M Frederic TEMPEL
Directeur général de AXA AEDIFICANDI
M Frederic TEMPEL a 51 ans ( naissance en 1973), est Directeur général de la société AXA AEDIFICANDI
M Frederic TEMPEL peut être contacté au siège de la société AXA AEDIFICANDI par courrier à l'adresse AXA AEDIFICANDI 4 RUE JULES LEFEBVRE 75009 PARIS FRANCE
La société AXA AEDIFICANDI est principalement dirigée par M Frederic TEMPEL qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société AXA AEDIFICANDI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/10/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 70202973700054.
- M Frederic TEMPEL, Directeur général (1973) depuis le 23 mars 2004
- M Jean-Louis LAFORGE, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 08 mars 2013
- MME Isabelle COVILLE, Administrateur (1971) depuis le 20 février 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AXA AEDIFICANDI est de 55 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian RABEAU, Directeur général délégué (1948) du 02 décembre 2003 au 23 mars 2004
- M Christian RABEAU, Président du conseil d`administration (1948) du 05 mars 2011 au 08 mars 2013
- M Jean PITOIS, Administrateur (1962) du 13 mars 2010 au 20 février 2016
- M Serge PIZEM, Président du conseil d`administration (1965) du 02 décembre 2003 au 05 mars 2011
- M Serge PIZEM, Administrateur (1965) du 12 novembre 2008 au 05 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- AXA FRANCE ASSURANCE, Administrateur depuis le 20 février 2016
- AXA FRANCE VIE, Administrateur depuis le 13 avril 2017
- AXA INVESTMENT MANAGERS, Administrateur depuis le 05 mars 2011
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 février 2016
- AXA FRANCE ASSURANCE, Administrateur du 23 mars 2004 au 27 avril 2004
- AXA FRANCE ASSURANCE, Administrateur du 27 avril 2004 au 12 novembre 2008
- AXA FRANCE ASSURANCE, Administrateur du 12 novembre 2008 au 16 novembre 2013
- AXA FRANCE ASSURANCE, Administrateur du 16 novembre 2013 au 20 février 2016
- AXA FRANCE VIE, Administrateur du 02 décembre 2003 au 23 mars 2004
- AXA FRANCE VIE, Administrateur du 02 mai 2007 au 12 novembre 2008
- AXA FRANCE VIE, Administrateur du 12 novembre 2008 au 13 mars 2010
- AXA FRANCE VIE, Administrateur du 13 mars 2010 au 13 avril 2017
- AXA INVESTMENT MANAGERS, Administrateur du 28 mars 2006 au 05 mars 2011
- AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE AXA REIM FRANCE, Administrateur du 02 décembre 2003 au 23 mars 2004
- AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REI, Administrateur du 12 novembre 2008 au 13 mars 2010
- AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE, Administrateur du 13 mars 2010 au 21 avril 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AXA AEDIFICANDI | |
Entrepreneurs individuels | AXA AEDIFICANDI | |
Identifiant de l'entreprise | 702029737 | |
Numéro interne du siège | 00054 | |
Adresse | 6 PL DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 mai 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'investissement à capital variable (SICAV) à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
70202973700054 | AXA AEDIFICANDI MAJUNGA LA DEFENSE 9 TOUR 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FRANCE |
70202973700021 | AXA AEDIFICANDI 4 RUE JULES LEFEBVRE 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Administrateur : DE FEYDEAU DE SAINT CHRISTOPHE Bertrand Daniel Hugues Marie modification le 05 Mars 2004Administrateur : HELLEBUYCK Jean-Pierre en fonction le 02 Juillet 1997. Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par RABEAU Christian modification le 14 Février 2006. Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par VU Geneviève modification le 23 Mai 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 30 Novembre 2005. Administrateur : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE représenté par VAQUIER Pierre en fonction le 12 Mars 2003. Président du conseil d'administration et administrateur : PIZEM Serge modification le 16 Mars 2004. Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par BASTIEN Frederique modification le 06 Avril 2007. Directeur général (non administrateur) : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 03 Avril 2007.
Administrateur : DE FEYDEAU DE SAINT CHRISTOPHE Bertrand Daniel Hugues Marie modification le 05 Mars 2004. Administrateur : HELLEBUYCK Jean-Pierre en fonction le 02 Juillet 1997. Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par RABEAU Christian modification le 14 Février 2006. Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par LEMESLE Pierre modification le 27 Octobre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 30 Novembre 2005. Administrateur : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE représenté par VAQUIER Pierre en fonction le 12 Mars 2003. Président du conseil d'administration et administrateur : PIZEM Serge modification le 16 Mars 2004. Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par BASTIEN Frederique modification le 06 Avril 2007. Directeur général (non administrateur) : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 03 Avril 2007.
Administrateur : HELLEBUYCK Jean-Pierre en fonction le 02 Juillet 1997. Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par RABEAU Christian modification le 14 Février 2006. Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par LEMESLE Pierre modification le 27 Octobre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 30 Novembre 2005. Administrateur : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE représenté par VAQUIER Pierre en fonction le 12 Mars 2003. Président du conseil d'administration et administrateur : PIZEM Serge modification le 16 Mars 2004. Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par BASTIEN Frederique modification le 06 Avril 2007. Directeur général (non administrateur) : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 03 Avril 2007.
Administrateur : HELLEBUYCK Jean-Pierre en fonction le 02 Juillet 1997 Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par RABEAU Christian modification le 14 Février 2006 Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par LEMESLE Pierre modification le 27 Octobre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 30 Novembre 2005 Administrateur : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE représenté par VAQUIER Pierre en fonction le 12 Mars 2003 Président du conseil d'administration et administrateur : PIZEM Serge modification le 16 Mars 2004 Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par COHEN BENGIO Denis modification le 27 Novembre 2009 Directeur général (non administrateur) : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 03 Avril 2007
Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par RABEAU Christian modification le 14 Février 2006 Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par LEMESLE Pierre modification le 27 Octobre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 30 Novembre 2005 Administrateur : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE représenté par VAQUIER Pierre en fonction le 12 Mars 2003 Président du conseil d'administration et administrateur : PIZEM Serge modification le 16 Mars 2004 Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par COHEN BENGIO Denis modification le 27 Novembre 2009 Directeur général (non administrateur) : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 03 Avril 2007 Administrateur : PITOIS Jean en fonction le 09 Mars 2010
Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par REISS Geoffroy modification le 28 Février 2011 Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par LEMESLE Pierre modification le 27 Octobre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 30 Novembre 2005 Administrateur : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE représenté par VAQUIER Pierre en fonction le 12 Mars 2003 Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par COHEN BENGIO Denis modification le 27 Novembre 2009 Directeur général (non administrateur) : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 03 Avril 2007 Administrateur : PITOIS Jean modification le 15 Mars 2010 Président du conseil d'administration et administrateur : RABEAU Christian en fonction le 28 Février 2011
Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par REISS Geoffroy modification le 28 Février 2011 Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par LEMESLE Pierre modification le 26 Avril 2012 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 30 Novembre 2005 Administrateur : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE représenté par VAQUIER Pierre en fonction le 12 Mars 2003 Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par COHEN BENGIO Denis modification le 26 Avril 2012 Directeur général : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 03 Avril 2007 Administrateur : PITOIS Jean modification le 15 Mars 2010 président du conseil d'administration et administrateur : LAFORGE Jean-Louis en fonction le 06 Mars 2013
Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par REISS Geoffroy modification le 28 Février 2011 Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par RANGER Matthieu modification le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 14 Mai 2013 Administrateur : AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS FRANCE EN ABREGE AXA REIM FRANCE représenté par VAQUIER Pierre en fonction le 12 Mars 2003 Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par COHEN BENGIO Denis modification le 26 Avril 2012 Directeur général : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004 Administrateur : PITOIS Jean modification le 15 Mars 2010 président du conseil d'administration et administrateur : LAFORGE Jean-Louis en fonction le 06 Mars 2013
Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par REISS Geoffroy modification le 28 Février 2011 Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par RANGER Matthieu modification le 14 Novembre 2013 Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 14 Mai 2013 Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par COHEN BENGIO Denis modification le 26 Avril 2012 Directeur général : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004 Administrateur : PITOIS Jean modification le 15 Mars 2010 président du conseil d'administration et administrateur : LAFORGE Jean-Louis en fonction le 06 Mars 2013
Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERS représenté par REISS Geoffroy modification le 28 Février 2011 Administrateur : AXA FRANCE ASSURANCE représenté par MATHERON Danika modification le 18 Février 2016 Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 14 Mai 2013 Administrateur : AXA FRANCE VIE représenté par COHEN BENGIO Denis modification le 26 Avril 2012 Directeur général : TEMPEL Frederic en fonction le 05 Mars 2004 président du conseil d'administration et administrateur : LAFORGE Jean-Louis en fonction le 06 Mars 2013 Administrateur : DE GAVOTTY Isabelle en fonction le 18 Février 2016
Directeur général : TEMPEL Frédéric ; Président du conseil d'administration, Administrateur : LAFORGE Jean-louis ; Administrateur : COVILLE Isabelle ; Administrateur : AXA INVESTMENT MANAGERSREISS Geoffroy ; Administrateur : AXA FRANCE VIE ; Administrateur : AXA FRANCE IARD ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Directeur général : TEMPEL Frédéric ; Président du conseil d'administration, Administrateur : MEYER Valentin ; Administrateur : AXA FRANCE VIE ; Administrateur : AXA FRANCE IARD ; Administrateur : RAULY Timothée ; Administrateur : CONTE Julien ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Administrateur : MEYER Valentin ; Directeur général : TEMPEL Frédéric ; Administrateur : AXA FRANCE VIEDOURESSAMY Stéphanie ; Administrateur : AXA FRANCE IARDDE BLAUWE Audrey ; Administrateur : RAULY Timothée ; Administrateur : REDEL Marion ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Administrateur : MEYER Valentin ; Directeur général : TEMPEL Frédéric ; Administrateur : AXA FRANCE VIEGODRON Thomas ; Administrateur : AXA FRANCE IARDDE BLAUWE Audrey ; Administrateur : RAULY Timothée ; Administrateur : REDEL Marion ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Administrateur : MEYER Valentin ; Directeur général : TEMPEL Frédéric ; Administrateur : AXA FRANCE VIEGODRON Thomas ; Administrateur : RAULY Timothée ; Administrateur : REDEL Marion ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration, Administrateur : MEYER Valentin ; Directeur général : TEMPEL Frédéric ; Administrateur : RAULY Timothée ; Administrateur : REDEL Marion ; Administrateur : DEFRANCE Guillaume ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT