M Gerard JICQUEL
Président de INGENIHOM
M Gerard JICQUEL a 67 ans ( naissance en 1955), est Président de la société INGENIHOM
M Gerard JICQUEL peut être contacté au siège de la société INGENIHOM par courrier à l'adresse INGENIHOM ENTREPRISE ET RECRUTEMENT 45 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS FRANCE
La société INGENIHOM est principalement dirigée par M Gerard JICQUEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- Formation continue d'adultes
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société INGENIHOM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/06/1969 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 69202780800165.
- M Gerard JICQUEL, Président (1955) depuis le 17 juillet 2007
Anciens dirigeants :
- M Andre ADDED, Président du conseil d`administration (1946) du 23 novembre 2004 au 17 juillet 2007
- M Claude ADDED, Directeur général (1936) du 23 novembre 2004 au 17 juillet 2007
Dirigeants personne morale:
45 RUE DE TURBIGO
75003 PARIS 3
Téléphone : Société
INGENIHOM
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INGENIHOM | |
Entrepreneurs individuels | INGENIHOM | |
Identifiant de l'entreprise | 692027808 | |
Numéro interne du siège | 00165 | |
Adresse | 45 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 1982 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1969 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 032 000,00 | |
Résultat net | 171 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Formation continue d'adultes | |
Synonyme | formation continue | |
Principal | formation continue | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 749 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 000 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 727 000 |
Actif circulant net | 357 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 318 000 |
Placement | 38 000 |
Total Actif | 1 106 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 902 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 204 000 |
Total Passif | 1 106 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 032 000 |
Produit d'exploitation | 1 032 000 |
Charge d'exploitation | 826 000 |
Résultat d'exploitation | 206 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 370 |
Résultat financier | 14 000 |
Résultat courrant | 220 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 171 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
69202780800165 | INGENIHOM ENTREPRISE ET RECRUTEMENT 45 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS FRANCE |
69202780800272 | INGENIHOM 1ER ETAGE GAUCHE 51 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
Commissaire aux comptes titulaire partant : Levif, Christian, modification du Commissaire aux comptes titulaire S.C.P. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MONTIEL ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL AUDIT AMLD
Commissaire aux comptes titulaire partant : S.C.P. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MONTIEL ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : SARL AUDIT AMLD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin, Anik
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik
Président partant : Jicquel, Gérard ; nomination du Président : Geffroy, Thierry
Président partant : Geffroy, Thierry ; nomination du Président : Cavallari, Gilles ; nomination du Directeur général : SAMSIC RH