M Fabien RENAUD
Gérant de C.R.M. MOTOCULTURE
M Fabien RENAUD a 40 ans ( naissance en 1984), est Gérant de la société C.R.M. MOTOCULTURE
M Fabien RENAUD peut être contacté au siège de la société C.R.M. MOTOCULTURE par courrier à l'adresse C R M MOTOCULTURE ZONE ARTISANALE 25330 CLERON FRANCE, par téléphone au 0381622504
La société C.R.M. MOTOCULTURE est principalement dirigée par M Fabien RENAUD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers ,vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- Autres commerces de détail spécialisés divers
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
La société C.R.M. MOTOCULTURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/02/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 74984472600010.
- M Eric CACHOT, Gérant (1967) depuis le 29 février 2012
- M Fabien RENAUD, Gérant (1984) depuis le 29 février 2012
- M Sebastien VADOT, Gérant (1984) depuis le 02 mars 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société C.R.M. MOTOCULTURE est de 46 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Noel MATHEY, Gérant (1954) du 29 février 2012 au 20 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | C.R.M. MOTOCULTURE | |
Entrepreneurs individuels | C.R.M. MOTOCULTURE | |
Identifiant de l'entreprise | 749844726 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | ZONE ARTISANALE 25330 CLERON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 15 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 472 879,00 | |
Résultat net | 36 788,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 42 524 |
Immobilisation incorporelle | 20 000 |
Immobilisation corporelle | 6 924 |
Immobilisation financière | 15 600 |
Actif circulant net | 276 435 |
Stock | 138 942 |
Avance | 0 |
Créance | 61 603 |
Placement | 75 890 |
Total Actif | 318 959 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 77 151 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 241 806 |
Total Passif | 318 957 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 472 879 |
Produit d'exploitation | 472 900 |
Charge d'exploitation | 436 023 |
Résultat d'exploitation | 36 877 |
Produit financier net | 393 |
Charge financière | 391 |
Résultat financier | 2 |
Résultat courrant | 36 879 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 90 |
Résultat exceptionnel | -90 |
Résultat net | 36 788 |
Siret | Etablissement |
---|---|
74984472600010 | C R M MOTOCULTURE ZONE ARTISANALE 25330 CLERON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-besancon.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert 9h30 à 12 h et 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
Scp D'Avocats Schaufelberger-Monnin 116, Grande rue 25000 Besançon
Gérant, Associé : CACHOT Eric ; Gérant, Associé : RENAUD Fabien
Gérant : CACHOT Eric ; Gérant : RENAUD Fabien ; Gérant : VADOT Sébastien, Bertrand, Mickaël
Gérant : VADOT Sébastien, Bertrand, Mickaël ; Gérant : CACHOT Eric