M Marc DOMENICHINI
Président du conseil d`administration de TEMPLE ELECTRICITE DECORATION
M Marc DOMENICHINI a 71 ans ( naissance en 1951), est Président du conseil d`administration de la société TEMPLE ELECTRICITE DECORATION
M Marc DOMENICHINI peut être contacté au siège de la société TEMPLE ELECTRICITE DECORATION par courrier à l'adresse TEMPLE ELECTRICITE DECORATION 11 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75004 PARIS FRANCE
La société TEMPLE ELECTRICITE DECORATION est principalement dirigée par M Marc DOMENICHINI qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société TEMPLE ELECTRICITE DECORATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/11/1970 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 70204802600018.
- M Claude SAINT-REQUIER, Commissaire aux comptes titulaire (1961) depuis le 29 octobre 2016
- M Marc DOMENICHINI, Président du conseil d`administration (1951) depuis le 12 février 2014
- M Pierre-Henri APOSTOL, Administrateur (1985) depuis le 12 février 2014
- MME Monique DOMENICHINI, Administrateur (1952) depuis le 12 février 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société TEMPLE ELECTRICITE DECORATION est de 60 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Marc DOMENICHINI, Président du conseil d`administration (1951) du 19 janvier 2005 au 12 février 2014
- MME Madeleine DOMENICHINI, Administrateur (1926) du 19 janvier 2005 au 12 février 2014
- MME Monique DOMENICHINI, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 12 février 2014
Dirigeants personne morale:
- FITECO, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 29 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TEMPLE ELECTRICITE DECORATION | |
Sigle de l'entreprise | TED | |
Entrepreneurs individuels | TEMPLE ELECTRICITE DECORATION | |
Identifiant de l'entreprise | 702048026 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 11 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75004 PARIS 4 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1970 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 565 892,00 | |
Résultat net | 69 019,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4321AB | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 728 |
Immobilisation incorporelle | 2 439 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 289 |
Actif circulant net | 291 582 |
Stock | 16 223 |
Avance | 0 |
Créance | 133 971 |
Placement | 141 388 |
Total Actif | 294 313 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 171 658 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 122 653 |
Total Passif | 294 313 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 565 892 |
Produit d'exploitation | 539 534 |
Charge d'exploitation | 449 657 |
Résultat d'exploitation | 89 877 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 89 877 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 17 |
Résultat exceptionnel | -17 |
Résultat net | 69 019 |
Siret | Etablissement |
---|---|
70204802600018 | TEMPLE ELECTRICITE DECORATION 11 RUE VIEILLE DU TEMPLE 75004 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Administrateur partant : Marcille, nom d'usage : Domenichini, Madeleine Louise, nomination de l'Administrateur : Apostol, Pierre-Henri Julien
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2016, désignant liquidateur SCP Canet prise en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.