hugues Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR Société, D'Extertise, Comptable Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET ASSISTANCE INTERNATIONALE A.LAGOUTTE
Président et membre du conseil de surveillance : DENOYELLE Arnaud Directeur général : DENOYELLE Hugues Commissaire aux comptes titulaire : FIDULOR Société, D'Extertise, Comptable Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT ET ASSISTANCE INTERNATIONALE A.LAGOUTTE
Président et membre du conseil de surveillance : DENOYELLE Arnaud Directeur général : DENOYELLE Hugues Membre du Conseil de Surveillance : DENOYELLE Hugues Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE FLANDRES ARTOIS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON (SACA)
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DENOYELLE Arnaud ; Directeur général : DENOYELLE Hugues ; Membre du comité de surveillance : DENOYELLE Hugues ; Membre du comité de surveillance : SIRIUS INVESTISSEMENTS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE FLANDRES ARTOIS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON (SACA)
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DENOYELLE Arnaud ; Membre du comité de surveillance : SIRIUS INVESTISSEMENTS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE FLANDRES ARTOIS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON (SACA)
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DENOYELLE Arnaud ; Membre du comité de surveillance : SIRIUS INVESTISSEMENTS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE FLANDRES ARTOIS (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET L'AUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON (SACA)
Président : MAZZOLI Fabrice, Alberto, Jeanà; Directeur général : CLEMENT Antoine, Robertà; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE FLANDRES ARTOISà; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET L'AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : GRANT THORNTON