M Joseph BENZONI
Administrateur de U PROXIMITE FRANCE
M Joseph BENZONI a 51 ans ( naissance en 1971), est Administrateur de la société U PROXIMITE FRANCE
M Joseph BENZONI peut être contacté au siège de la société U PROXIMITE FRANCE par courrier à l'adresse U PROXIMITE FRANCE 641 AVENUE DU COUNOISE ZAC DU PLAN 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE FRANCE, par téléphone au 0490480700 ou par fax au 04 90 62 19 12
La société U PROXIMITE FRANCE est principalement dirigée par M Joseph BENZONI qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Centrales d'achat alimentaires ,centrale d'achat, centrale d'achat alimentaire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4617A (Centrales d'achat alimentaires), les activités sont :
- Centrales d'achat alimentaires
La société U PROXIMITE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/10/1949 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 70602040100057.
- M Benoit DELATTRE, Administrateur (1972) depuis le 30 juillet 2011
- M Daniel VINCENT, Administrateur (1956) depuis le 30 juillet 2011
- M Jean-Francois QUILES, Administrateur (1971) depuis le 10 septembre 2016
- M Jean-Marc MACCARIO, Administrateur (1959) depuis le 31 août 2004
- M Jean-Marc MACCARIO, Président (1959) depuis le 04 août 2012
- M Jean-Marc MACCARIO, Directeur général (1959) depuis le 20 juillet 2013
- M Joseph BENZONI, Administrateur (1971) depuis le 07 juillet 2017
- M Michel BATUT, Administrateur (1967) depuis le 10 septembre 2016
- M Olivier MARIANI, Administrateur (1972) depuis le 31 août 2004
- M Philippe PEYRONNEL, Administrateur (1960) depuis le 25 juillet 2010
- M Stephane FOURNEL, Administrateur (1979) depuis le 18 juillet 2014
- MME Karen RICHARD, Administrateur (1977) depuis le 10 septembre 2016
- MME Lydia CHALAYE, Administrateur (1969) depuis le 30 juillet 2011
- MME Maite PROST, Administrateur (1958) depuis le 07 août 2010
L'âge moyen des 14 dirigeants de la société SA COOP ACHATS EN COMMUN LE MISTRAL est de 56 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain TORZUOLI, Administrateur (1961) du 31 août 2004 au 07 juillet 2017
- M Claude ESCOFFIER, Président du conseil d`administration (1946) du 31 août 2004 au 04 août 2012
- M Claude ESCOFFIER, Administrateur (1946) du 25 juillet 2010 au 08 août 2013
- M Dominique CORREARD, Administrateur (1956) du 31 août 2004 au 08 août 2013
- M Eric CASCIO, Administrateur (1965) du 25 juillet 2010 au 13 mai 2016
- M Jacques BEYS, Administrateur (1944) du 25 juillet 2010 au 18 juillet 2014
- M Jean VENTURA, Administrateur (1945) du 28 août 2007 au 30 juillet 2011
- M Jean-Pierre GIRAUD, Administrateur (1950) du 31 août 2004 au 17 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
641 AV DU COUNOISE
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Téléphone : 0490480700 Société
U PROXIMITE FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA COOP ACHATS EN COMMUN LE MISTRAL | |
Entrepreneurs individuels | SA COOP ACHATS EN COMMUN LE MISTRAL | |
Identifiant de l'entreprise | 706020401 | |
Numéro interne du siège | 00057 | |
Adresse | 641 AV DU COUNOISE 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 15 avril 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1960 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2013) | 241 888 000,00 | |
Résultat net | 5 876 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4617A : Centrales d'achat alimentaires | |
Activité principale de l'entreprise | 4617A : Centrales d'achat alimentaires | |
Activité principale | 4617A | |
Première activité | 4617A | |
Deuxième activité | 4619A | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Centrales d'achat alimentaires | |
Synonyme | centrale d'achat, centrale d'achat alimentaire | |
Principal | centrale d'achat alimentaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 26 525 000 |
Immobilisation incorporelle | 63 000 |
Immobilisation corporelle | 13 253 000 |
Immobilisation financière | 13 209 000 |
Actif circulant net | 60 123 000 |
Stock | 15 641 000 |
Avance | 0 |
Créance | 30 301 000 |
Placement | 14 181 000 |
Total Actif | 86 648 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 36 768 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 562 000 |
Dette | 49 318 000 |
Total Passif | 86 648 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 241 888 000 |
Produit d'exploitation | 257 880 000 |
Charge d'exploitation | 249 518 000 |
Résultat d'exploitation | 8 362 000 |
Produit financier net | 355 000 |
Charge financière | 2 042 000 |
Résultat financier | -1 687 000 |
Résultat courrant | 6 676 000 |
Produit exceptionnel | 337 000 |
Charges exceptionnelles | 771 000 |
Résultat exceptionnel | -434 000 |
Résultat net | 5 876 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01624 Commerces de gros confiserie chocolaterie
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux